Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Hairdresser: Princess cruise line - Passenger vessel / 2019-01-21 - 2019-09-14 (8 місяців)
Engine Cadet: Kruzenshtern - Training Ship / 2019-07-15 - 2019-09-13 (2 місяця)
Engine Cadet: Kruzenshtern - Training Ship / 2018-07-02 - 2018-09-07 (2 місяця)
AB Seaman: Maersk inventor - ROV Support vessel / 2018-02-09 - 2019-09-13 (1 рік)
Deck Cadet: Northern Valence - Container Ship / 2019-02-26 - 2019-09-01 (6 місяців)
3rd Engineer: m/v” AP Sveti Vlaho” - Bulk Carrier / 2019-03-14 - 2019-08-19 (5 місяців)
4th Engineer: m/v “AVIVA” - RO-RO / 2018-04-20 - 2018-10-11 (6 місяців)
Oiler: m/v “Bern” - Multi-Purpose Vessel / 2016-12-04 - 2017-04-22 (5 місяців)
Oiler: m/v “Bern” - Multi-Purpose Vessel / 2016-02-13 - 2016-08-16 (6 місяців)
Oiler: m/v “Bern” - Multi-Purpose Vessel / 2015-05-19 - 2015-11-23 (6 місяців)
2nd Officer: Atlantic Flosta - Container Ship / 2019-01-21 - 2019-08-11 (7 місяців)
2nd Officer: SOPHIA N - Bulk Carrier / 2018-01-19 - 2018-07-27 (6 місяців)
2nd Officer: Kamari - Bulk Carrier / 2017-02-13 - 2017-08-04 (6 місяців)
Engine Cadet: Mangystau 1 - Platform Supply vessel / 2019-01-31 - 2019-08-03 (6 місяців)
2nd Officer: Luban - General cargo / 2018-07-30 - 2019-07-29 (12 місяців)
Dentist: No experience - Crude Oil Tanker / 2019-07-22 - 2019-07-29 (7 днів)
Electrician: SHARIEF ALERT - AHT / 2019-05-05 - 2019-07-22 (3 місяця)
Electrician: Sharief Express - AHT / 2018-10-29 - 2019-01-15 (3 місяця)
Electrician: OCEAN BREEZE - Oil Products Tanker / 2016-10-01 - 2017-03-30 (6 місяців)
Electrician: OCEAN BREEZE - Oil Products Tanker / 2015-02-12 - 2015-11-09 (9 місяців)
Electrician: OCEAN BREEZE - Oil Products Tanker / 2013-09-06 - 2014-04-04 (7 місяців)
Messman: D Skalkeas - Bulk Carrier / 2018-11-26 - 2019-07-02 (7 місяців)
Messman: Magellan - Cruise Liner / 2017-05-05 - 2018-01-07 (8 місяців)
2nd Officer: Pasific Orion - Fishing vessel / 2019-04-02 - 2019-06-30 (3 місяця)
3rd Officer: Pasific Orion - Fishing vessel / 2018-07-29 - 2018-12-06 (4 місяця)
3rd Officer: Shantar - General cargo / 2018-04-15 - 2018-06-06 (2 місяця)
Deck Cadet: RZK CONSTANTA - General cargo / 2019-04-06 - 2019-06-25 (3 місяця)
Deck Cadet: BBC Pacific - General cargo / 2018-02-06 - 2018-07-01 (5 місяців)
Engine Cadet: Maria1 - Bulk Carrier / 2019-03-12 - 2019-06-12 (3 місяця)
OS: MOGUCHIY - Tug boat / 2019-03-18 - 2019-05-17 (2 місяця)
Oiler: Hira ii - Platform Supply vessel / 2017-11-09 - 2019-05-15 (1 рік)
OS: Kapelan - Fishing vessel / 2019-03-12 - 2019-05-02 (2 місяця)
Deck Cadet: Yamal Irbis - General cargo / 2018-06-20 - 2018-09-19 (3 місяця)
2nd Officer: MENOMONEE - Bulk Carrier / 2018-11-02 - 2019-04-27 (6 місяців)
2nd Officer: BRIGITTE - Bulk Carrier / 2018-02-13 - 2018-07-14 (5 місяців)
2nd Officer: Lefkoniko - Bulk Carrier / 2017-04-07 - 2017-09-23 (6 місяців)
2nd Officer: LEONARISSO - Bulk Carrier / 2016-06-22 - 2016-11-10 (5 місяців)
2nd Officer: Halki - Bulk Carrier / 2015-11-05 - 2016-04-12 (5 місяців)
OS: m/v Zelenga - General cargo / 2018-12-25 - 2019-04-25 (4 місяця)
Chief Engineer: NADJA - Container Ship / 2018-11-25 - 2019-04-17 (5 місяців)
Chief Engineer: NADJA - Container Ship / 2018-04-07 - 2018-08-07 (4 місяця)
Chief Engineer: NADJA - Container Ship / 2017-07-14 - 2017-11-15 (4 місяця)
2nd Engineer: Viktoria - Reefer / 2013-06-25 - 2014-12-17 (1 рік)
2nd Engineer: Blue Wave - Reefer / 2012-05-04 - 2012-10-22 (6 місяців)