Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Messman: Robin 1 - Container Ship / 2020-10-29 - 2021-05-05 (6 місяців)
Bartender: Marina - Cruise Liner / 2020-01-22 - 2020-04-25 (3 місяця)
2nd Officer: M/v My Filiz - General cargo / 2020-10-05 - 2021-05-02 (7 місяців)
AB Seaman: M/v Bros - General cargo / 2019-03-21 - 2019-12-14 (9 місяців)
AB Seaman: M/v Ajos - General cargo / 2018-05-24 - 2018-12-31 (7 місяців)
Chief Engineer: Cosco Vietnam - Container Ship / 2020-12-19 - 2021-05-02 (4 місяця)
Chief Engineer: Seaspan Lebu - Container Ship / 2020-03-08 - 2020-08-09 (5 місяців)
Chief Engineer: Seaspan Manila - Container Ship / 2019-06-30 - 2019-10-28 (4 місяця)
Chief Engineer: Seaspan Lahore - Container Ship / 2018-11-03 - 2019-03-07 (4 місяця)
Chief Engineer: Dolphin II - Container Ship / 2018-04-06 - 2018-07-14 (3 місяця)
Deck Cadet: M-53 Skalvis - NAVY / 2021-03-17 - 2021-04-28 (1 місяць)
Deck Cadet: Norient Solar - Oil Products Tanker / 2020-08-02 - 2021-01-29 (6 місяців)
Deck Cadet: Baltic Monarch - Oil Products Tanker / 2019-05-15 - 2019-10-08 (5 місяців)
Wiper: Kentavr - Tug boat / 2021-02-22 - 2021-04-27 (2 місяця)
AB Seaman: Unayzah - Container Ship / 2020-08-26 - 2021-04-24 (8 місяців)
AB Seaman: M/V Malik Al Ashtar - Container Ship / 2019-03-25 - 2019-11-06 (7 місяців)
Electrician: MT CHEMICAL CHALLENGER - Chemical tanker / 2020-09-02 - 2021-04-17 (7 місяців)
El. Eng. Assistant: VINALINES GREEN - Bulk Carrier / 2019-04-04 - 2019-12-11 (8 місяців)
OS: Baltic Eagle - Chemical tanker / 2018-06-13 - 2021-04-13 (2 року)
AB Seaman: Mein Schiff 6 - Cruise Liner / 2020-08-29 - 2021-04-13 (7 місяців)
AB Seaman: Mein Schiff 6 - Cruise Liner / 2018-02-09 - 2018-09-21 (7 місяців)
AB Seaman: Mein Schiff 2 - Cruise Liner / 2017-01-29 - 2017-08-27 (7 місяців)
AB Seaman: Mein Schiff 2 - Cruise Liner / 2016-04-25 - 2016-11-20 (7 місяців)
AB Seaman: m/v ORIENT QUEEN - Passenger vessel / 2014-06-19 - 2014-09-28 (3 місяця)
Deck Cadet: MT SARAK - Crude Oil Tanker / 2020-07-19 - 2021-04-12 (9 місяців)
Steward: Carnival Horizon - Cruise Liner / 2020-10-04 - 2021-04-10 (6 місяців)
Steward: Carnival Fantasy - Cruise Liner / 2020-02-03 - 2020-04-08 (2 місяця)
Steward: Carnival Horizon - Cruise Liner / 2019-06-09 - 2019-10-27 (5 місяців)
Deck Cadet: ALBALQA University - Other vessels / 2020-12-09 - 2021-04-06 (4 місяця)
Engine Cadet: Energy Panther - Chemical tanker / 2020-10-28 - 2021-04-02 (5 місяців)
Engine Cadet: GHEBA - Chemical tanker / 2019-04-01 - 2019-10-02 (6 місяців)
Engine Cadet: DUMA II - Tug boat / 2021-02-01 - 2021-03-26 (2 місяця)
Engine Cadet: NYANGUMI II - Tug boat / 2019-05-15 - 2019-07-25 (2 місяця)
3rd Engineer: Nevskiy - Reefer / 2020-11-27 - 2021-03-25 (4 місяця)
Motorman: Nevskiy - Reefer / 2020-05-23 - 2020-11-26 (6 місяців)
Engine Cadet: Hazar - General cargo / 2018-09-11 - 2019-03-20 (6 місяців)
Engine Cadet: Pagas - Crude Oil Tanker / 2017-07-17 - 2018-01-24 (6 місяців)
Engine Cadet: BUNKEROVSHCHIK 8 - Bunkering Vessel / 2015-03-12 - 2015-05-12 (2 місяця)
Trainee OS: Радуга-9 - Passenger vessel / 2021-01-12 - 2021-03-19 (2 місяця)
Wiper: Saxona - General cargo / 2020-08-28 - 2021-03-19 (7 місяців)
Wiper: Saxona - General cargo / 2018-09-10 - 2019-04-12 (7 місяців)
Wiper: Saxona - General cargo / 2017-10-22 - 2018-05-27 (7 місяців)
OS: Vladivostok 2000 - Fishing vessel / 2020-10-27 - 2021-03-17 (5 місяців)
Painter: Suvorovsky Prospect (dry dock) - Crude Oil Tanker / 2021-02-15 - 2021-03-05 (1 місяць)
Painter: SCF Yenisei - Crude Oil Tanker / 2020-07-16 - 2020-11-18 (4 місяця)
Painter: SCF primorye - Crude Oil Tanker / 2019-09-30 - 2019-11-12 (1 місяць)
Painter: Krasnodar - Crude Oil Tanker / 2018-11-06 - 2019-02-02 (3 місяця)
Painter: Zaliv Amurskiy - Crude Oil Tanker / 2018-03-14 - 2018-08-04 (5 місяців)
Deck Cadet: MT Dalmacija - Oil Products Tanker / 2020-09-14 - 2021-02-22 (5 місяців)
Deck Cadet: MT Dugi Otok - Crude Oil Tanker / 2019-08-30 - 2020-03-05 (6 місяців)