Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Cook: AMUR2525 - Bulk Carrier / 2014-11-14 - 2015-03-20 (4 місяця)
Cook: AMUR2525 - General cargo / 2014-10-11 - 2015-02-28 (5 місяців)
Motorman: Prastos - Other vessels / 2014-08-08 - 2015-02-20 (6 місяців)
OS: Cape Benat - Chemical tanker / 2014-07-29 - 2015-01-28 (6 місяців)
Engine Cadet: m/v SVYATOY GEORGIY - General cargo / 2014-05-21 - 2014-11-26 (6 місяців)
Motorman: m/v DUNAI - General cargo / 2014-04-25 - 2014-05-14 (1 місяць)
No Experience
Master: Waha mermaid - AHTS / 2014-09-11 - 2014-11-11 (2 місяця)
Master: Stanford Seal - AHTS / 2014-05-15 - 2014-07-15 (2 місяця)
Master: Stanford Bream - AHTS / 2013-12-09 - 2014-03-11 (3 місяця)
Master: Symphony 5 - AHTS / 2013-05-15 - 2013-06-25 (1 місяць)
Chief Engineer: Sormovsky-3052 - General cargo / 2014-04-08 - 2014-07-08 (3 місяця)
Chief Engineer: Sormovsky-3051 - General cargo / 2013-10-14 - 2014-01-17 (3 місяця)
2nd Engineer: Sormovsky-3051 - General cargo / 2012-12-27 - 2013-06-21 (6 місяців)
3rd Engineer: Sormovsky-3063 - General cargo / 2011-05-23 - 2011-08-18 (3 місяця)
3rd Engineer: Volzhsky-44 - General cargo / 2010-10-08 - 2011-04-06 (6 місяців)
AB Seaman: Cheyenne - General cargo / 2014-04-01 - 2014-06-18 (3 місяця)
3rd Officer: Altrany - General cargo / 2012-11-29 - 2013-03-16 (3 місяця)
OS: Iron Queen - Bulk Carrier / 2009-11-22 - 2010-06-05 (6 місяців)
Deck Cadet: Argus - Tug boat / 2007-05-22 - 2007-09-05 (3 місяця)
Chief Engineer: Seasafe Supporter - Construction vessel / 2013-04-10 - 2014-06-16 (1 рік)
Chief Engineer: Crest Mariner-2 - Platform Supply vessel / 2012-06-26 - 2013-03-01 (8 місяців)
Chief Engineer: Penrith - ROV Support vessel / 2011-03-16 - 2011-12-11 (9 місяців)
Chief Engineer: SMIT NICOBAR - AHTS / 2009-01-26 - 2010-01-20 (12 місяців)
3rd Engineer: My Rose - Dry Cargo / 2013-10-31 - 2014-06-05 (7 місяців)
Engine Cadet: Hydrus - Bulk Carrier / 2013-01-01 - 2013-06-14 (5 місяців)
Motorman: Capitan Iljywkin - Dry Cargo / 2011-06-01 - 2012-01-09 (7 місяців)
Engine Cadet: Sheila Ann - Bulk Carrier / 2011-02-20 - 2011-06-23 (4 місяця)
2nd Engineer: DON 1 - Coaster / 2013-05-09 - 2014-01-23 (8 місяців)
2nd Engineer: DON 3 - Coaster / 2012-05-13 - 2013-01-04 (8 місяців)
2nd Engineer: Meroving - Dry Cargo / 2011-08-02 - 2011-12-25 (5 місяців)
2nd Engineer: DON 3 - Coaster / 2010-05-26 - 2011-04-29 (11 місяців)
2nd Engineer: DON 1 - Coaster / 2009-02-26 - 2009-10-30 (8 місяців)
3rd Officer: Anuket Ruby - Chemical tanker / 2013-08-11 - 2013-12-12 (4 місяця)
3rd Officer: Northern Ocean - Oil Products Tanker / 2013-01-30 - 2013-07-18 (6 місяців)
3rd Officer: Northern Ocean - Oil Products Tanker / 2012-04-28 - 2012-09-15 (5 місяців)
3rd Officer: Northern Ocean - Oil Products Tanker / 2011-05-08 - 2011-11-14 (6 місяців)
Junior officer: SCF Amur - Oil Products Tanker / 2010-02-12 - 2010-07-22 (5 місяців)
Chief Cook: BBC Pluto - Bulk Carrier / 2013-06-28 - 2013-11-22 (5 місяців)
Chief Cook: BBC Olympus - Heavy lift vessel / 2012-09-28 - 2013-04-03 (6 місяців)
Chief Cook: BBC Hudson - Multi-Purpose Vessel / 2011-12-08 - 2012-07-02 (7 місяців)
Chief Cook: BBC Pluto - Bulk Carrier / 2011-03-03 - 2011-09-09 (6 місяців)
OS: Piotr Zhitnikov - Other vessels / 2013-04-24 - 2013-11-20 (7 місяців)
OS: Skif - Tug boat / 2012-04-09 - 2012-06-20 (2 місяця)
OS: Skif - Tug boat / 2012-04-09 - 2012-06-20 (2 місяця)
2nd Officer: IDA - Heavy lift vessel / 2013-03-09 - 2013-09-01 (6 місяців)
3rd Officer: m/v Lady Clara - Dry Cargo / 2011-12-11 - 2012-06-15 (6 місяців)
OS: m/v Baccara - Multi-Purpose Vessel / 2010-03-01 - 2010-09-01 (6 місяців)
Deck Cadet: m/v Faust - Multi-Purpose Vessel / 2009-02-01 - 2009-08-01 (6 місяців)
Chief Officer: Hamzeh - AHTS / 2012-11-14 - 2013-06-21 (7 місяців)
Chief Officer: Hamzeh - AHTS / 2012-07-30 - 2012-11-03 (3 місяця)
Master: Jork Valliant - Container Ship / 2012-12-05 - 2013-04-12 (4 місяця)
Master: Eurus Lima - Container Ship / 2011-12-10 - 2012-04-14 (4 місяця)
Master: CSAV RIO IMPERIAL - RO-RO / 2010-09-23 - 2011-02-18 (5 місяців)
Master: CSAV RIO IMPERIAL - RO-RO / 2009-11-24 - 2010-04-19 (5 місяців)
Master: CSAV RIO AYSEN - RO-RO / 2009-02-24 - 2009-07-03 (4 місяця)
Engine Cadet: СРТМ-К "Комета Галлея" - Fishing vessel / 2013-01-25 - 2013-03-30 (2 місяця)
2nd Engineer: Chamtang - Chemical tanker / 2012-12-05 - 2013-03-29 (4 місяця)
2nd Engineer: Ocean Tiger - Oil Products Tanker / 2012-05-26 - 2012-07-14 (2 місяця)
2nd Engineer: Ocean Stellar - Oil Products Tanker / 2012-03-14 - 2012-05-26 (2 місяця)
2nd Engineer: Damalis - Oil Products Tanker / 2011-07-02 - 2011-12-08 (5 місяців)
2nd Engineer: Sea Dweller - Chemical tanker / 2010-10-05 - 2011-04-05 (6 місяців)
AB Seaman: Heinrich G - Dry Cargo / 2012-09-09 - 2013-03-09 (6 місяців)
AB Seaman: BBC Elbe - General cargo / 2012-01-25 - 2012-06-09 (4 місяця)
AB Seaman: BBC Oder - Heavy lift vessel / 2011-06-06 - 2011-12-03 (6 місяців)
AB Seaman: Sjard - General cargo / 2010-08-13 - 2011-02-02 (6 місяців)
AB Seaman: Petkum - Container Ship / 2009-10-17 - 2010-04-22 (6 місяців)
Chief Cook: Rooster 2 - Offshore Supply vessel / 2012-11-15 - 2013-02-21 (3 місяця)
Cook: Livadia - Bulk Carrier / 2010-09-02 - 2011-03-21 (7 місяців)
Cook: Wein Elbe - Container Ship / 2010-05-08 - 2010-07-07 (2 місяця)
Cook: Anarita - Bulk Carrier / 2009-04-12 - 2009-11-27 (7 місяців)
Cook: St. Stephan - Bulk Carrier / 2008-09-04 - 2009-02-20 (6 місяців)