Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: Emelyan Pugachev - Tug boat / 2020-01-27 - 2020-03-27 (2 місяця)
Motorman: Yuzhnyy - Bulk Carrier / 2019-11-05 - 2020-03-25 (5 місяців)
Engine Cadet: Vostochnyy - Dry Cargo / 2019-04-05 - 2019-10-20 (6 місяців)
Trainee Engineer: Wugang Haoyun - Bulk Carrier / 2018-03-07 - 2018-09-12 (6 місяців)
Deck Cadet: Seacor Olmeca - Platform Supply vessel / 2019-09-10 - 2020-03-20 (6 місяців)
AB Seaman: RT Genova - Bulk Carrier / 2019-12-25 - 2020-03-17 (3 місяця)
AB Seaman: Reyd 7 - Dry Cargo / 2019-04-01 - 2019-08-01 (4 місяця)
AB Seaman: Knyaz Vladimir - Passenger vessel / 2018-10-15 - 2018-12-25 (2 місяця)
OS: Олимпиада - Ferry / 2014-11-01 - 2018-10-01 (3 року)
OS: Olympiada - Ferry / 2014-07-27 - 2014-10-09 (2 місяця)
AB / Motorman : Liverpool - Dry Cargo / 2019-10-30 - 2020-03-12 (4 місяця)
AB / Motorman : Svyatiy Petro - Dry Cargo / 2018-11-28 - 2019-06-12 (6 місяців)
AB / Motorman : Svyatiy Petro - Dry Cargo / 2018-01-12 - 2018-07-09 (6 місяців)
AB / Motorman : Svyatiy Petro - Dry Cargo / 2017-03-08 - 2017-09-20 (6 місяців)
AB / Motorman : Svyatiy Petro - Dry Cargo / 2016-01-22 - 2016-10-05 (8 місяців)
4th Engineer: M/T GURONI - Chemical tanker / 2019-10-03 - 2020-03-11 (5 місяців)
Engine Cadet: M/T NILUFER SULTAN - Chemical tanker / 2018-02-08 - 2018-08-13 (6 місяців)
Trainee Engineer: M.T.CLARA - Crude Oil Tanker / 2019-03-27 - 2020-03-10 (11 місяців)
Cook: m/v "Semyon Morozov" - General cargo / 2020-01-24 - 2020-03-10 (1 місяць)
Cook: m/v Amur2532 - General cargo / 2019-02-15 - 2019-07-10 (5 місяців)
Ref. Engineer: Auxis - Reefer / 2019-06-24 - 2020-03-03 (8 місяців)
Ref. Engineer: Belgie Reefer - Reefer / 2017-10-23 - 2018-05-04 (6 місяців)
Ref. Engineer: Swedish Reefer - Reefer / 2017-05-11 - 2017-08-02 (3 місяця)
Ref. Engineer: Chiquita Rostock - Reefer / 2016-03-30 - 2016-11-05 (7 місяців)
Ref. Engineer: Italia Reefer - Reefer / 2015-07-16 - 2015-11-28 (4 місяця)
Painter: SCF " NEVA" - Chemical tanker / 2019-10-23 - 2020-03-03 (4 місяця)
Painter: SCF " DON" - Chemical tanker / 2019-06-07 - 2019-08-16 (2 місяця)
Painter: Jag lyall - Chemical tanker / 2018-12-20 - 2019-05-17 (5 місяців)
Painter: Nordic Mistral - Chemical tanker / 2018-04-17 - 2018-09-22 (5 місяців)
Engine Cadet: Vostochnyy - Oil Products Tanker / 2019-10-13 - 2020-03-02 (5 місяців)
3rd Engineer: Volgo-Balt 226 - General cargo / 2019-08-15 - 2020-02-26 (6 місяців)
3rd Engineer: Kan 1 - General cargo / 2018-06-07 - 2018-11-21 (5 місяців)
Engine Cadet: WOLIN - Passenger vessel / 2017-09-06 - 2018-03-09 (6 місяців)
AB Seaman: HayalS - General cargo / 2019-10-09 - 2020-02-24 (4 місяця)
AB Seaman: Liubomir - Tug boat / 2019-05-22 - 2019-09-06 (3 місяця)
AB Seaman: Iskanderun - General cargo / 2018-11-20 - 2018-12-20 (1 місяць)
AB Seaman: Leonid Zayakin - General cargo / 2017-06-23 - 2018-02-15 (8 місяців)
AB Seaman: Helga - General cargo / 2016-08-21 - 2017-02-05 (5 місяців)
Croupier: MV AEGEAN PARADISE - Passenger vessel / 2019-02-28 - 2020-02-20 (12 місяців)
Croupier: MV AMUSEMENT WORLD - Passenger vessel / 2018-02-09 - 2019-01-24 (11 місяців)
AB Seaman: Svyaty Pavlo - General cargo / 2019-08-20 - 2020-02-20 (6 місяців)
AB Seaman: Ben Nevis - Bulk Carrier / 2017-06-22 - 2018-03-22 (9 місяців)
AB Seaman: Cretan Wave - Bulk Carrier / 2016-03-27 - 2016-11-28 (8 місяців)
AB Seaman: Denita Wave - Bulk Carrier / 2015-02-25 - 2015-11-30 (9 місяців)
AB Seaman: Nikolas 3 - Bulk Carrier / 2013-06-15 - 2014-04-07 (10 місяців)
Deck Cadet: KL. Malahayati - Training Ship / 2020-02-03 - 2020-02-17 (14 днів)
1st Officer: Mirzagha Khalilov - General cargo / 2019-06-14 - 2020-02-16 (8 місяців)
1st Officer: Riad Ahmedov - General cargo / 2018-02-27 - 2018-09-26 (7 місяців)
1st Officer: Akmed Mahmudov - General cargo / 2016-07-27 - 2017-03-11 (7 місяців)
Cook: Reliable - Bulk Carrier / 2019-03-08 - 2020-02-16 (11 місяців)
Cook Assistant: Trammo Baumann - Bulk Carrier / 2017-09-23 - 2018-06-20 (9 місяців)
Cook Assistant: Milos - Bulk Carrier / 2016-09-10 - 2017-04-15 (7 місяців)
Cook Assistant: Maria - Bulk Carrier / 2015-10-17 - 2016-03-08 (5 місяців)
OS: Asian king - Sailing Vessel / 2019-06-10 - 2020-02-15 (8 місяців)
Deck Cadet: Maria zenaida - Ferry / 2014-09-22 - 2015-09-22 (1 рік)
AB Seaman: Keliney - Dry Cargo / 2019-06-26 - 2020-02-15 (8 місяців)
AB Seaman: Dobrynya Nikitich - Bulk Carrier / 2018-09-20 - 2019-03-21 (6 місяців)
AB Seaman: PZHS-282 - NAVY / 2011-11-11 - 2016-10-30 (4 року)
AB Seaman: SAS Kazanets - NAVY / 2010-10-10 - 2011-10-10 (1 рік)
Deck Cadet: STS Kruzenshtern - Training Ship / 2009-12-01 - 2010-05-04 (5 місяців)