Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Engine Cadet: MV ARIANE MAKARA - Chemical tanker / 2022-04-23 - 2022-10-31 (6 місяців)
Engine Cadet: Sedov - Other vessels / 2022-09-01 - 2022-10-30 (2 місяця)
Chief Engineer: Star Clipper - Passenger vessel / 2022-07-05 - 2022-10-30 (4 місяця)
Fitter / Welder: Seaboard Ocean - Container Ship / 2022-07-20 - 2022-10-28 (3 місяця)
Fitter / Welder: Janina - Container Ship / 2022-02-03 - 2022-04-05 (2 місяця)
Fitter / Welder: UHL Focus - Multi-Purpose Vessel / 2021-02-19 - 2021-11-28 (9 місяців)
Fitter / Welder: UHL Fame - Heavy lift vessel / 2020-06-21 - 2020-10-15 (4 місяця)
Fitter / Welder: Zea Future - Heavy lift vessel / 2020-01-17 - 2020-02-20 (1 місяць)
Oiler: MT HARVEST - Oil Products Tanker / 2022-03-05 - 2022-10-27 (8 місяців)
Oiler: MT KAIRO 1 - Chemical tanker / 2020-11-12 - 2021-09-24 (10 місяців)
Oiler: MT AGILITY - Oil Products Tanker / 2019-11-14 - 2020-07-30 (9 місяців)
Oiler: MT Trugen - Oil Products Tanker / 2019-01-31 - 2019-09-04 (7 місяців)
2nd Engineer: Amina - Bulk Carrier / 2022-03-26 - 2022-10-26 (7 місяців)
3rd Engineer: Shiba - Container Ship / 2021-05-07 - 2021-08-19 (3 місяця)
3rd Engineer: Basht - Container Ship / 2020-10-18 - 2021-03-05 (4 місяця)
3rd Engineer: Arzin - Container Ship / 2020-02-24 - 2020-07-29 (5 місяців)
Messman: V NOBLE - Bulk Carrier / 2021-12-28 - 2022-10-24 (10 місяців)
Trainee OS: APINYA NAREE - Cement Carrier / 2022-10-21 - 2022-10-23 (2 дня)
OS: Valery Onishchuk - General cargo / 2022-06-29 - 2022-10-21 (4 місяця)
Trainee OS: STS “Nadezhda” - Standby-safety vessel / 2021-06-21 - 2021-09-05 (2 місяця)
OS: M/V DREAM - Container Ship / 2022-04-13 - 2022-10-14 (6 місяців)
OS: M.V. Aysan - Container Ship / 2021-10-19 - 2022-10-12 (12 місяців)
OS: MT Uni Trader - Chemical tanker / 2022-02-04 - 2022-10-07 (8 місяців)
4th Engineer: Iron Destiny - Bulk Carrier / 2022-08-18 - 2022-10-05 (2 місяця)
2nd Officer: Diomid - General cargo / 2022-05-04 - 2022-10-01 (5 місяців)
2nd Officer: Diomid - General cargo / 2021-10-11 - 2022-03-01 (5 місяців)
3rd Officer: Diomid - General cargo / 2020-12-27 - 2021-03-15 (3 місяця)
Messman: MV.DL PANSY - Bulk Carrier / 2021-12-30 - 2022-09-27 (9 місяців)
Messman: MV.DL LAVENDER - Bulk Carrier / 2020-09-18 - 2021-08-13 (11 місяців)
Deck Cadet: Myra Seaways - RO-RO / 2022-07-01 - 2022-09-27 (3 місяця)
3rd Engineer: Katherine Kosan - LPG / LNG / 2022-03-05 - 2022-09-27 (7 місяців)
3rd Engineer: Clipper Sky - LPG / LNG / 2018-12-10 - 2019-07-21 (7 місяців)
3rd Engineer: Clipper Sky - LPG / LNG / 2018-01-27 - 2018-05-26 (4 місяця)
4th Engineer: Clipper Sky - LPG / LNG / 2017-10-31 - 2018-01-26 (3 місяця)
4th Engineer: Clipper Sky - LPG / LNG / 2016-11-08 - 2017-04-12 (5 місяців)
Chief Officer: Kairo 1 - Crude Oil Tanker / 2022-04-21 - 2022-09-24 (5 місяців)
2nd Officer: Saranga - Chemical tanker / 2021-07-02 - 2021-10-05 (3 місяця)
2nd Officer: MT TRIDENT HOPE - Crude Oil Tanker / 2019-04-10 - 2019-10-13 (6 місяців)
2nd Officer: MT GEM NO 3 - Oil Products Tanker / 2017-05-11 - 2017-11-27 (7 місяців)
2nd Officer: MT ATLANTIC DIANA - Chemical tanker / 2015-03-24 - 2015-09-08 (5 місяців)
4th Engineer: Cma com volga - Container Ship / 2022-06-03 - 2022-09-20 (4 місяця)
4th Engineer: Bao shan rich - General cargo / 2021-03-23 - 2022-03-30 (1 рік)
Engine Cadet: Cpt golden - Container Ship / 2019-07-10 - 2020-05-15 (10 місяців)
AB Seaman: MSC Abigail F - Container Ship / 2022-05-15 - 2022-09-18 (4 місяця)
AB Seaman: MSC Aby - Container Ship / 2021-10-04 - 2022-04-07 (6 місяців)
AB Seaman: MSC Arushi R - Container Ship / 2020-12-11 - 2021-07-10 (7 місяців)
AB Seaman: Trammo Independent - Bulk Carrier / 2019-11-07 - 2020-09-28 (11 місяців)
AB Seaman: Pisti - Bulk Carrier / 2018-10-24 - 2019-05-27 (7 місяців)