Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: PETER OLDENDORFF - Bulk Carrier / 2019-05-01 - 2019-10-03 (5 місяців)
3rd Officer: PETER OLDENDORFF - Bulk Carrier / 2019-04-21 - 2019-04-30 (9 днів)
3rd Officer: ALSEA BAY - Bulk Carrier / 2018-04-15 - 2018-08-31 (5 місяців)
3rd Officer: ORIENT DEFENDER - Bulk Carrier / 2017-07-20 - 2017-11-12 (4 місяця)
3rd Officer: ORIENT TRIBUNE - Bulk Carrier / 2016-12-21 - 2017-04-18 (4 місяця)
OS: Bogdan - Bulk Carrier / 2019-03-15 - 2019-09-27 (6 місяців)
Messman: Stellar eagle - Bulk Carrier / 2014-05-18 - 2014-12-20 (7 місяців)
AB Seaman: GREEN KARMOY - Reefer / 2019-06-09 - 2019-09-26 (4 місяця)
AB Seaman: GREEN TOLEDO - Reefer / 2018-07-27 - 2018-12-09 (4 місяця)
AB Seaman: GREEN MAGIC - Reefer / 2018-05-28 - 2018-06-07 (10 днів)
AB Seaman: GREEN BODO - Reefer / 2016-09-24 - 2017-02-25 (5 місяців)
AB Seaman: GREEN KLIPPER - Reefer / 2015-08-03 - 2016-03-10 (7 місяців)
2nd Engineer: Siem Spearfish - DSV (Diving Support) / 2016-09-08 - 2019-09-20 (3 року)
3rd Engineer: BLUE GIANT - DSV (Diving Support) / 2013-09-27 - 2014-02-01 (4 місяця)
4th Engineer: BLUE GIANT - DSV (Diving Support) / 2012-12-09 - 2013-04-16 (4 місяця)
4th Engineer: BLUE GIANT - DSV (Diving Support) / 2011-09-09 - 2011-12-13 (3 місяця)
Motorman: BLUE GIANT - DSV (Diving Support) / 2010-09-15 - 2011-02-19 (5 місяців)
Engine Cadet: Tina lV - Bulk Carrier / 2018-11-05 - 2019-09-18 (10 місяців)
Engine Cadet: Lct 988 - RO-RO / 2017-05-26 - 2017-11-28 (6 місяців)
Engine Cadet: MV St. Nuriel - Passenger vessel / 2018-09-04 - 2019-09-18 (1 рік)
Deck Cadet: M/V YU KUN - Training Ship / 2019-08-17 - 2019-09-14 (1 місяць)
Chief Engineer: POLUS-1 - Fishing vessel / 2019-01-21 - 2019-09-14 (8 місяців)
Chief Engineer: OLTENITSA - General cargo / 2018-06-01 - 2018-11-04 (5 місяців)
Chief Engineer: Aleksandr Lebed - General cargo / 2016-10-14 - 2017-07-21 (9 місяців)
2nd Engineer: Stavr - General cargo / 2016-05-11 - 2016-06-19 (1 місяць)
2nd Engineer: DON-1 - General cargo / 2014-08-07 - 2015-04-05 (8 місяців)
1st Engineer: Seven Champion - Pipe laying vessel / 2019-07-24 - 2019-09-08 (1 місяць)
1st Engineer: Seven Champion - Pipe laying vessel / 2019-05-08 - 2019-05-29 (1 місяць)
1st Engineer: Seven Champion - Pipe laying vessel / 2019-02-13 - 2019-04-03 (2 місяця)
1st Engineer: Seven Champion - Pipe laying vessel / 2018-11-19 - 2018-12-30 (1 місяць)
1st Engineer: Seven Champion - Pipe laying vessel / 2018-09-05 - 2018-10-10 (1 місяць)
Chief Officer: Lime - General cargo / 2019-05-03 - 2019-09-03 (4 місяця)
Chief Officer: River Trader - General cargo / 2018-11-10 - 2019-01-23 (2 місяця)
2nd Officer: EEMS Traveller - General cargo / 2018-03-02 - 2018-06-29 (4 місяця)
2nd Officer: EEMS Cobalt - General cargo / 2017-08-23 - 2017-12-28 (4 місяця)
2nd Officer: EEMS Cobalt - General cargo / 2017-08-23 - 2017-12-28 (4 місяця)
Trainee Engineer: MV laggons - Passenger vessel / 2019-09-01 - 2019-09-01 (0 днів)
Wiper: Dniprovets-3 - Dry Cargo / 2019-04-18 - 2019-09-01 (4 місяця)
Engine Cadet: Veronica B - Container Ship / 2019-06-13 - 2019-08-28 (2 місяця)
Engine Cadet: Songa Antofagasta - Container Ship / 2019-02-19 - 2019-04-07 (2 місяця)
Engine Cadet: Nordic Philip - Container Ship / 2017-10-21 - 2018-04-20 (6 місяців)
Engine Cadet: Nordic Hong Kong - Container Ship / 2016-06-16 - 2016-11-13 (5 місяців)
Deck Cadet: M/V Melrivic Seven - Passenger vessel / 2018-08-09 - 2019-08-14 (1 рік)
3rd Engineer: Pavel Gordienko - Other vessels / 2019-06-02 - 2019-08-10 (2 місяця)
1st Engineer: Sea Beauty - Yacht / 2015-08-01 - 2017-12-30 (2 року)
2nd Engineer: Victoria M - Yacht / 2011-05-01 - 2012-12-30 (1 рік)
3rd Engineer: REF604 - Reefer / 2010-05-17 - 2010-11-05 (6 місяців)
3rd Engineer: Pavel Gordienko - Other vessels / 2009-09-25 - 2010-03-29 (6 місяців)
AB Seaman: Pontresina - Container Ship / 2019-04-07 - 2019-08-07 (4 місяця)
Chief Engineer: QMS Al Shahama - Jack-up Platform / 2019-06-24 - 2019-08-06 (1 місяць)
Chief Engineer: QMS Al Shahama - Jack-up Platform / 2019-03-19 - 2019-05-11 (2 місяця)
Chief Engineer: QMS Constructor - Jack-up Platform / 2018-12-16 - 2019-02-04 (2 місяця)
Chief Engineer: QMS Constructor - Jack-up Platform / 2018-08-31 - 2018-10-22 (2 місяця)
Chief Engineer: QMS Constructor - Jack-up Platform / 2018-01-16 - 2018-03-12 (2 місяця)
Fitter / Welder: Toledo Carrier - Reefer / 2019-02-08 - 2019-08-02 (6 місяців)
Fitter / Welder: CROWN SAPPHIRE - Reefer / 2018-07-17 - 2018-11-27 (4 місяця)
Fitter / Welder: CROWN SAPPHIRE - Reefer / 2017-11-04 - 2018-04-07 (5 місяців)
Fitter / Welder: Bombar Amber - Bulk Carrier / 2016-12-30 - 2017-08-21 (8 місяців)
Fitter / Welder: SOPHIA 1 - General cargo / 2016-01-27 - 2016-10-26 (9 місяців)
OS: mv “MSC ZEBRA” - Container Ship / 2019-04-01 - 2019-07-30 (4 місяця)
OS: mv “CMA CGM RABELAIS” - Container Ship / 2018-03-09 - 2018-10-26 (8 місяців)
Deck Cadet: mv “Express Brazil” - Container Ship / 2017-02-16 - 2017-09-06 (7 місяців)
Head Waiter: Carnival Imagination - Passenger vessel / 2018-11-18 - 2019-07-25 (8 місяців)
Head Waiter: Carnival Victory - Passenger vessel / 2016-02-01 - 2016-04-24 (3 місяця)
Head Waiter: Carnival Victory - Passenger vessel / 2015-09-24 - 2016-01-18 (4 місяця)
Head Waiter: Carnival Paradise - Passenger vessel / 2015-02-16 - 2015-07-16 (5 місяців)
Dining Room Waiter: Carnival Destiny - Passenger vessel / 2007-09-12 - 2008-05-30 (9 місяців)