Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Aeolia - Bulk Carrier / 2021-12-30 - 2022-08-29 (8 місяців)
Chief Officer: Ariadne - Bulk Carrier / 2020-09-24 - 2021-04-29 (7 місяців)
Chief Officer: Gant Muse - Bulk Carrier / 2018-09-29 - 2019-07-27 (10 місяців)
Master: MAERSK Sarat - Container Ship / 2022-01-06 - 2022-08-26 (8 місяців)
Chief Officer: Cap San Juan - Container Ship / 2021-03-11 - 2021-08-30 (6 місяців)
Chief Officer: San Fernando - Container Ship / 2020-05-29 - 2020-11-14 (6 місяців)
Chief Officer: Assis - Chemical tanker / 2021-09-08 - 2022-08-19 (11 місяців)
OS: MAERSK PALERMO - Container Ship / 2022-02-16 - 2022-08-16 (6 місяців)
OS: M/T CALOPE - Oil Products Tanker / 2021-03-31 - 2021-09-28 (6 місяців)
OS: M/T PANTELENA - Oil Products Tanker / 2020-09-25 - 2021-03-04 (5 місяців)
Cook: Sans Vitesse - Barge / 2022-07-11 - 2022-08-11 (1 місяць)
Cook: Patria - Passenger vessel / 2022-01-16 - 2022-06-22 (5 місяців)
Cook: Astoria Grand - Passenger vessel / 2021-08-19 - 2021-09-26 (1 місяць)
Cook: Beata - Dry Cargo / 2021-04-01 - 2021-07-01 (3 місяця)
Cook: Patria - Passenger vessel / 2020-09-26 - 2021-03-26 (6 місяців)
Gas Engineer: Pacific venus - LPG / LNG / 2022-01-14 - 2022-08-10 (7 місяців)
Gas Engineer: GASCHEM DOLLART - LPG / LNG / 2021-01-01 - 2021-07-06 (6 місяців)
Gas Engineer: CORAL SHASTA - LPG / LNG / 2019-11-29 - 2020-07-17 (8 місяців)
Gas Engineer: NORGAS SHAASTA - LPG / LNG / 2019-01-28 - 2019-07-02 (5 місяців)
Gas Engineer: norgas conception - LPG / LNG / 2018-04-21 - 2018-09-12 (5 місяців)
Engine Cadet: Andor - General cargo / 2022-05-13 - 2022-08-07 (3 місяця)
Deck Cadet: SEDOV - Sailing Vessel / 2022-05-27 - 2022-08-06 (2 місяця)
OS: SONGORO SUBMARINE - Multi-Purpose Vessel / 2022-01-31 - 2022-07-31 (6 місяців)
Deck Cadet: Norne - General cargo / 2021-05-18 - 2022-07-30 (1 рік)
3rd Engineer: SD Honour - AHT / 2022-06-10 - 2022-07-28 (2 місяця)
3rd Engineer: SD Honour - AHT / 2022-02-22 - 2022-04-06 (1 місяць)
Oiler: m/t Pelican Fisher - Chemical tanker / 2021-09-15 - 2022-01-20 (4 місяця)
Oiler: m/t Flagship Tulip - Crude Oil Tanker / 2020-09-08 - 2021-05-01 (8 місяців)
Oiler: m/v FSL Piraeus - Crude Oil Tanker / 2019-07-17 - 2020-01-23 (6 місяців)
4th Engineer: PRONOI R - Bulk Carrier / 2022-04-15 - 2022-07-23 (3 місяця)
Oiler: PRONOI R - Bulk Carrier / 2021-11-17 - 2022-04-13 (5 місяців)
Oiler: UASC AL KHOR - Container Ship / 2020-12-19 - 2021-07-02 (6 місяців)
Oiler: PAPUA - Bulk Carrier / 2019-12-06 - 2020-08-29 (9 місяців)
AB / Motorman: Funky - General cargo / 2017-03-25 - 2017-10-30 (7 місяців)
2nd Officer: SOLAR AILENE - Chemical tanker / 2022-02-17 - 2022-07-21 (5 місяців)
2nd Officer: ASTREA - Chemical tanker / 2021-05-21 - 2021-10-31 (5 місяців)
2nd Officer: ASTREA - Chemical tanker / 2020-08-14 - 2020-12-26 (4 місяця)
Engine Cadet: AVITAL - VLCC / 2021-12-06 - 2022-07-20 (7 місяців)
Deck Cadet: УТС - Training Ship / 2022-04-25 - 2022-07-20 (3 місяця)
Gas Engineer: Durham - LPG / LNG / 2022-03-28 - 2022-07-19 (4 місяця)
Gas Engineer: Clipper Eos - LPG / LNG / 2021-05-09 - 2021-08-20 (3 місяця)
Gas Engineer: Clipper Vanguard - LPG / LNG / 2020-11-16 - 2021-02-18 (3 місяця)
Gas Engineer: reggane - LPG / LNG / 2019-12-01 - 2020-06-20 (7 місяців)
Fitter / Welder: GOA SHIPYARD LIMITED - Multi-Purpose Vessel / 2021-07-19 - 2022-07-18 (12 місяців)
Trainee OS: M.v.Tango - General cargo / 2020-10-31 - 2022-07-07 (1 рік)
Trainee OS: MV CRUZ DEL SUR - General cargo / 2019-03-15 - 2019-08-20 (5 місяців)
Deck Cadet: MSC NIKOLETA - Container Ship / 2021-12-04 - 2022-07-07 (7 місяців)
4th Engineer: Leros I - General cargo / 2021-12-08 - 2022-06-22 (6 місяців)
4th Engineer: Pallada - Passenger vessel / 2020-06-15 - 2021-11-20 (1 рік)
4th Engineer: Afrodita - Reefer / 2019-09-23 - 2020-04-01 (6 місяців)