Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: Zaliv Vostok - Fishing vessel / 2019-04-09 - 2020-02-07 (10 місяців)
Motorman: Flora Delmas - Container Ship / 2014-08-21 - 2014-12-16 (4 місяця)
Motorman: Aleksandr Zhitnik - Dry Cargo / 2014-04-11 - 2014-07-01 (3 місяця)
Chief Electrical Engineer: Lichtenstein - DSV (Diving Support) / 2019-12-05 - 2020-02-05 (2 місяця)
Mechanic: KNK 21jubilee field - FPSO / 2020-01-22 - 2020-02-04 (13 днів)
Engine Cadet: V petrel - Bulk Carrier / 2019-12-10 - 2019-12-15 (5 днів)
Master: Manitoba - LPG / LNG / 2019-10-09 - 2020-01-27 (4 місяця)
Master: Nova Scotia - LPG / LNG / 2019-04-02 - 2019-06-26 (3 місяця)
Master: Cambridge - LPG / LNG / 2018-09-28 - 2019-01-08 (3 місяця)
Master: MANITOBA - LPG / LNG / 2018-03-25 - 2018-07-06 (3 місяця)
Master: ONTARIO - LPG / LNG / 2017-03-29 - 2017-09-24 (6 місяців)
2nd Engineer: MP THE LAW - Container Ship / 2019-09-18 - 2020-01-23 (4 місяця)
2nd Engineer: ANGOL - Container Ship / 2018-08-25 - 2018-11-29 (3 місяця)
3rd Engineer: AP Moller - Container Ship / 2017-07-02 - 2017-10-03 (3 місяця)
3rd Engineer: Seago Antwerp - Container Ship / 2016-09-29 - 2017-01-21 (4 місяця)
3rd Engineer: Safmarine Nimba - Container Ship / 2016-03-10 - 2016-07-04 (4 місяця)
Cleaner: Celebrity Reflection - Passenger vessel / 2019-09-06 - 2020-01-20 (4 місяця)
Cleaner: Celebrity Reflection - Passenger vessel / 2018-10-14 - 2019-06-16 (8 місяців)
Engine Cadet: MT BAGHDAD - VLCC / 2019-08-07 - 2020-01-15 (5 місяців)
Engine Cadet: MT Frieda Selmer - Bulk Carrier / 2018-09-27 - 2019-03-09 (5 місяців)
Chief Cook: m/v Sider King - Bulk Carrier / 2019-08-10 - 2020-01-15 (5 місяців)
Cook: m/v Sider Amy - Bulk Carrier / 2019-01-29 - 2019-06-10 (4 місяця)
2nd Cook: m/v '' ERATO '' - Container Ship / 2017-11-02 - 2018-06-02 (7 місяців)
2nd Cook: m/v TG APHRODITE - Container Ship / 2016-07-18 - 2017-02-07 (7 місяців)
Cook: KONAK - General cargo / 2015-08-24 - 2015-12-28 (4 місяця)
Deck Cadet: Bulk - Bulk Carrier / 2018-12-27 - 2020-01-07 (1 рік)
3rd Officer: Bulk - Bulk Carrier / 2016-12-27 - 2018-01-04 (1 рік)
AB Seaman: DAIANA - General cargo / 2019-06-14 - 2019-12-20 (6 місяців)
OS: MARBELLA - General cargo / 2018-07-13 - 2019-03-05 (8 місяців)
OS: DNEPROVETS 2 - General cargo / 2017-11-28 - 2018-06-11 (6 місяців)
OS: KODAK - Tug boat / 2017-10-05 - 2017-11-27 (2 місяця)
OS: ARVIN - General cargo / 2016-12-27 - 2017-07-27 (7 місяців)
Chief Officer: Портовик-1 - Bunkering Vessel / 2017-10-26 - 2019-12-04 (2 року)
Chief Officer: Портовик-5 - Bunkering Vessel / 2013-01-09 - 2017-05-15 (4 року)
Chief Officer: Портовик-5 - Bunkering Vessel / 2011-11-25 - 2012-12-31 (1 рік)
Chief Officer: Катран - Bunkering Vessel / 2011-01-21 - 2011-11-15 (10 місяців)
2nd Officer: Арктур - Bunkering Vessel / 2009-09-14 - 2010-06-15 (9 місяців)
Oiler: Ril - Tug boat / 2019-05-30 - 2019-12-01 (6 місяців)
Oiler: Ril - Tug boat / 2018-11-27 - 2019-05-29 (6 місяців)
Motorman: Tatarbunary - General cargo / 2018-04-25 - 2018-06-25 (2 місяця)
1st Engineer: Sartor - MRSV / 2019-10-20 - 2019-11-26 (1 місяць)
1st Engineer: Sar Loke - AHTS / 2019-07-17 - 2019-08-23 (1 місяць)
1st Engineer: Sar Ranger - AHTS / 2019-07-05 - 2019-07-11 (6 днів)
1st Engineer: Sar Ranger - AHTS / 2019-06-26 - 2019-07-04 (8 днів)
Motorman: Moguchiy - Tug boat / 2019-05-20 - 2019-11-25 (6 місяців)
OS: Kapitan Voronin - Fishing vessel / 2019-09-25 - 2019-11-25 (2 місяця)
OS: Янтарь - Tug boat / 2019-06-17 - 2019-08-19 (2 місяця)
OS: Marshal Vasilevskii - Tug boat / 2018-05-30 - 2018-12-15 (6 місяців)
Electric Cadet: Baltic Hollyhock - Reefer / 2019-09-21 - 2019-11-23 (2 місяця)
Electric Cadet: Truvor - Tug boat / 2017-05-17 - 2017-09-30 (4 місяця)
Electrician: Erna - General cargo / 2019-09-23 - 2019-11-23 (2 місяця)
Electrician: Modus - General cargo / 2019-07-05 - 2019-08-31 (2 місяця)
Electrician: Sarych - General cargo / 2018-07-15 - 2018-11-18 (4 місяця)
Electrician: Sarych - General cargo / 2018-03-14 - 2018-07-14 (4 місяця)
AB Seaman: Kalitva - General cargo / 2019-07-11 - 2019-11-19 (4 місяця)
AB Seaman: Volgo-Balt 225 - General cargo / 2018-08-22 - 2019-01-10 (5 місяців)
Deck Cadet: ST-1317 - General cargo / 2018-04-14 - 2018-06-30 (3 місяця)
Deck Cadet: Khersones - Sailing Vessel / 2017-03-03 - 2017-06-06 (3 місяця)
OS / Welder: BLUBILL - Bulk Carrier / 2019-09-16 - 2019-11-03 (2 місяця)
OS / Welder: HAYAL S - General cargo / 2019-01-03 - 2019-06-03 (5 місяців)
OS / Welder: SOREN - General cargo / 2017-08-30 - 2018-02-25 (6 місяців)
Senior Engineering Consultants: MT Kronborg - Oil Products Tanker / 2019-10-10 - 2019-11-01 (1 місяць)
Engineering Superintendent: OSV safe Concordia - Platform Supply vessel / 2014-05-06 - 2015-05-11 (1 рік)
Chief Engineer: MV Talca - Reefer / 2011-01-20 - 2011-04-14 (3 місяця)