Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: VIKING EMERALD - RO-RO / 2023-05-11 - 2023-10-04 (5 місяців)
Deck Cadet: SFL Conductor - RO-RO / 2021-02-23 - 2021-09-14 (7 місяців)
Deck Cadet: MOGUCHIY - Tug boat / 2020-07-13 - 2020-09-14 (2 місяця)
Deck Cadet: Druzhba - Sailing Vessel / 2019-06-24 - 2019-07-24 (1 місяць)
OS: Gulden Leeuw - Training Ship / 2023-07-29 - 2023-10-03 (2 місяця)
OS: Gunilla - Training Ship / 2023-07-04 - 2023-07-26 (1 місяць)
OS: Gotheborg of Sweden - Sailing Vessel / 2023-06-04 - 2023-06-16 (12 днів)
OS: Gotheborg of Sweden - Sailing Vessel / 2023-04-09 - 2023-05-13 (1 місяць)
OS: Gotheborg of Sweden - Sailing Vessel / 2023-01-02 - 2023-02-22 (2 місяця)
Deck Cadet: Caruzo - Crude Oil Tanker / 2023-05-15 - 2023-09-30 (4 місяця)
Deck Cadet: Novator - Other vessels / 2019-09-02 - 2019-11-04 (2 місяця)
OS: BULAT - Other vessels / 2019-04-18 - 2019-06-26 (2 місяця)
Oiler: Starcity Express No 6 - Ferry / 2023-03-27 - 2023-09-30 (6 місяців)
Chief Engineer: Arcturus Star - Crude Oil Tanker / 2023-04-23 - 2023-09-30 (5 місяців)
Chief Engineer: СВЛ ПРАЙД - Crude Oil Tanker / 2023-01-19 - 2023-02-23 (1 місяць)
Chief Engineer: Acrux Star - Crude Oil Tanker / 2022-01-23 - 2022-08-16 (7 місяців)
Chief Engineer: Pola Sevastiana - Dry Cargo / 2021-05-07 - 2021-10-02 (5 місяців)
Chief Engineer: PAK - Tug boat / 2020-05-19 - 2020-10-31 (5 місяців)
Engine Cadet: Orkim reliance - Oil Products Tanker / 2023-03-20 - 2023-09-29 (6 місяців)
Deck Cadet: Transocean - General cargo / 2023-06-20 - 2023-09-28 (3 місяця)
Chief Engineer: Msc unified vi - Container Ship / 2023-04-24 - 2023-09-28 (5 місяців)
Chief Engineer: Msc donata - Container Ship / 2022-01-20 - 2022-04-17 (3 місяця)
Chief Engineer: Msc Rebecca - Container Ship / 2021-04-21 - 2021-09-30 (5 місяців)
Chief Engineer: Msc Katia r - Container Ship / 2020-07-23 - 2020-12-05 (4 місяця)
Chief Engineer: Msc Julia r - Container Ship / 2019-02-20 - 2019-06-26 (4 місяця)
Deck Cadet: Gallipoli Seaways - RO-RO / 2023-08-05 - 2023-09-28 (2 місяця)
Electric Cadet: Капитан Демиденко - Fishing vessel / 2023-06-18 - 2023-09-26 (3 місяця)
Electric Cadet: KAPITAN DEMIDENKO - Fishing vessel / 2022-09-30 - 2023-01-26 (4 місяця)
Electric Cadet: ПУС Херсонес - Training Ship / 2022-06-02 - 2022-07-31 (2 місяця)
AB Seaman: Turba - Crude Oil Tanker / 2023-03-23 - 2023-09-23 (6 місяців)
AB Seaman: Shagan - Oil Products Tanker / 2021-09-08 - 2022-04-19 (7 місяців)
Deck Cadet: Shagan - Oil Products Tanker / 2020-03-18 - 2020-09-29 (6 місяців)
Chief Officer: Mt deep sea - Crude Oil Tanker / 2023-05-25 - 2023-09-22 (4 місяця)
Chief Officer: MT Danica - Crude Oil Tanker / 2022-09-17 - 2023-03-28 (6 місяців)
Chief Officer: MT ARK - Crude Oil Tanker / 2022-02-22 - 2022-06-02 (3 місяця)
Chief Officer: MT Destiny - Crude Oil Tanker / 2021-07-11 - 2021-11-21 (4 місяця)
Chief Officer: MT Winsom - Oil Products Tanker / 2021-03-18 - 2021-06-27 (3 місяця)
Chief Engineer: MT ST WALGA - Oil Products Tanker / 2022-11-30 - 2023-09-20 (10 місяців)
Chief Engineer: MT RATU ENRA - Oil Products Tanker / 2022-07-16 - 2022-09-12 (2 місяця)
2nd Engineer: MT BEKS SWAN - Crude Oil Tanker / 2022-01-16 - 2022-05-12 (4 місяця)
2nd Engineer: MT HONG ZE HU - Crude Oil Tanker / 2021-02-12 - 2021-06-28 (5 місяців)
2nd Engineer: MT GLOVER - Oil Products Tanker / 2019-12-26 - 2020-08-04 (7 місяців)
2nd Engineer: Pannotia - AHTS / 2023-04-11 - 2023-09-19 (5 місяців)
3rd Officer: Terschelling - General cargo / 2023-07-24 - 2023-09-18 (2 місяця)
3rd Officer: Stellar Aragvi - Bulk Carrier / 2023-03-03 - 2023-06-11 (3 місяця)
Deck Cadet: Paro - Bulk Carrier / 2021-08-29 - 2022-09-14 (1 рік)
Boatswain: Alinda - Bulk Carrier / 2022-12-15 - 2023-09-15 (9 місяців)
Boatswain: Focha - General cargo / 2021-12-17 - 2022-08-25 (8 місяців)
Boatswain: Reina - General cargo / 2021-04-06 - 2021-06-11 (2 місяця)
Boatswain: Reina - General cargo / 2020-12-25 - 2021-04-05 (3 місяця)
Boatswain: Nikolaos Skoufaas - General cargo / 2019-09-27 - 2020-06-19 (9 місяців)
Deck Cadet: MV MEGA BAKTI - DSV (Diving Support) / 2023-03-31 - 2023-09-14 (5 місяців)
AB Seaman: Duke OF Peace - Oil Products Tanker / 2023-06-19 - 2023-09-12 (3 місяця)
OS: KOKKARI - Crude Oil Tanker / 2022-01-21 - 2022-07-21 (6 місяців)
AB Seaman: VLADIMIR VELIKIY - Crude Oil Tanker / 2021-04-27 - 2021-07-02 (2 місяця)
AB Seaman: Boray - Crude Oil Tanker / 2020-02-17 - 2020-05-23 (3 місяця)
AB Seaman: Boray - Crude Oil Tanker / 2019-07-02 - 2019-10-05 (3 місяця)
2nd Officer: SL Manakin - AHTS / 2023-05-27 - 2023-09-08 (3 місяця)
Master: Clipper Lis - Bulk Carrier / 2023-04-27 - 2023-09-06 (4 місяця)
Master: Clipper Lis - Bulk Carrier / 2022-07-22 - 2022-12-23 (5 місяців)
Master: Clipper Lis - Bulk Carrier / 2021-11-18 - 2022-03-20 (4 місяця)
Master: Clipper Lis - Bulk Carrier / 2021-01-08 - 2021-06-16 (5 місяців)
Master: Clipper Lis - Bulk Carrier / 2020-03-09 - 2020-08-14 (5 місяців)