Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Louise Borchard - Container Ship / 2021-06-05 - 2021-10-20 (4 місяця)
3rd Officer: Pocahontas - Container Ship / 2019-11-21 - 2020-07-14 (8 місяців)
3rd Officer: Pocahontas - Container Ship / 2019-02-10 - 2019-07-06 (5 місяців)
3rd Officer: SC Lotta - Bulk Carrier / 2018-04-18 - 2018-09-02 (4 місяця)
3rd Officer: SC Lotta - Bulk Carrier / 2017-05-15 - 2017-10-18 (5 місяців)
Deck Cadet: Full mission bridge simulators - VLCC / 2021-10-07 - 2021-10-12 (5 днів)
Master: Kapitan Sakharov - General cargo / 2021-08-11 - 2021-10-10 (2 місяця)
Master: Mekhanik Kraskovskiy - General cargo / 2021-03-24 - 2021-06-24 (3 місяця)
Chief Officer: Inzhener Plavinskiy - General cargo / 2019-03-23 - 2019-07-22 (4 місяця)
Chief Officer: Kholmogory - General cargo / 2018-08-12 - 2018-11-30 (4 місяця)
Chief Officer: Mikhai Lomonosov - General cargo / 2018-01-17 - 2018-05-24 (4 місяця)
Staff Captain: ESCIO 71 - Platform Supply vessel / 2021-07-01 - 2021-10-08 (3 місяця)
Staff Captain: ELENA - Barge / 2018-10-15 - 2019-05-29 (7 місяців)
Staff Captain: COASTAL ASSISTANCE - Research vessel / 2016-03-08 - 2018-06-12 (2 року)
Staff Captain: solar salvega - Barge / 2013-10-15 - 2014-03-15 (5 місяців)
3rd Officer: Ro-ro mersin - Cruise Liner / 2004-06-28 - 2007-08-28 (3 року)
Master: IONIC PRIDE - Bulk Carrier / 2021-04-06 - 2021-10-01 (6 місяців)
Master: JPO LEO - Container Ship / 2020-03-01 - 2020-08-30 (6 місяців)
Master: JPO LEO - Container Ship / 2019-05-24 - 2019-09-18 (4 місяця)
Master: JPO DELPHINUS - Bulk Carrier / 2019-02-26 - 2019-05-10 (2 місяця)
Master: JPO DORADO - Bulk Carrier / 2018-05-01 - 2018-10-09 (5 місяців)
Electrician: Starvip - General cargo / 2021-03-23 - 2021-09-22 (6 місяців)
OS: ALBY TRINITY - Bulk Carrier / 2021-03-11 - 2021-09-22 (6 місяців)
Deck Cadet: ALBY TRINITY - Bulk Carrier / 2020-11-10 - 2021-03-10 (4 місяця)
Master: C Apollo - Platform Supply vessel / 2021-07-30 - 2021-09-22 (2 місяця)
ETO: Анатолий Иванов - Bulk Carrier / 2021-07-31 - 2021-09-21 (2 місяця)
Electrician: Маршал Крылов - Survey vessel / 2020-03-20 - 2020-12-31 (9 місяців)
Electric Cadet: Профессор Хлюстин - Bulk Carrier / 2019-03-01 - 2019-08-12 (5 місяців)
Junior officer: MV. SINAR SUMBA - Container Ship / 2020-12-15 - 2021-09-21 (9 місяців)
Gas Engineer: GAZ PROVIDENCE - LPG / LNG / 2021-05-02 - 2021-09-21 (5 місяців)
Motorman: Kronstadt - Passenger vessel / 2021-08-23 - 2021-09-17 (1 місяць)
Motorman: Chersonesos - Sailing Vessel / 2020-08-03 - 2020-11-18 (3 місяця)
Deck Cadet: Sub Sea 7 seven seas - Pipe laying vessel / 2021-08-17 - 2021-09-17 (1 місяць)
Deck Cadet: VELA GAS - LPG / LNG / 2021-02-26 - 2021-09-11 (7 місяців)
Chief Cook: Vikingfjord - Survey vessel / 2021-07-29 - 2021-09-11 (1 місяць)
Cook: Aida stella - Cruise Liner / 2019-11-08 - 2020-02-06 (3 місяця)
Cook: Aida Mar - Cruise Liner / 2019-04-27 - 2019-09-24 (5 місяців)
Cook: AIDA BLU - Cruise Liner / 2018-03-06 - 2019-02-06 (11 місяців)
Deck Cadet: Mv sakti - Cement Carrier / 2020-12-10 - 2021-09-10 (9 місяців)
Deck Cadet: cadet - Training Ship / 2021-03-10 - 2021-09-07 (6 місяців)
Trainee OS: STS “Nadezhda” - Standby-safety vessel / 2021-06-29 - 2021-09-05 (2 місяця)
Stewardess: saga Limassol - RO-RO / 2021-06-02 - 2021-09-04 (3 місяця)
OS: SEASPAN LAHORE - Container Ship / 2020-12-31 - 2021-09-01 (8 місяців)
Deck Cadet: Sunergon - General cargo / 2020-02-17 - 2020-04-24 (2 місяця)