Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: ALBY TRINITY - Bulk Carrier / 2021-06-10 - 2021-12-09 (6 місяців)
Deck Cadet: Kentavr - Repair Vessel / 2020-06-19 - 2020-08-31 (2 місяця)
3rd Engineer: Leon - Oil Products Tanker / 2021-06-02 - 2021-12-09 (6 місяців)
3rd Engineer: Ecostory - Oil Products Tanker / 2020-08-30 - 2020-12-22 (4 місяця)
4th Engineer: New Orion - Bulk Carrier / 2019-08-17 - 2020-02-27 (6 місяців)
4th Engineer: New Orion - Bulk Carrier / 2018-10-06 - 2019-05-22 (8 місяців)
Motorman: Joy - Container Ship / 2016-11-06 - 2017-06-17 (7 місяців)
AB Seaman: Frakt fjord - Dry Cargo / 2021-08-10 - 2021-12-08 (4 місяця)
AB Seaman: Frakt fjord - Dry Cargo / 2021-02-10 - 2021-06-10 (4 місяця)
AB Seaman: Frakt fjord - Dry Cargo / 2020-07-22 - 2020-11-16 (4 місяця)
AB Seaman: Frakt fjord - Dry Cargo / 2020-02-08 - 2020-05-20 (3 місяця)
AB Seaman: Frakt fjord - Dry Cargo / 2019-08-09 - 2019-12-18 (4 місяця)
OS: MSC JOY - Container Ship / 2021-04-26 - 2021-12-07 (7 місяців)
OS: MB Buran - Tug boat / 2020-05-01 - 2020-11-03 (6 місяців)
Motorman: Neptune Odyssey - RO-RO / 2021-05-20 - 2021-12-03 (6 місяців)
Motorman: Neptune Hellas - RO-RO / 2020-04-29 - 2020-11-02 (6 місяців)
Motorman: Neptune Horizon - RO-RO / 2019-06-07 - 2019-12-29 (7 місяців)
Motorman: Neptune Aegli - RO-RO / 2018-06-28 - 2019-02-02 (7 місяців)
Motorman: Neptune Hellas - RO-RO / 2017-08-13 - 2018-02-21 (6 місяців)
Master: unistar - General cargo / 2021-07-05 - 2021-12-01 (5 місяців)
Master: Jule - Heavy lift vessel / 2018-06-15 - 2018-10-26 (4 місяця)
Master: Unistream - Multi-Purpose Vessel / 2018-01-03 - 2018-03-21 (3 місяця)
Master: Thorco Atlantic - Multi-Purpose Vessel / 2017-10-08 - 2018-01-02 (3 місяця)
Chief Officer: Vestvind - Dry Cargo / 2017-04-18 - 2017-05-22 (1 місяць)
Wiper: ELINDA MARE - Bulk Carrier / 2021-09-27 - 2021-11-30 (2 місяця)
Wiper: Elinda Mare - Bulk Carrier / 2020-11-27 - 2021-06-20 (7 місяців)
Wiper: Nadine V - Bulk Carrier / 2019-12-19 - 2020-08-12 (8 місяців)
Deck Cadet: MT. Maxima Pratama - Chemical tanker / 2020-12-14 - 2021-11-29 (11 місяців)
Wiper: ATHOS - Bulk Carrier / 2021-03-29 - 2021-11-27 (8 місяців)
Motorman: Tevfik bey - General cargo / 2020-10-15 - 2021-02-25 (4 місяця)
Engine Cadet: Natalie - Oil Products Tanker / 2016-04-01 - 2016-10-30 (7 місяців)
ETO: Ridgebury Mary Selena - Crude Oil Tanker / 2021-04-07 - 2021-11-24 (8 місяців)
ETO: Ridgebury Mary Selena - Crude Oil Tanker / 2020-08-14 - 2020-12-30 (5 місяців)
ETO: Ridgebury Lindy B - Crude Oil Tanker / 2019-04-04 - 2019-10-30 (7 місяців)
ETO: Ridgebury Lindy B - Crude Oil Tanker / 2018-10-16 - 2019-03-03 (4 місяця)
ETO: Ridgebury Lindy B - Crude Oil Tanker / 2018-01-02 - 2018-05-16 (4 місяця)
Engine Cadet: Slavytych 15 - General cargo / 2021-06-11 - 2021-11-23 (5 місяців)
Engine Cadet: Slavytych 15 - General cargo / 2019-11-24 - 2020-04-29 (5 місяців)
Engine Cadet: Brigadir - Tug boat / 2012-12-05 - 2013-02-05 (2 місяця)
Boatswain: Industrial Hobart - General cargo / 2021-06-01 - 2021-11-23 (6 місяців)
AB Seaman: Contship Ono - Container Ship / 2020-03-12 - 2020-11-16 (8 місяців)
AB Seaman: Industrial More - Multi-Purpose Vessel / 2019-01-17 - 2019-06-05 (5 місяців)
AB Seaman: BBC CITRINE - Heavy lift vessel / 2018-02-24 - 2018-08-12 (6 місяців)
AB Seaman: BBC Amethyst - Heavy lift vessel / 2017-02-19 - 2017-08-10 (6 місяців)
AB Seaman: m/v Port Tokyo - Bulk Carrier / 2021-02-28 - 2021-11-11 (8 місяців)
AB Seaman: m/v Florinda - Bulk Carrier / 2020-02-03 - 2020-11-19 (10 місяців)
AB Seaman: GOHANNA G - Bulk Carrier / 2018-11-07 - 2019-06-19 (7 місяців)
OS: CAPE HAWK - Bulk Carrier / 2017-12-12 - 2018-08-13 (8 місяців)
AB Seaman: FALCON TRAVELLER - Bulk Carrier / 2016-04-06 - 2016-11-14 (7 місяців)
Boatswain: paro - Bulk Carrier / 2021-04-07 - 2021-11-10 (7 місяців)
Boatswain: aquata - Bulk Carrier / 2019-06-14 - 2020-08-02 (1 рік)
Boatswain: Braveheart - Bulk Carrier / 2018-05-05 - 2019-01-17 (8 місяців)
Boatswain: Topaz - Bulk Carrier / 2017-02-24 - 2017-11-02 (8 місяців)
Motorman: Valentin Troegubov - Tug boat / 2021-07-04 - 2021-11-10 (4 місяця)
Motorman: Chersones - Training Ship / 2020-08-30 - 2020-11-18 (3 місяця)
OS: Samskip Glacier - Reefer / 2021-07-03 - 2021-11-10 (4 місяця)
OS: Samskip Glacier - Reefer / 2019-09-18 - 2020-01-11 (4 місяця)
OS: Samskip Glacier - Reefer / 2018-11-11 - 2019-03-11 (4 місяця)
Deck Cadet: Samskip Glacier - Reefer / 2018-03-09 - 2018-07-21 (4 місяця)
Deck Cadet: Industrial Ace - Multi-Purpose Vessel / 2017-12-12 - 2018-02-07 (2 місяця)
Deck Cadet: BBC Coral - General cargo / 2021-04-11 - 2021-11-08 (7 місяців)
Deck Cadet: m/v "Korchev" - Platform Supply vessel / 2020-07-16 - 2020-07-28 (12 днів)
Deck Cadet: STS SEDOV / Russia - Other vessels / 2019-03-07 - 2019-05-02 (2 місяця)
OS: UAL Manitoba - General cargo / 2021-05-18 - 2021-11-06 (6 місяців)
OS: M/V Parnassos - Bulk Carrier / 2020-03-14 - 2020-10-14 (7 місяців)
2nd Officer: Asia persada - General cargo / 2019-12-01 - 2021-11-02 (1 рік)
Deck Cadet: KM ASIA PERSADA - General cargo / 2016-06-26 - 2017-07-04 (1 рік)
Chief Engineer: Behshad - General cargo / 2021-05-30 - 2021-10-30 (5 місяців)
Chief Engineer: M.V. JAIRAN - General cargo / 2020-08-18 - 2020-12-02 (3 місяця)
2nd Engineer: M.V. JAIRAN - General cargo / 2019-09-08 - 2020-02-19 (5 місяців)
2nd Engineer: M.V. KIAZAND - Bulk Carrier / 2018-10-24 - 2019-02-22 (4 місяця)