Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Evangelia D - Bulk Carrier / 2021-07-19 - 2022-05-24 (10 місяців)
AB Seaman: Reliable - Bulk Carrier / 2020-05-23 - 2021-03-16 (10 місяців)
AB Seaman: Fiona - Container Ship / 2017-04-14 - 2017-10-25 (6 місяців)
AB Seaman: Ursula - Container Ship / 2016-05-20 - 2016-08-29 (3 місяця)
OS: Fiona - Container Ship / 2014-11-08 - 2015-06-23 (7 місяців)
ETO: Unitar - Chemical tanker / 2022-02-27 - 2022-05-22 (3 місяця)
ETO: Unitar - Chemical tanker / 2021-08-21 - 2021-11-21 (3 місяця)
ETO: Unitar - Chemical tanker / 2021-02-25 - 2021-05-23 (3 місяця)
ETO: Unitar - Chemical tanker / 2020-05-28 - 2020-11-27 (6 місяців)
ETO: Unitar - Chemical tanker / 2019-11-04 - 2020-02-09 (3 місяця)
Engine Cadet: Seliger - Crude Oil Tanker / 2022-01-29 - 2022-05-20 (4 місяця)
Engine Cadet: OB - Reefer / 2018-02-23 - 2018-08-24 (6 місяців)
Chief Engineer: Clarice - Chemical tanker / 2021-12-03 - 2022-05-10 (5 місяців)
Chief Engineer: Ark - Crude Oil Tanker / 2021-03-02 - 2021-07-20 (5 місяців)
Chief Engineer: Kinaros - Chemical tanker / 2020-07-04 - 2020-11-12 (4 місяця)
Chief Engineer: Scopelos - Crude Oil Tanker / 2019-07-29 - 2019-12-12 (4 місяця)
Chief Engineer: Walleye - Crude Oil Tanker / 2018-11-08 - 2019-03-30 (5 місяців)
1st Engineer: C MASTER - Pipe laying vessel / 2018-05-01 - 2022-05-01 (4 року)
1st Engineer: C MASTER - Pipe laying vessel / 2014-03-05 - 2018-02-19 (3 року)
1st Engineer: C MASTER - Pipe laying vessel / 2009-06-02 - 2014-01-19 (4 року)
Mechanical Supervisor: Sakawe Explorer - Mining Vessel / 2003-01-19 - 2007-01-19 (4 року)
Boatswain: FARMER - Bulk Carrier / 2021-09-27 - 2022-04-23 (7 місяців)
Boatswain: EVMAR - Bulk Carrier / 2020-09-29 - 2021-06-08 (8 місяців)
Boatswain: APEX - Bulk Carrier / 2019-12-03 - 2020-07-18 (7 місяців)
Boatswain: APEX - Bulk Carrier / 2019-03-23 - 2019-10-09 (7 місяців)
2nd Engineer: Golden Grains - Bulk Carrier / 2021-12-08 - 2022-04-18 (4 місяця)
2nd Engineer: Golden Grains - Bulk Carrier / 2021-04-20 - 2021-07-22 (3 місяця)
2nd Engineer: Golden Grains - Bulk Carrier / 2020-05-26 - 2020-12-11 (6 місяців)
2nd Engineer: Golden Grains - Bulk Carrier / 2019-10-22 - 2020-02-28 (4 місяця)
3rd Engineer: Golden Grains - Bulk Carrier / 2018-12-27 - 2019-05-15 (5 місяців)
Motorman: Michelangelo trader - Container Ship / 2021-09-21 - 2022-04-12 (7 місяців)
Motorman: Vento Grecale - Bulk Carrier / 2020-08-08 - 2021-03-25 (8 місяців)
Motorman: Sea Anemos - RO-RO / 2015-08-10 - 2015-10-17 (2 місяця)
Motorman: MSC Ada - Container Ship / 2014-01-26 - 2014-11-07 (9 місяців)
Motorman: MSC Anafi - Container Ship / 2012-10-17 - 2013-01-15 (3 місяця)
Engine Cadet: Atlantic Hermes - Fishing vessel / 2021-09-17 - 2022-04-01 (6 місяців)
Engine Cadet: ILICHEVSK - Bunkering Vessel / 2021-06-02 - 2021-08-02 (2 місяця)
3rd Engineer: Atlas - Fishing vessel / 2021-10-29 - 2022-03-20 (5 місяців)
3rd Engineer: Atlas - Fishing vessel / 2021-01-29 - 2021-06-28 (5 місяців)
3rd Engineer: Atlas - Fishing vessel / 2020-01-13 - 2020-08-01 (7 місяців)
2nd Officer: Nordic Oslo - Bulk Carrier / 2021-08-21 - 2022-03-16 (7 місяців)
2nd Officer: Nordic Skagen - Bulk Carrier / 2020-09-10 - 2021-04-23 (7 місяців)
2nd Officer: Nordic Skagen - Bulk Carrier / 2019-10-08 - 2020-04-15 (6 місяців)
Engine Cadet: M/V "Vostochny" - Crude Oil Tanker / 2021-04-01 - 2022-03-04 (11 місяців)
2nd Officer: Amanda - Chemical tanker / 2021-12-25 - 2022-03-01 (2 місяця)
2nd Officer: Amanda - Chemical tanker / 2021-07-10 - 2021-10-03 (3 місяця)
2nd Officer: Aral - Chemical tanker / 2020-07-22 - 2021-03-06 (7 місяців)
2nd Officer: Aral - Chemical tanker / 2018-12-15 - 2019-05-22 (5 місяців)
3rd Officer: Aral - Chemical tanker / 2018-11-02 - 2018-12-14 (1 місяць)
Fitter / Welder: EL NINO - Reefer / 2021-09-26 - 2022-02-28 (5 місяців)
Fitter / Welder: KUBILAI KHAN - Container Ship / 2020-11-12 - 2021-05-01 (6 місяців)
Fitter / Welder: CARNIVAL PRIDE - Passenger vessel / 2018-02-17 - 2018-08-21 (6 місяців)
Master: LAETITIA V - Landing Craft / 2017-12-06 - 2022-02-26 (4 року)
Master: BBC Courage - Heavy lift vessel / 2017-01-21 - 2017-05-12 (4 місяця)
Master: Blue Star - Bulk Carrier / 2010-05-12 - 2010-09-02 (4 місяця)
Master: Rockanje - Container Ship / 2009-10-13 - 2010-04-13 (6 місяців)
Master: Helene - Container Ship / 2008-10-10 - 2009-03-15 (5 місяців)
Electric Cadet: MSC MELINE - Container Ship / 2021-06-27 - 2022-02-19 (8 місяців)
Electric Cadet: Yilmaz Kaptan - General cargo / 2019-10-18 - 2020-03-04 (4 місяця)
Electric Cadet: Stena Vision - Passenger vessel / 2019-07-04 - 2019-09-28 (3 місяця)
2nd Engineer: GH Navigator - AHTS / 2021-12-12 - 2022-02-16 (2 місяця)
2nd Engineer: Bastion 2 - NAVY / 2021-06-16 - 2021-09-10 (3 місяця)
2nd Engineer: Bastion 3 - NAVY / 2020-10-23 - 2021-02-14 (4 місяця)
2nd Engineer: Comotto Tide - AHTS / 2020-03-14 - 2020-06-25 (3 місяця)
2nd Engineer: Platt Tide - AHTS / 2019-10-31 - 2019-12-22 (2 місяця)
Cook: Mohikan - Bulk Carrier / 2021-11-15 - 2022-02-15 (3 місяця)
Cook: Днепровец-3 - General cargo / 2021-08-16 - 2021-09-27 (1 місяць)
Cook: Нибулоновец - Floating Hotel / 2019-06-11 - 2021-08-10 (2 року)
Cook: Цветомир - Coaster / 2018-10-15 - 2019-03-03 (5 місяців)
Cook: КПЛ-99 - Floating Hotel / 2018-06-12 - 2018-09-15 (3 місяця)
Chief Officer: Skylge NL - Multi-Purpose Vessel / 2021-12-15 - 2022-02-14 (2 місяця)
Chief Officer: Ameland - Multi-Purpose Vessel / 2021-09-29 - 2021-11-12 (1 місяць)
Chief Officer: Frisian Sea - General cargo / 2021-01-09 - 2021-03-30 (3 місяця)
Chief Officer: Frisian Spring - General cargo / 2020-06-17 - 2020-10-15 (4 місяця)
Chief Officer: Eken - General cargo / 2019-06-14 - 2019-08-22 (2 місяця)
OS: m/v "Omskiy 125" - Dry Cargo / 2021-12-10 - 2022-02-12 (2 місяця)
Deck Cadet: STV Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2017-08-20 - 2017-10-20 (2 місяця)