Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Engineer: TELENDOS - LPG / LNG / 2016-03-18 - 2016-09-28 (6 місяців)
2nd Engineer: Asphalt Sailor - Chemical tanker / 2013-05-20 - 2013-11-20 (6 місяців)
2nd Engineer: Asphalt Carrier - Chemical tanker / 2012-08-17 - 2012-12-17 (4 місяця)
2nd Officer: Volgo-Balt 236 - General cargo / 2015-11-30 - 2016-09-20 (10 місяців)
2nd Officer: 40 let Pobedy - General cargo / 2015-02-25 - 2015-08-03 (5 місяців)
2nd Officer: Volgo-Balt236 - General cargo / 2014-07-17 - 2014-12-03 (5 місяців)
3rd Officer: 40 let Pobedy - General cargo / 2013-10-19 - 2014-04-07 (6 місяців)
3rd Officer: V.Olefirenko - Bunkering Vessel / 2013-03-15 - 2013-09-21 (6 місяців)
Deck Cadet: нефтерудовоз 54 м - General cargo / 2016-07-06 - 2016-09-12 (2 місяця)
Motorman: OS-10 - Other vessels / 2016-07-04 - 2016-09-05 (2 місяця)
AB Seaman: Volgoneft-254 - Oil Products Tanker / 2016-04-18 - 2016-08-31 (4 місяця)
Deck Cadet: Lensk - Oil Products Tanker / 2015-06-23 - 2015-08-25 (2 місяця)
2nd Engineer: Sun Ocean - Chemical tanker / 2015-10-21 - 2016-07-28 (9 місяців)
2nd Engineer: AMBER 1 - Chemical tanker / 2015-03-20 - 2015-07-12 (4 місяця)
2nd Engineer: BALLUTA BAY - Crude Oil Tanker / 2014-06-01 - 2014-11-09 (5 місяців)
2nd Engineer: BALLUTA BAY - Bunkering Vessel / 2013-08-05 - 2014-02-09 (6 місяців)
Deck Cadet: Inya - Tug boat / 2016-03-16 - 2016-07-18 (4 місяця)
Motorman: D.SKALKEAS - Bulk Carrier / 2015-10-15 - 2016-05-21 (7 місяців)
AB Seaman: G.B.ATLANTIC - Multi-Purpose Vessel / 2016-02-09 - 2016-05-11 (3 місяця)
AB Seaman: MORNING MIRACLE - RO-RO / 2013-12-20 - 2014-08-11 (8 місяців)
AB Seaman: WUGANG ASIA - Dry Cargo / 2012-11-13 - 2013-07-20 (8 місяців)
AB Seaman: SEAGATE - Dry Cargo / 2011-11-15 - 2012-03-14 (4 місяця)
AB Seaman: WUGANG ORIENT - Dry Cargo / 2010-08-01 - 2011-07-02 (11 місяців)
Chief Engineer: HH North - Container Ship / 2015-11-19 - 2016-05-01 (5 місяців)
Chief Engineer: HH West - Container Ship / 2015-06-05 - 2015-10-05 (4 місяця)
Chief Engineer: HH South - Cement Carrier / 2014-09-10 - 2015-03-17 (6 місяців)
2nd Engineer: Consouth - Container Ship / 2013-12-20 - 2014-06-01 (5 місяців)
2nd Engineer: Conwest - Container Ship / 2013-05-29 - 2013-10-10 (4 місяця)
AB Seaman: Bade - General cargo / 2015-09-02 - 2016-03-19 (7 місяців)
2nd Officer: Temixrov 3 - General cargo / 2010-10-12 - 2014-06-17 (3 року)
AB Seaman: Vlogobalt 214 - General cargo / 2013-02-20 - 2013-07-08 (5 місяців)
AB Seaman: Mauritz - Bulk Carrier / 2010-10-12 - 2011-06-15 (8 місяців)
Chief Engineer: t/x Porhov - Dry Cargo / 2014-11-06 - 2016-01-02 (1 рік)
Chief Engineer: t/x Meroving - General cargo / 2014-04-13 - 2014-08-20 (4 місяця)
Chief Engineer: t/x Альмерия - General cargo / 2013-02-11 - 2013-04-20 (2 місяця)
Chief Engineer: t/x Эльга 1 - General cargo / 2012-07-02 - 2012-11-09 (4 місяця)
Chief Engineer: t/x Волго-Балт 236 - General cargo / 2011-08-27 - 2011-12-27 (4 місяця)
Engine Cadet: Black Eagle - General cargo / 2015-06-18 - 2015-12-23 (6 місяців)
Electrician: Moneron - Bunkering Vessel / 2015-02-02 - 2015-05-19 (4 місяця)
Electric Cadet: Moneron - Bunkering Vessel / 2014-08-01 - 2015-01-31 (6 місяців)
Electric Cadet: Moneron - Bunkering Vessel / 2012-06-02 - 2012-08-24 (3 місяця)
Chief Cook: Confidence 1 - Bulk Carrier / 2014-12-03 - 2015-08-13 (8 місяців)
2nd Engineer: Bourbon Explorer 512 - Platform Supply vessel / 2015-07-05 - 2015-08-05 (1 місяць)
2nd Engineer: Bourbon Explorer 515 - Platform Supply vessel / 2015-06-05 - 2015-07-05 (1 місяць)
2nd Engineer: Bourbon Arcadie - AHTS / 2014-11-20 - 2015-01-22 (2 місяця)
3rd Engineer: Bourbon Liberty 101 - Platform Supply vessel / 2014-08-28 - 2014-10-29 (2 місяця)
OS: UCF-4 - General cargo / 2014-10-20 - 2015-06-25 (8 місяців)
OS: CREDO - General cargo / 2014-05-19 - 2014-09-17 (4 місяця)
Engine Cadet: KENTAVR - Other vessels / 2015-04-23 - 2015-06-22 (2 місяця)
3rd Engineer: EAS - AHTS / 2015-01-20 - 2015-04-22 (3 місяця)
3rd Engineer: Flying Enterprise - Platform Supply vessel / 2014-09-19 - 2014-12-28 (3 місяця)
3rd Engineer: Flying Enterprise - Platform Supply vessel / 2014-02-07 - 2014-05-20 (3 місяця)
2nd Officer: Sheksna - General cargo / 2014-11-12 - 2015-04-02 (5 місяців)
2nd Officer: Meroving - Dry Cargo / 2013-06-29 - 2013-11-15 (5 місяців)
2nd Officer: Meroving - Dry Cargo / 2012-07-13 - 2012-11-25 (4 місяця)
2nd Officer: Meroving - Dry Cargo / 2011-08-11 - 2011-12-23 (4 місяця)
Chief Engineer: GLUECKSBURG - Container Ship / 2014-12-16 - 2015-03-23 (3 місяця)
Chief Engineer: GLUECKSBURG - Container Ship / 2014-06-09 - 2014-09-04 (3 місяця)
Chief Engineer: landy - General cargo / 2014-02-11 - 2014-03-26 (1 місяць)
Chief Engineer: landy - General cargo / 2013-12-14 - 2014-01-13 (1 місяць)
Chief Engineer: landy - General cargo / 2013-09-29 - 2013-11-11 (1 місяць)