Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Wiper: OLGA - Bulk Carrier / 2021-06-01 - 2022-05-08 (11 місяців)
Master: Wilpride - LPG / LNG / 2022-01-28 - 2022-04-25 (3 місяця)
Master: Wilpride - LPG / LNG / 2021-09-10 - 2021-11-21 (2 місяця)
Master: Wilpride - LPG / LNG / 2021-05-09 - 2021-07-11 (2 місяця)
Master: Wilpride - LPG / LNG / 2020-11-01 - 2021-02-17 (4 місяця)
Master: Wilpride - LPG / LNG / 2020-01-04 - 2020-06-13 (5 місяців)
Pumpman: NAVIG8AMAZONITE - Chemical tanker / 2021-12-19 - 2022-04-22 (4 місяця)
Pumpman: NAVIG8AMAZONITE - Chemical tanker / 2021-04-06 - 2021-09-17 (5 місяців)
Pumpman: Seychelles Progress - Chemical tanker / 2020-08-23 - 2021-01-11 (5 місяців)
Pumpman: M.T.KITIKMEOT W - Chemical tanker / 2020-01-25 - 2020-05-22 (4 місяця)
Pumpman: Gotland Aliya - Chemical tanker / 2019-06-23 - 2019-11-16 (5 місяців)
Cook: MYKOLAIVETS - Dredger / 2019-10-26 - 2022-04-20 (2 року)
Cook: Balluta Bay - Bunkering Vessel / 2014-09-16 - 2015-03-12 (6 місяців)
Cook: Aleksandr Lebed - Dry Cargo / 2013-08-01 - 2014-04-01 (8 місяців)
Chief Officer: Prostar - Oil Products Tanker / 2022-01-26 - 2022-04-16 (3 місяця)
Chief Officer: Ocean Jupiter - Oil Products Tanker / 2021-05-22 - 2021-09-27 (4 місяця)
Chief Officer: Chrysanthemum - Oil Products Tanker / 2020-06-16 - 2020-12-17 (6 місяців)
OS: Bos angel - Bulk Carrier / 2021-03-05 - 2022-04-13 (1 рік)
OS: Pasargad 12 - General cargo / 2021-10-02 - 2022-04-01 (6 місяців)
ETO: TINOS - Bulk Carrier / 2021-10-29 - 2022-03-26 (5 місяців)
ETO: FALKONERA - Bulk Carrier / 2020-08-13 - 2021-03-04 (7 місяців)
ETO: ANTIPAROS - Bulk Carrier / 2019-04-26 - 2019-10-28 (6 місяців)
Electric Cadet: AM HAMBURG - Bulk Carrier / 2018-01-22 - 2018-06-14 (5 місяців)
Electric Cadet: AM POINT LISAS - Bulk Carrier / 2017-02-05 - 2017-08-13 (6 місяців)
AB Seaman: Grand T - Bulk Carrier / 2021-12-05 - 2022-03-26 (4 місяця)
AB Seaman: Nadine V - Bulk Carrier / 2021-02-05 - 2021-09-03 (7 місяців)
AB Seaman: Grand T - Bulk Carrier / 2020-02-04 - 2020-07-24 (6 місяців)
AB Seaman: Lucky Sunday - Bulk Carrier / 2019-03-03 - 2019-09-21 (7 місяців)
AB Seaman: Nadine V - Bulk Carrier / 2018-04-24 - 2018-11-16 (7 місяців)
Engine Cadet: MT CORAL 1 - Crude Oil Tanker / 2021-05-11 - 2022-03-24 (10 місяців)
2nd Engineer: Chem Eagle - Chemical tanker / 2021-11-01 - 2022-03-14 (4 місяця)
2nd Engineer: Chem Eagle - Chemical tanker / 2021-04-15 - 2021-07-29 (3 місяця)
2nd Engineer: Chem Eagle - Chemical tanker / 2020-01-21 - 2020-05-17 (4 місяця)
ETO: Sea Pearl - Bulk Carrier / 2021-07-01 - 2022-03-13 (8 місяців)
ETO: Sea Champion - Bulk Carrier / 2019-09-24 - 2020-11-02 (1 рік)
ETO: Sea Champion - Bulk Carrier / 2018-09-08 - 2019-03-18 (6 місяців)
ETO: Konstantinos - Bulk Carrier / 2017-07-27 - 2018-04-02 (8 місяців)
ETO: Sea Master - Bulk Carrier / 2016-01-19 - 2017-02-06 (1 рік)
Engine Cadet: Нет - Bulk Carrier / 2021-10-01 - 2022-03-10 (5 місяців)
El. Engineer: NibulonMax - Crane vessel / 2020-03-14 - 2022-03-10 (1 рік)
El. Engineer: JAY - Bulk Carrier / 2018-01-12 - 2018-05-22 (4 місяця)
El. Engineer: THRUSH - Bulk Carrier / 2017-04-04 - 2017-08-01 (4 місяця)
El. Engineer: ELSABETH C - Bulk Carrier / 2015-12-12 - 2016-06-10 (6 місяців)
El. Engineer: ERTEA - Bulk Carrier / 2014-12-01 - 2015-04-15 (4 місяця)
Deck Cadet: Mehmet Aga - General cargo / 2021-08-22 - 2022-03-09 (6 місяців)
Deck Cadet: m/v Robin 1 - Container Ship / 2021-04-23 - 2021-08-20 (4 місяця)
Deck Cadet: Brigadir - Tug boat / 2020-07-02 - 2020-08-31 (2 місяця)
OS: Chelsea-2 - General cargo / 2021-03-05 - 2022-03-06 (1 рік)
OS: Chelsea-5 - General cargo / 2020-02-04 - 2020-11-03 (9 місяців)
OS: Mila - General cargo / 2019-04-03 - 2019-09-20 (6 місяців)
OS: Alice - General cargo / 2018-05-20 - 2018-12-26 (7 місяців)
Steward: Frio Ionian - Reefer / 2013-07-28 - 2014-04-20 (9 місяців)
ETO: Kairos - LPG / LNG / 2018-11-26 - 2022-03-04 (3 року)
ETO: Zoe Schulte - LPG / LNG / 2013-09-10 - 2018-06-08 (4 року)
Deck Cadet: LIA I - General cargo / 2021-11-15 - 2022-02-27 (3 місяця)
Deck Cadet: Atlas - Other vessels / 2020-01-08 - 2020-01-09 (1 день)
3rd Officer: Sundoro - Chemical tanker / 2021-11-18 - 2022-02-17 (3 місяця)
3rd Officer: CE Bermuda - Crude Oil Tanker / 2020-12-10 - 2021-05-22 (5 місяців)
3rd Officer: DS Charme - Bulk Carrier / 2019-11-22 - 2020-03-01 (3 місяця)
3rd Officer: Federal Tambo - Bulk Carrier / 2018-11-21 - 2019-06-10 (7 місяців)
3rd Officer: Federal Trident - Bulk Carrier / 2017-11-09 - 2018-03-13 (4 місяця)
AB Seaman: Sapsan - Chemical tanker / 2021-12-16 - 2022-02-15 (2 місяця)
3rd Officer: Calliope - Chemical tanker / 2021-02-24 - 2021-07-27 (5 місяців)
OS: Calliope - Chemical tanker / 2020-03-18 - 2020-07-13 (4 місяця)
OS: Calliope - Chemical tanker / 2017-10-11 - 2018-04-24 (6 місяців)