Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Mare Action - Chemical tanker / 2008-09-13 - 2009-02-07 (5 місяців)
Master: Avero - LPG / LNG / 2007-08-31 - 2007-12-13 (3 місяця)
Chief Officer: Avero - LPG / LNG / 2007-07-19 - 2007-08-30 (1 місяць)
Chief Officer: Amanda - Chemical tanker / 2006-12-03 - 2007-02-19 (3 місяця)
Master: Authenticity - Chemical tanker / 2005-08-23 - 2005-12-09 (4 місяця)
Master: Ever Goods - Container Ship / 2024-04-01 - 2024-08-21 (5 місяців)
Master: MSC MARA - Container Ship / 2023-09-14 - 2024-01-24 (4 місяця)
Master: Monaco Bridge - Container Ship / 2023-01-12 - 2023-06-21 (5 місяців)
Master: One Munchen - Container Ship / 2022-07-08 - 2022-11-18 (4 місяця)
Master: MOL TREASURE - Container Ship / 2021-11-07 - 2022-04-24 (6 місяців)
Master: MSC NOA ARIELA - Container Ship / 2024-02-01 - 2024-08-20 (7 місяців)
Master: MSC TURKIYE - Container Ship / 2023-08-02 - 2024-01-18 (6 місяців)
Master: MSC ABY - Container Ship / 2022-02-02 - 2022-10-02 (8 місяців)
Master: MSC ALIYA - Container Ship / 2021-04-20 - 2021-11-09 (7 місяців)
Master: MSC SASHA - Container Ship / 2020-08-01 - 2021-01-04 (5 місяців)
Master: Barla - Bulk Carrier / 2024-05-22 - 2024-06-11 (1 місяць)
Master: Transamerica - Bulk Carrier / 2023-03-16 - 2023-07-27 (4 місяця)
Master: UAFL Express - General cargo / 2022-07-19 - 2022-12-22 (5 місяців)
Master: Tianjin - Container Ship / 2021-12-18 - 2022-02-22 (2 місяця)
Chief Officer: Tianjin - Container Ship / 2021-09-25 - 2021-12-17 (3 місяця)
Chief Officer: Ponta do Sol - Container Ship / 2024-04-26 - 2024-05-24 (1 місяць)
Chief Officer: Ilha da Madeira - Container Ship / 2024-03-25 - 2024-04-25 (1 місяць)
Chief Officer: Insular - Container Ship / 2024-01-26 - 2024-02-22 (1 місяць)
Chief Officer: Monte Brasil - Container Ship / 2023-12-13 - 2024-01-24 (1 місяць)
Chief Officer: Insular - Container Ship / 2023-10-05 - 2023-11-02 (1 місяць)
Master: BG Green - Container Ship / 2024-01-12 - 2024-05-18 (4 місяця)
Master: Containerships Borealis - Container Ship / 2023-04-11 - 2023-08-28 (5 місяців)
Master: Containerships Borealis - Container Ship / 2022-06-01 - 2022-10-20 (5 місяців)
Master: Containerships Polar - Container Ship / 2021-10-01 - 2022-01-09 (3 місяця)
Master: Containerships Polar - Container Ship / 2021-02-28 - 2021-07-12 (4 місяця)
Master: MV Anita A - Container Ship / 2023-12-15 - 2024-05-05 (5 місяців)
Chief Officer: MV Anita A - Container Ship / 2023-05-15 - 2023-09-16 (4 місяця)
Master: Promise - Multi-Purpose Vessel / 2024-01-15 - 2024-05-05 (4 місяця)
Master: Promise - Multi-Purpose Vessel / 2023-05-24 - 2023-10-03 (4 місяця)
Master: Marfaam - Multi-Purpose Vessel / 2022-07-27 - 2022-10-20 (3 місяця)
Master: Celtic Spirit - General cargo / 2021-11-02 - 2022-04-13 (5 місяців)
Master: Karen - General cargo / 2021-03-17 - 2021-06-10 (3 місяця)
Chief Officer: Khasab Silver - Chemical tanker / 2023-10-18 - 2024-02-25 (4 місяця)
Chief Officer: Khasab Silver - Chemical tanker / 2023-01-28 - 2023-06-13 (5 місяців)
Surveyor: ISL Dublin - Oil Products Tanker / 2022-04-13 - 2023-01-06 (9 місяців)
Mooring Master: Various - Oil Products Tanker / 2021-05-30 - 2021-06-30 (1 місяць)
Mooring Master: Various - Oil Products Tanker / 2021-02-28 - 2021-03-31 (1 місяць)
Master: DANHIL - Bulk Carrier / 2023-10-14 - 2024-02-18 (4 місяця)
Master: KRENOM - Bulk Carrier / 2022-12-14 - 2023-04-09 (4 місяця)
Master: KRENOM - Bulk Carrier / 2022-04-17 - 2022-07-09 (3 місяця)
Master: DANHIL - Bulk Carrier / 2021-07-15 - 2021-12-03 (5 місяців)
Master: RANHIL - Bulk Carrier / 2020-11-04 - 2021-03-12 (4 місяця)
Navigation Officer: STS Provider Mario LLC - Chemical tanker / 2023-07-01 - 2024-02-06 (7 місяців)
Master: Baroness - Oil Products Tanker / 2023-01-10 - 2023-06-23 (5 місяців)
Mooring Master: STS Provider Mario LLC - Chemical tanker / 2022-08-28 - 2022-12-12 (3 місяця)
Master: Alnic MC - Chemical tanker / 2022-02-12 - 2022-07-28 (6 місяців)
Mooring Master: STS PROVIDER MARION - Chemical tanker / 2021-05-23 - 2022-01-13 (8 місяців)
Master: ZAID - Bulk Carrier / 2023-08-28 - 2023-12-31 (4 місяця)
Master: TRANSEUROPA - Bulk Carrier / 2022-11-04 - 2023-01-28 (3 місяця)
Master: Anna- Elisabeth - Bulk Carrier / 2021-11-25 - 2022-06-20 (7 місяців)
Master: Benjamin Oldendorff - Bulk Carrier / 2021-02-08 - 2021-06-25 (5 місяців)
Master: Sara Borchard - Container Ship / 2023-08-20 - 2023-12-22 (4 місяця)
Master: Sara Borchard - Container Ship / 2022-12-11 - 2023-05-04 (5 місяців)
Master: Naama Borchard - Container Ship / 2022-03-04 - 2022-06-22 (4 місяця)
Chief Officer: Naama Borchard - Container Ship / 2022-01-10 - 2022-03-03 (2 місяця)
Chief Officer: Naama Borchard - Container Ship / 2020-07-11 - 2020-11-08 (4 місяця)
Master: Nacc poros - Cement Carrier / 2023-05-28 - 2023-10-26 (5 місяців)
Master: Yang a - Cement Carrier / 2023-05-12 - 2023-05-27 (15 днів)
Master: Nacc capri - Cement Carrier / 2022-12-10 - 2023-01-10 (1 місяць)
Master: Nacc Alicudi - Cement Carrier / 2022-07-21 - 2022-12-09 (5 місяців)
Master: Ics orion - General cargo / 2022-02-08 - 2022-07-03 (5 місяців)
Master: Abu Al Abyad - Bulk Carrier / 2023-05-03 - 2023-10-08 (5 місяців)
Master: Al Karama - Bulk Carrier / 2022-09-30 - 2023-02-26 (5 місяців)
Master: Al Karama - Bulk Carrier / 2022-02-14 - 2022-07-01 (5 місяців)
Master: Al Jimi - Bulk Carrier / 2021-06-23 - 2021-10-26 (4 місяця)
Master: Symi - Bulk Carrier / 2020-07-30 - 2020-10-18 (3 місяця)
Master: ORBIT I - Crude Oil Tanker / 2023-02-05 - 2023-07-05 (5 місяців)
Master: LITHUANIA - Crude Oil Tanker / 2022-03-02 - 2022-09-21 (7 місяців)
Master: Ocean Hero - Oil Products Tanker / 2020-09-04 - 2021-05-26 (9 місяців)
Master: Ocean Hero - Oil Products Tanker / 2019-06-24 - 2019-12-07 (5 місяців)
Master: Ocean Hero - Oil Products Tanker / 2018-07-16 - 2018-12-20 (5 місяців)
Master: PORT SHANGHAI - Bulk Carrier / 2023-01-18 - 2023-05-31 (4 місяця)
Master: PORT IMABARI - Bulk Carrier / 2022-05-29 - 2022-10-19 (5 місяців)
Master: Sirrah - Bulk Carrier / 2021-05-31 - 2021-10-02 (4 місяця)
Marine Consultant: Oruc Reis - Survey vessel / 2020-07-07 - 2021-05-18 (10 місяців)
Master: Harrier Explorer - Survey vessel / 2017-06-22 - 2018-08-22 (1 рік)
Master: Silver Framnes - Reefer / 2022-08-21 - 2022-11-18 (3 місяця)
Master: Silver Framnes - Reefer / 2021-07-27 - 2021-10-19 (3 місяця)
Master: Silver Framnes - Reefer / 2020-02-08 - 2020-08-01 (6 місяців)
Master: Silver Framnes - Reefer / 2019-02-04 - 2019-05-19 (3 місяця)
Master: Ice Louise - General cargo / 2013-09-07 - 2013-12-24 (4 місяця)
Master: NEW HORIZON - Bulk Carrier / 2021-12-29 - 2022-06-29 (6 місяців)
Master: NEW GALAXY - Bulk Carrier / 2020-09-03 - 2021-09-17 (1 рік)
Master: Lily Auerbach - General cargo / 2021-07-19 - 2022-01-14 (6 місяців)
Master: Lily Auerbach - General cargo / 2020-09-28 - 2021-03-01 (5 місяців)
Master: Lily Auerbach - General cargo / 2019-11-16 - 2020-05-24 (6 місяців)
Master: Lily Auerbach - General cargo / 2019-03-30 - 2019-08-04 (4 місяця)
Master: Lily Auerbach - General cargo / 2018-11-14 - 2018-11-29 (15 днів)