Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Electrical Engineer: Castlegate - Bulk Carrier / 2022-06-24 - 2022-11-21 (5 місяців)
2nd ETO: Woodgate - Bulk Carrier / 2021-09-18 - 2022-02-20 (5 місяців)
3rd Electrical Engineer: Asian glory - RO-RO / 2019-04-13 - 2019-12-30 (9 місяців)
Oiler: CMA CGM VENTANIA - Container Ship / 2022-05-29 - 2022-11-19 (6 місяців)
Oiler: CMA CGM VOLGA - Container Ship / 2021-08-03 - 2022-03-06 (7 місяців)
OS: Liwa - Bulk Carrier / 2022-01-14 - 2022-11-15 (10 місяців)
Messman: JS Cougar - LPG / LNG / 2022-04-05 - 2022-11-11 (7 місяців)
Messman: JS Caesar - LPG / LNG / 2021-02-22 - 2021-11-06 (8 місяців)
Messman: JS Lekvar - LPG / LNG / 2020-01-03 - 2020-11-29 (11 місяців)
Messman: JS Ineos Ingenuity - LPG / LNG / 2019-03-07 - 2019-10-14 (7 місяців)
Messman: JS Greensea - LPG / LNG / 2018-05-31 - 2019-01-13 (7 місяців)
Wiper: MT vintage - Oil Products Tanker / 2022-02-15 - 2022-10-31 (9 місяців)
Engine Cadet: Nordic Anna - Container Ship / 2022-04-15 - 2022-10-29 (6 місяців)
Engine Cadet: AAL KOBE - Heavy lift vessel / 2022-04-15 - 2022-10-28 (6 місяців)
Boatswain: BBC MANILA - Multi-Purpose Vessel / 2022-05-01 - 2022-10-28 (6 місяців)
Boatswain: BBC MISSISSIPPI - Multi-Purpose Vessel / 2020-12-25 - 2021-12-03 (11 місяців)
Boatswain: BBC MISSISSIPPI - Multi-Purpose Vessel / 2020-01-24 - 2020-10-15 (9 місяців)
Boatswain: BBC MISSISSIPPI - Multi-Purpose Vessel / 2019-02-08 - 2019-10-30 (9 місяців)
AB Seaman: M/V KESTRELS - Bulk Carrier / 2022-05-16 - 2022-10-26 (5 місяців)
OS: M/V Volodymyr vorobyov - General cargo / 2021-06-18 - 2022-02-05 (8 місяців)
3rd Officer: BIRTE SELMER - Bulk Carrier / 2022-04-10 - 2022-10-22 (6 місяців)
2nd Officer: aries - Dry Cargo / 2021-11-01 - 2022-02-01 (3 місяця)
2nd Officer: aries - General cargo / 2020-10-16 - 2021-08-16 (10 місяців)
2nd Officer: aries - General cargo / 2020-03-01 - 2020-09-01 (6 місяців)
Chief Engineer: YASH - Chemical tanker / 2022-05-01 - 2022-10-12 (5 місяців)
Chief Engineer: HORNET - VLCC / 2021-08-07 - 2021-10-05 (2 місяця)
Chief Engineer: MASAL - Crude Oil Tanker / 2019-06-19 - 2019-11-25 (5 місяців)
Chief Engineer: DEWI MAESWARA - VLCC / 2019-01-16 - 2019-05-14 (4 місяця)
Chief Engineer: SELINI - Oil Products Tanker / 2018-06-11 - 2018-12-18 (6 місяців)
OS: m/v Kurshskaya Kosa - Fishing vessel / 2022-06-18 - 2022-10-11 (4 місяця)
OS: Sedov - Training Ship / 2022-03-22 - 2022-05-25 (2 місяця)
OS: Transaia - Bulk Carrier / 2022-08-14 - 2022-10-09 (2 місяця)
AB Seaman: Пола Анастасия - General cargo / 2021-11-05 - 2022-05-15 (6 місяців)
OS: A.Brukhovetskiy - General cargo / 2021-02-10 - 2021-07-28 (6 місяців)
Engine Cadet: OREL-4 - Dry Cargo / 2022-02-22 - 2022-10-08 (8 місяців)
Fitter / Welder: amina - Bulk Carrier / 2022-03-26 - 2022-09-21 (6 місяців)
Electric Cadet: Artotina - Container Ship / 2021-10-04 - 2022-09-06 (11 місяців)
Electric Cadet: Burgas - Tug boat / 2021-05-31 - 2021-07-31 (2 місяця)
Engine Cadet: DRUZHBA - Sailing Vessel / 2022-08-01 - 2022-08-31 (1 місяць)
Engine Cadet: Druzhba - Training Ship / 2022-07-01 - 2022-08-31 (2 місяця)
3rd Engineer: WestPort Eagle - Bulk Carrier / 2022-02-18 - 2022-08-31 (6 місяців)
Trainee Engineer: sagar 5 - Tug boat / 2022-03-01 - 2022-08-31 (6 місяців)
Trainee Engineer: sagar fortune - Platform Supply vessel / 2021-01-18 - 2021-05-31 (4 місяця)