Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Engine Cadet: GIYAS - Bulk Carrier / 2023-12-13 - 2024-02-22 (2 місяця)
AB Seaman: GLOBAL FALCON - Asphalt/Bitumen Tanker / 2023-04-18 - 2024-02-22 (10 місяців)
OS: Elena II - Oil Products Tanker / 2022-02-10 - 2022-11-23 (9 місяців)
Motorman: Simfonia - Reefer / 2023-10-14 - 2024-02-21 (4 місяця)
Motorman: Astoria Grande - Passenger vessel / 2021-09-20 - 2021-12-07 (3 місяця)
Motorman: Mekhanik Krasotkin - Other vessels / 2020-06-08 - 2020-11-20 (5 місяців)
Motorman: Baron - Crude Oil Tanker / 2019-07-29 - 2019-10-02 (2 місяця)
AB Seaman: SIXTINE - RO-RO / 2023-11-10 - 2024-02-20 (3 місяця)
AB Seaman: MSC AURIGA - Container Ship / 2023-03-27 - 2023-09-15 (6 місяців)
AB Seaman: Cosco Indonesia - Container Ship / 2022-08-20 - 2023-02-10 (6 місяців)
OS: Волморе - Dry Cargo / 2023-09-09 - 2024-02-16 (5 місяців)
OS: Гармония - Chemical tanker / 2023-03-23 - 2023-08-12 (5 місяців)
OS: Мб-58 - Tug boat / 2022-05-04 - 2022-07-12 (2 місяця)
Chief Engineer: Meghna pride - Bulk Carrier / 2023-04-29 - 2024-02-10 (9 місяців)
AB Seaman: Taymyr - Icebreaker / 2023-09-28 - 2024-02-05 (4 місяця)
AB Seaman: Varandey - Icebreaker / 2023-08-07 - 2023-09-27 (2 місяця)
Trainee OS: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2013-12-25 - 2014-02-25 (2 місяця)
AB / Motorman: M.V.PYAREYLAL - Tug boat / 2023-04-17 - 2024-02-05 (10 місяців)
Trainee Wiper: M.V SS SPLIT BARGE-1 - Accommodation barge / 2022-03-03 - 2022-08-02 (5 місяців)
2nd Engineer: Farmer - Bulk Carrier / 2023-06-30 - 2024-02-04 (7 місяців)
2nd Engineer: Dona Bibi - Bulk Carrier / 2021-10-18 - 2022-04-06 (6 місяців)
2nd Engineer: Shuang Xi - Bulk Carrier / 2021-06-14 - 2021-09-22 (3 місяця)
2nd Engineer: Claire Z - Bulk Carrier / 2020-07-15 - 2021-01-22 (6 місяців)
2nd Engineer: Serene Jessica - Bulk Carrier / 2019-10-01 - 2020-03-03 (5 місяців)
Electric Cadet: TRITON - Container Ship / 2023-07-29 - 2024-02-01 (6 місяців)
Electric Cadet: Green Mountain - General cargo / 2021-11-23 - 2022-06-09 (7 місяців)
Pumpman: Helios - VLCC / 2023-07-12 - 2024-02-01 (7 місяців)
Pumpman: Spyros - Crude Oil Tanker / 2022-01-16 - 2022-11-05 (10 місяців)
Pumpman: Maria P. Lemos - VLCC / 2020-12-30 - 2021-10-19 (10 місяців)
Pumpman: Elandra Denali - VLCC / 2020-03-12 - 2020-10-07 (7 місяців)
Pumpman: DS VISION - VLCC / 2018-02-07 - 2019-09-07 (1 рік)
Steward: Port oshima - Bulk Carrier / 2023-07-15 - 2024-02-01 (7 місяців)
Steward: Port Belmont - Bulk Carrier / 2023-02-05 - 2023-05-05 (3 місяця)
Steward: Port Belmont - Bulk Carrier / 2022-11-04 - 2023-02-04 (3 місяця)
Steward: Port Belmont - Bulk Carrier / 2021-10-20 - 2022-03-20 (5 місяців)
Steward: Port Vera Cruz - Bulk Carrier / 2021-04-25 - 2021-09-26 (5 місяців)
AB Seaman: Fortuna - Pipe laying vessel / 2023-10-10 - 2024-01-31 (4 місяця)
AB Seaman: Balt Flot 3 - Oil Products Tanker / 2023-03-18 - 2023-04-24 (1 місяць)
AB Seaman: zercone - Oil Products Tanker / 2022-12-01 - 2023-01-18 (2 місяця)
AB Seaman: iuft 2 - Crane vessel / 2022-03-18 - 2022-09-02 (5 місяців)
ETO: NOBLE ONE - Asphalt/Bitumen Tanker / 2023-10-02 - 2024-01-27 (4 місяця)
Deck Cadet: Artabro - Platform Supply vessel / 2023-11-23 - 2024-01-24 (2 місяця)
Deck Cadet: Nautilus - Platform Supply vessel / 2023-02-15 - 2023-05-09 (3 місяця)
Deck Cadet: Sarmiento de Gamboa - Research vessel / 2022-11-02 - 2023-01-19 (3 місяця)
Deck Cadet: Sarmiento de Gamboa - Research vessel / 2021-04-22 - 2021-09-30 (5 місяців)
OS: M/V VINES - General cargo / 2023-05-11 - 2024-01-23 (8 місяців)
OS: Volgo-Balt 242 - General cargo / 2023-11-16 - 2024-01-22 (2 місяця)
Deck Cadet: Volgo-Balt 242 - General cargo / 2023-08-15 - 2023-11-15 (3 місяця)
Deck Cadet: Ust-Kut - General cargo / 2021-06-13 - 2021-09-27 (3 місяця)
Master: fehn cape - General cargo / 2023-08-13 - 2024-01-22 (5 місяців)
Master: Fehn Cape - General cargo / 2022-08-25 - 2023-04-27 (8 місяців)
Master: Fehn Cape - General cargo / 2017-06-19 - 2022-01-25 (4 року)
Master: Fehn Mirage - General cargo / 2016-12-08 - 2017-05-01 (5 місяців)
Chief Officer: Ems Majestic - General cargo / 2016-03-02 - 2016-07-31 (5 місяців)
3rd Engineer: Le Havre - Container Ship / 2023-05-09 - 2024-01-20 (8 місяців)
3rd Engineer: Express Athens - Container Ship / 2021-04-07 - 2021-11-09 (7 місяців)
3rd Officer: Hafnia Almandine - Chemical tanker / 2023-09-15 - 2024-01-12 (4 місяця)
3rd Officer: Hafnia Tourmaline - Chemical tanker / 2023-06-02 - 2023-08-20 (3 місяця)