Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: MV VISHVA VIJETA - Bulk Carrier / 2018-10-10 - 2019-03-11 (5 місяців)
2nd Officer: MT SWARNA SINDHU - Oil Products Tanker / 2017-04-04 - 2017-12-31 (9 місяців)
3rd Officer: MT SWARNA GANGA - Oil Products Tanker / 2015-12-14 - 2016-06-28 (6 місяців)
3rd Officer: SCI PAWAN - AHTS / 2015-03-19 - 2015-04-22 (1 місяць)
Trainee Engineer: MV FANKE - General cargo / 2018-05-28 - 2019-02-19 (9 місяців)
Engineer Assistant: JAG Amisha - Oil Products Tanker / 2018-04-12 - 2019-02-19 (10 місяців)
OS: Primavera 2 - Bulk Carrier / 2018-05-02 - 2019-02-07 (9 місяців)
Chief Cook: Norwegian cruise lines - Cruise Liner / 2018-06-10 - 2019-01-19 (7 місяців)
Chief Cook: Norwegian cruise lines - Cruise Liner / 2017-07-21 - 2017-11-22 (4 місяця)
Mechanic: Prime Exzerter - Jack-up Platform / 2015-09-15 - 2019-01-06 (3 року)
AB Seaman: Tug Boat - Tug boat / 2018-06-06 - 2018-12-24 (7 місяців)
Deck Cadet: Volaris-51 - General cargo / 2018-07-14 - 2018-12-14 (5 місяців)
Junior officer: Industrial Hobart - General cargo / 2017-10-28 - 2018-11-06 (1 рік)
Plumber: тх Омский-6 - Dry Cargo / 2018-08-26 - 2018-10-27 (2 місяця)
Electric Cadet: Zenit - Reefer / 2018-05-16 - 2018-10-21 (5 місяців)
Electric Cadet: Mir - Training Ship / 2017-07-05 - 2017-09-30 (3 місяця)
Engine Cadet: Singelgracht - General cargo / 2018-06-21 - 2018-10-19 (4 місяця)
Engine Cadet: KARU - Icebreaker / 2017-10-07 - 2017-11-07 (1 місяць)
AB Seaman: kapitan krasnow - General cargo / 2018-04-05 - 2018-10-18 (6 місяців)
Master: Port Klang - Container Ship / 2018-05-17 - 2018-10-12 (5 місяців)
Master: YM Worth - Container Ship / 2017-09-11 - 2017-12-29 (4 місяця)
Master: YM Worth - Container Ship / 2017-02-01 - 2017-06-04 (4 місяця)
Master: YM Witness - Container Ship / 2016-06-28 - 2016-10-30 (4 місяця)
Master: YM Witness - Container Ship / 2015-10-31 - 2016-03-05 (4 місяця)
4th Engineer: Atlantic Action - RO-RO / 2017-03-28 - 2018-10-07 (1 рік)
Boatswain: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2018-04-13 - 2018-09-18 (5 місяців)
Boatswain: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2017-12-02 - 2018-03-09 (3 місяця)
AB Seaman: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2017-09-30 - 2017-12-02 (2 місяця)
Carpenter: Knyaz Vladimir - Passenger vessel / 2017-05-27 - 2017-08-26 (3 місяця)
OS: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2017-04-07 - 2017-06-26 (3 місяця)
Chief Engineer: Nordic London - Bulk Carrier / 2018-03-25 - 2018-09-10 (6 місяців)
Chief Engineer: Nordic Malmoe - Bulk Carrier / 2017-05-07 - 2017-10-07 (5 місяців)
Chief Engineer: Nordic Malmoe - Bulk Carrier / 2016-08-28 - 2017-01-10 (4 місяця)
2nd Engineer: Nordic Malmoe - Bulk Carrier / 2016-08-12 - 2016-10-28 (3 місяця)
Chief Engineer: PASSERO - RO-RO / 2015-07-20 - 2015-12-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Надежда - Training Ship / 2018-06-11 - 2018-08-12 (2 місяця)
3rd Officer: Devon Trader - Container Ship / 2018-02-02 - 2018-08-10 (6 місяців)
3rd Officer: Devon Trader - Container Ship / 2016-12-28 - 2017-07-14 (7 місяців)
AB / Crane Operator: Ocean Prelate - Bulk Carrier / 2016-02-14 - 2016-09-21 (7 місяців)
OS: Ocean Prelate - Bulk Carrier / 2014-12-23 - 2015-07-07 (6 місяців)
4th Engineer: MV NANCOWRY - Passenger vessel / 2017-11-13 - 2018-06-30 (8 місяців)