Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: Pomor - Tug boat / 2024-02-02 - 2024-03-19 (2 місяця)
Master: Pomor - Tug boat / 2023-06-15 - 2023-08-09 (2 місяця)
Master: Pomor - Tug boat / 2023-01-28 - 2023-04-10 (2 місяця)
Master: Pomor - Tug boat / 2022-08-08 - 2022-11-11 (3 місяця)
Master: Pomor - Tug boat / 2021-07-29 - 2021-11-11 (3 місяця)
Chief Officer: Nikolai Orlov - Tug boat / 2020-10-01 - 2021-07-23 (10 місяців)
Cook: Baltic Carrier - General cargo / 2023-01-29 - 2023-08-07 (6 місяців)
Cook: Celik 1 - General cargo / 2022-04-16 - 2022-10-02 (6 місяців)
Cook: Dmitry Donskoy - General cargo / 2020-06-28 - 2021-03-10 (8 місяців)
Cook: Carina - Multi-Purpose Vessel / 2018-05-11 - 2018-12-20 (7 місяців)
Cook: Ayder - General cargo / 2016-12-08 - 2017-06-23 (6 місяців)
Deck Cadet: Lyuda - Bulk Carrier / 2023-01-27 - 2023-08-05 (6 місяців)
Engine Cadet: judith schulte - Container Ship / 2022-08-18 - 2023-08-03 (12 місяців)
OS: m/v "Chelsea-3" - General cargo / 2023-03-01 - 2023-08-01 (5 місяців)
Deck Cadet: m/v "Alice" - General cargo / 2021-06-07 - 2022-02-13 (8 місяців)
OS: Lago di Cancano - Bulk Carrier / 2022-12-10 - 2023-07-30 (8 місяців)
OS: Pola Devora - Bulk Carrier / 2022-03-22 - 2022-09-15 (6 місяців)
OS: V. USPENSKIY - Dry Cargo / 2021-10-28 - 2022-02-18 (4 місяця)
Electrician: Nordland - General cargo / 2023-07-09 - 2023-07-30 (1 місяць)
3rd Engineer: M/V TURKON ISTANBUL - Container Ship / 2023-04-09 - 2023-07-28 (4 місяця)
3rd Engineer: M/V SPIRIT OF DUBAI - Container Ship / 2023-01-17 - 2023-03-11 (2 місяця)
3rd Engineer: M/V KAAN KALKAVAN - Container Ship / 2022-07-05 - 2022-10-16 (3 місяця)
3rd Engineer: M/V HALIL SAHIN - Bulk Carrier / 2021-07-16 - 2022-01-04 (6 місяців)
3rd Engineer: M/V IDC FALCON - Bulk Carrier / 2020-07-16 - 2021-03-26 (8 місяців)
Deck Fitter: Conestе - Container Ship / 2023-04-28 - 2023-07-28 (3 місяця)
Electric Cadet: MT Bright Sonia - Crude Oil Tanker / 2022-11-09 - 2023-07-26 (9 місяців)
Messman: m/v "BREMEN" - Bulk Carrier / 2023-04-23 - 2023-07-25 (3 місяця)
Messman: m/v "BREMEN" - Bulk Carrier / 2022-02-21 - 2022-09-18 (7 місяців)
Engine Cadet: Hanwoori - Training Ship / 2023-05-24 - 2023-07-24 (2 місяця)
Messman: M/V Pacific Honor - Bulk Carrier / 2022-09-09 - 2023-07-23 (10 місяців)
Messman: M/V Good Horizon - Bulk Carrier / 2020-10-03 - 2021-08-10 (10 місяців)
Messman: M/V star stratos - Reefer / 2017-04-03 - 2018-02-08 (10 місяців)
Messman: M/V star trust - Reefer / 2016-02-05 - 2016-10-26 (9 місяців)
AB Seaman: Spirit Of Chennai - Container Ship / 2022-12-21 - 2023-07-23 (7 місяців)
OS: Spirit Of Chennai - Container Ship / 2021-10-29 - 2022-09-05 (10 місяців)
OS: MSC Nicole - Container Ship / 2020-07-23 - 2021-04-22 (9 місяців)
OS: MSC Adriana - Container Ship / 2019-07-21 - 2020-02-11 (7 місяців)
OS: VON PERLE - General cargo / 2019-02-15 - 2019-05-24 (3 місяця)
4th Engineer: Csl Argosy - Bulk Carrier / 2023-03-12 - 2023-07-16 (4 місяця)
Motorman: Csl Argosy - Bulk Carrier / 2022-12-07 - 2023-03-11 (3 місяця)
Motorman: Port Shanghai - Bulk Carrier / 2021-07-14 - 2022-01-26 (6 місяців)
3rd Officer: ALIAKMON - Oil Products Tanker / 2022-12-18 - 2023-07-15 (7 місяців)
3rd Officer: ASOPOS - Oil Products Tanker / 2021-12-12 - 2022-06-06 (6 місяців)
3rd Officer: VOIDOMATIS - Oil Products Tanker / 2020-10-28 - 2021-02-24 (4 місяця)
3rd Officer: VOIDOMATIS - Oil Products Tanker / 2019-09-17 - 2020-03-18 (6 місяців)
3rd Officer: PAMISOS - Oil Products Tanker / 2018-10-18 - 2019-05-05 (7 місяців)
Boatswain: MSC SUEZ - Container Ship / 2022-10-02 - 2023-07-11 (9 місяців)
Boatswain: msc sariska,msc shannon,msc jordan,msc mandy,msc suez - Container Ship / 2015-04-26 - 2015-10-14 (6 місяців)
Chief Cook: Lausanne - Bulk Carrier / 2023-02-01 - 2023-07-09 (5 місяців)
Chief Cook: Morges - Bulk Carrier / 2022-06-11 - 2022-11-16 (5 місяців)
Chief Cook: st. cergue - Bulk Carrier / 2021-11-17 - 2022-05-10 (6 місяців)
Chief Cook: CHARMEY - Bulk Carrier / 2021-04-06 - 2021-10-10 (6 місяців)
Chief Cook: BERNINA - Bulk Carrier / 2020-05-29 - 2021-01-14 (8 місяців)
Chief Electrician: RIG-17 - Drilling platform / 2019-07-09 - 2023-07-09 (4 року)
Chief Electrician: RIG-17 - Drilling platform / 2014-07-13 - 2019-07-08 (4 року)
Electrical Technician: RIG-25 - Semi-submersible platform / 2013-06-30 - 2014-06-30 (1 рік)
Electrical Technician: Deep-sea Treasure - Jack-up Platform / 2011-04-21 - 2013-06-28 (2 року)
El. Engineer: Silver Way - General cargo / 2023-04-27 - 2023-07-09 (2 місяця)
El. Engineer: Winner - General cargo / 2022-08-14 - 2023-01-21 (5 місяців)
El. Engineer: Newzenberg - General cargo / 2021-12-31 - 2022-05-18 (5 місяців)