Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Granit - Tug boat / 2023-06-26 - 2023-08-26 (2 місяця)
Motorman: SEIVAL - Multi-Purpose Vessel / 2023-03-03 - 2023-08-25 (6 місяців)
Motorman: MURMAN - Multi-Purpose Vessel / 2022-03-01 - 2022-10-25 (8 місяців)
2nd Engineer: KAYING - Bulk Carrier / 2023-03-07 - 2023-08-18 (5 місяців)
2nd Engineer: KAYING - Bulk Carrier / 2022-07-17 - 2022-11-14 (4 місяця)
2nd Engineer: AAL PAris - Multi-Purpose Vessel / 2021-06-29 - 2021-11-26 (5 місяців)
2nd Engineer: AAL Paris - Multi-Purpose Vessel / 2020-06-30 - 2021-02-07 (7 місяців)
2nd Engineer: Paris Trader - Multi-Purpose Vessel / 2019-09-30 - 2020-02-04 (4 місяця)
OS: Volgoneft-32 - Oil Products Tanker / 2023-05-09 - 2023-08-16 (3 місяця)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-06-10 - 2022-08-10 (2 місяця)
Oiler: NANTO - Container Ship / 2023-06-25 - 2023-08-12 (2 місяця)
Engine Cadet: GT AURIGA - General cargo / 2021-05-10 - 2021-11-22 (6 місяців)
Chief Officer: BBC JUPITER - Bulk Carrier / 2023-04-01 - 2023-08-12 (4 місяця)
Chief Officer: BBC JUPITER - Bulk Carrier / 2022-07-23 - 2022-11-17 (4 місяця)
Chief Officer: BBC FINLAND - Multi-Purpose Vessel / 2021-09-13 - 2022-02-12 (5 місяців)
Chief Officer: BBC GDANSK - Multi-Purpose Vessel / 2020-11-14 - 2021-04-03 (5 місяців)
Chief Officer: BBC GDANSK - Multi-Purpose Vessel / 2020-03-14 - 2020-07-17 (4 місяця)
Deck Cadet: Гранит - Tug boat / 2023-06-29 - 2023-08-10 (1 місяць)
Master: Perseus Star - Crude Oil Tanker / 2023-01-26 - 2023-08-08 (6 місяців)
Master: Perseus Star - Crude Oil Tanker / 2022-05-05 - 2022-09-19 (4 місяця)
Master: Chemtrans Naos - Crude Oil Tanker / 2021-07-19 - 2021-12-07 (5 місяців)
Master: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2020-02-10 - 2020-12-01 (10 місяців)
Master: Brightoil Lion - Crude Oil Tanker / 2019-05-08 - 2019-06-21 (1 місяць)
Engine Cadet: NEFTERUDOVOZ-51M - Other vessels / 2023-03-28 - 2023-08-07 (4 місяця)
3rd Officer: ZELDA - Oil Products Tanker / 2023-02-02 - 2023-08-06 (6 місяців)
AB Seaman: RIVER SHINER - Oil Products Tanker / 2022-04-11 - 2022-10-26 (6 місяців)
AB Seaman: SPOTTAIL - Oil Products Tanker / 2021-05-07 - 2021-12-19 (7 місяців)
OS: MARVIN CONFIDENCE - Oil Products Tanker / 2020-08-12 - 2021-02-01 (6 місяців)
Deck Cadet: MS SOPHIE - Oil Products Tanker / 2018-12-24 - 2019-07-05 (6 місяців)
Chief Engineer: Grande New York - RO-RO / 2023-04-09 - 2023-08-06 (4 місяця)
Chief Engineer: Falcon Trident - Bulk Carrier / 2022-08-01 - 2022-12-21 (5 місяців)
Chief Engineer: BBC Skipper - Heavy lift vessel / 2021-09-14 - 2022-01-24 (4 місяця)
Chief Engineer: GH PAMPERO - Container Ship / 2021-01-11 - 2021-06-21 (5 місяців)
2nd Engineer: Sigyn W - General cargo / 2019-05-27 - 2019-07-22 (2 місяця)
Deck Cadet: Dar Mlodziezhy - Sailing Vessel / 2023-05-21 - 2023-08-03 (2 місяця)
Boatswain: MSC Augusta - Container Ship / 2023-01-27 - 2023-07-31 (6 місяців)
Boatswain: MSC Himanshi - Container Ship / 2022-08-21 - 2022-11-13 (3 місяця)
Boatswain: Adelina - Bulk Carrier / 2022-02-08 - 2022-07-03 (5 місяців)
Boatswain: Amalia - Bulk Carrier / 2021-04-10 - 2021-12-03 (8 місяців)
Boatswain: Anita - Bulk Carrier / 2020-05-03 - 2021-01-13 (8 місяців)
Motorman: A.S.Pushkin - Cruise Liner / 2023-03-29 - 2023-07-29 (4 місяця)
Motorman: mir - Training Ship / 2022-10-12 - 2022-12-12 (2 місяця)
OS: ПОЛА МАРИНА - General cargo / 2023-04-03 - 2023-07-29 (4 місяця)
Deck Cadet: POLA Onega - Bulk Carrier / 2022-07-07 - 2022-09-06 (2 місяця)
Deck Cadet: MSC Mundra VIII - Container Ship / 2023-01-30 - 2023-07-26 (6 місяців)
Deck Cadet: mv Emilia - Bulk Carrier / 2022-01-04 - 2022-07-14 (6 місяців)
Cook: P&O Ferries - Ferry / 2023-07-02 - 2023-07-21 (1 місяць)
Cook: P&O Ferries - Ferry / 2023-03-15 - 2023-05-17 (2 місяця)
Cook: P&O Ferries - Ferry / 2022-11-17 - 2023-01-12 (2 місяця)
Cook: P&O Ferries - Ferry / 2022-07-26 - 2022-09-21 (2 місяця)
Cook Assistant: Princess Cruise - Cruise Liner / 2022-02-02 - 2022-05-25 (4 місяця)
Electrician: densa defne - Oil Products Tanker / 2023-05-21 - 2023-07-21 (2 місяця)
Electrician: Layd moon - General cargo / 2021-09-01 - 2022-03-15 (6 місяців)
Cook: DOST1 - General cargo / 2020-01-11 - 2021-10-23 (1 рік)
Electrician: dost1 - Dry Cargo / 2020-02-11 - 2020-10-24 (8 місяців)
Electrician: unzile ana - General cargo / 2018-04-21 - 2019-02-09 (10 місяців)
Motorman: Helga - General cargo / 2023-05-11 - 2023-07-19 (2 місяця)
AB Seaman: Ester - Fishing vessel / 2021-06-21 - 2021-11-14 (5 місяців)
Motorman: Kolomenskoe - Fishing vessel / 2020-07-08 - 2020-08-21 (1 місяць)
Engine Room Supervisor: Kruzenshtern - Other vessels / 2019-05-25 - 2019-07-05 (1 місяць)
Fitter / Welder: Pia - General cargo / 2023-01-21 - 2023-07-18 (6 місяців)
Fitter / Welder: Stines Passat - General cargo / 2022-06-24 - 2022-12-05 (5 місяців)