Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: Mardinik - Bulk Carrier / 2014-10-30 - 2015-03-28 (5 місяців)
Master: Styliani Z - Bulk Carrier / 2014-04-30 - 2014-10-06 (5 місяців)
Master: BBC Maine - Multi-Purpose Vessel / 2013-08-27 - 2013-11-07 (2 місяця)
Master: BBC Montana - Multi-Purpose Vessel / 2013-05-22 - 2013-08-22 (3 місяця)
Master: BBC Campana - Multi-Purpose Vessel / 2012-12-02 - 2013-03-15 (3 місяця)
Master: CELINA - Bulk Carrier / 2013-05-21 - 2013-06-13 (1 місяць)
Master: FAST CHALLENGER - RO-RO / 2013-04-18 - 2013-04-30 (12 днів)
Master: REFOLA - Tug boat / 2013-02-11 - 2013-03-11 (1 місяць)
Master: SIS PIONEER - AHTS / 2011-12-10 - 2012-04-16 (4 місяця)
Master: SEABULK PLOVER - AHTS / 2011-01-07 - 2011-05-24 (5 місяців)
Master: Arnica - Bulk Carrier / 2024-05-25 - 2025-01-01 (7 місяців)
Master: Arcadia - Bulk Carrier / 2023-08-03 - 2024-02-24 (7 місяців)
Master: Aviona - Bulk Carrier / 2022-10-16 - 2023-03-21 (5 місяців)
Master: Aviona - Bulk Carrier / 2021-05-28 - 2022-06-08 (1 рік)
Master: RIX EMERALD - General cargo / 2024-03-31 - 2024-10-15 (6 місяців)
Master: BELLINGSHAUSEN - General cargo / 2023-07-03 - 2023-12-05 (5 місяців)
Master: ALDEBARAN - General cargo / 2022-12-29 - 2023-05-02 (4 місяця)
Master: BERING - General cargo / 2022-06-01 - 2022-10-31 (5 місяців)
Master: GRETA - Container Ship / 2021-11-13 - 2022-04-04 (5 місяців)
Master: Red Sakura - Bulk Carrier / 2023-05-25 - 2024-09-25 (1 рік)
Master: Red Azalea - Bulk Carrier / 2024-01-28 - 2024-06-03 (4 місяця)
Master: Four Otello - Bulk Carrier / 2022-09-08 - 2023-01-09 (4 місяця)
Master: Four Butterfly - Bulk Carrier / 2021-11-04 - 2022-03-16 (4 місяця)
Chief Officer: Four Butterfly - Bulk Carrier / 2021-08-31 - 2021-11-03 (2 місяця)
Master: Bestekar Fikret Emirov - RO-RO / 2024-02-05 - 2024-05-25 (4 місяця)
Master: Bestekar Fikret Emirov - RO-RO / 2023-04-01 - 2023-12-14 (8 місяців)
Master: Turkan - AHTS / 2020-11-10 - 2022-03-02 (1 рік)
Master: ADNOC 712 - ERRV / 2016-03-28 - 2020-07-14 (4 року)
Master: Bestekar Fikret Emirov - RO-RO / 2007-08-01 - 2011-09-03 (4 року)
Master: Lumino - Crude Oil Tanker / 2023-12-18 - 2024-05-20 (5 місяців)
Master: IJEMO - Crude Oil Tanker / 2023-03-08 - 2023-07-21 (4 місяця)
Master: Coatlicue - Crude Oil Tanker / 2022-09-07 - 2022-12-24 (4 місяця)
Master: Sabetta - Crude Oil Tanker / 2021-10-28 - 2022-03-17 (5 місяців)
Chief Officer: Belgravia V - LPG / LNG / 2024-02-07 - 2024-05-15 (3 місяця)
Chief Officer: BELGRAVIA V - LPG / LNG / 2023-08-17 - 2023-12-11 (4 місяця)
Chief Officer: Belgravia V - LPG / LNG / 2023-02-13 - 2023-05-09 (3 місяця)
Chief Officer: DANIEL B - LPG / LNG / 2022-08-17 - 2022-11-29 (3 місяця)
Chief Officer: GITTA KOSAN - LPG / LNG / 2016-03-03 - 2016-06-12 (3 місяця)
Master: MSC ROBERTA V - Container Ship / 2023-10-23 - 2024-02-16 (4 місяця)
Master: MSC FAITH - Container Ship / 2022-12-17 - 2023-03-21 (3 місяця)
Master: MSC TORONTO - Container Ship / 2021-11-04 - 2022-08-31 (10 місяців)
Master: MSC JEONGMIN - Container Ship / 2021-03-01 - 2021-06-25 (4 місяця)
Master: MSC GIANNA - Container Ship / 2012-02-15 - 2012-07-10 (5 місяців)
Master: Nordic Zenith - Crude Oil Tanker / 2023-09-05 - 2024-01-11 (4 місяця)
Master: Nordic Light - Crude Oil Tanker / 2022-10-24 - 2023-03-01 (4 місяця)
Chief Officer: Nordic Light - Crude Oil Tanker / 2022-08-31 - 2022-10-23 (2 місяця)
Chief Officer: Marlin Shikoku - Crude Oil Tanker / 2021-10-05 - 2022-02-24 (5 місяців)
Chief Officer: Nordic Luna - Crude Oil Tanker / 2020-12-10 - 2021-05-12 (5 місяців)
Master: GAZ HORIZON - LPG / LNG / 2023-08-15 - 2023-12-06 (4 місяця)
Master: GAZ HORIZON - LPG / LNG / 2022-10-24 - 2023-03-21 (5 місяців)
Master: GAZ DYNAMIC - LPG / LNG / 2022-06-29 - 2022-07-26 (1 місяць)
Master: GAZ HORIZON - LPG / LNG / 2022-02-06 - 2022-05-28 (4 місяця)
Master: GAZ VENTURE - LPG / LNG / 2021-11-04 - 2022-01-15 (2 місяця)
Master: Frederik - Container Ship / 2022-10-05 - 2023-09-03 (11 місяців)
Master: Aurora - Container Ship / 2022-06-22 - 2022-08-28 (2 місяця)
Master: Frederik - Container Ship / 2019-03-22 - 2022-05-22 (3 року)
Master: Frederik - Container Ship / 2014-03-22 - 2019-03-01 (4 року)
Master: Frederik - Container Ship / 2009-02-12 - 2014-02-10 (4 року)
Master: Astrea - ROV Support vessel / 2023-04-21 - 2023-06-21 (2 місяця)
Senior DPO: Argo - ROV Support vessel / 2022-10-14 - 2023-03-05 (5 місяців)
Senior DPO: Atalanti - Cable laying vessel / 2022-08-09 - 2022-08-27 (1 місяць)
Senior DPO: Aegis - AHTS / 2022-05-05 - 2022-07-28 (3 місяця)
Senior DPO: Aegis - AHTS / 2021-08-13 - 2021-12-20 (4 місяця)
Master: EFFY N - Bulk Carrier / 2022-12-20 - 2023-06-15 (6 місяців)
Master: TASSOS N - Bulk Carrier / 2022-01-29 - 2022-07-01 (5 місяців)
Master: APHROS - Bulk Carrier / 2021-01-29 - 2021-09-08 (7 місяців)
Master: ANGELINA THE GREAT N - Bulk Carrier / 2019-12-03 - 2020-08-19 (9 місяців)
Master: NONI - Bulk Carrier / 2019-01-15 - 2019-07-08 (6 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2022-12-05 - 2023-06-11 (6 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2022-01-16 - 2022-06-22 (5 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2021-03-03 - 2021-08-11 (5 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2019-12-11 - 2020-09-29 (10 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2019-05-29 - 2019-08-16 (3 місяця)
Master: Ridgebury John Zipser - Crude Oil Tanker / 2023-01-18 - 2023-06-01 (4 місяця)
Master: Ridgebury John Zipser - Crude Oil Tanker / 2022-05-05 - 2022-08-04 (3 місяця)
Master: Ridgebury John Zipser - Crude Oil Tanker / 2021-11-27 - 2022-03-06 (3 місяця)
Master: Ridgebury Nicholas A - Crude Oil Tanker / 2021-02-07 - 2021-04-30 (3 місяця)
Master: LEA - Crude Oil Tanker / 2022-12-04 - 2023-04-04 (4 місяця)
Master: Pti Nile - Oil Products Tanker / 2022-03-09 - 2022-09-19 (6 місяців)
Master: Pti Hudson - Oil Products Tanker / 2021-05-31 - 2021-10-01 (4 місяця)
Master: Star I - Chemical tanker / 2020-10-16 - 2021-04-12 (6 місяців)
Master: Ana Nzinga - Oil Products Tanker / 2020-02-09 - 2020-07-17 (5 місяців)
Master: SIFTERI - General cargo / 2022-09-10 - 2023-02-25 (5 місяців)
Master: WALKER - General cargo / 2022-03-01 - 2022-09-05 (6 місяців)
Master: DEFENDER - General cargo / 2021-11-08 - 2022-02-20 (3 місяця)
Master: OBIRIX - General cargo / 2021-04-01 - 2021-09-16 (5 місяців)
1st Officer: NAVIN OSPREY - Bulk Carrier / 2020-11-23 - 2021-02-13 (3 місяця)
Master: Yasa Venus - Bulk Carrier / 2022-05-30 - 2022-11-07 (5 місяців)
Master: Evolution - Bulk Carrier / 2021-12-11 - 2022-03-01 (3 місяця)
Master: Gemi Kurtaran - AHT / 2020-07-21 - 2021-11-24 (1 рік)
Master: Queen Anatolia - Bulk Carrier / 2019-12-20 - 2020-03-13 (3 місяця)
Junior DP Officer: Psv Sancar - Platform Supply vessel / 2019-06-12 - 2019-10-29 (5 місяців)
Master: RN Tuapse - Oil Products Tanker / 2019-11-08 - 2022-07-15 (2 року)
Master: RN OLYMP - Oil Products Tanker / 2017-06-16 - 2019-10-21 (2 року)
Master: RN TAURUS - Oil Products Tanker / 2015-02-19 - 2017-03-29 (2 року)