Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Adams - Container Ship / 2023-10-11 - 2024-03-25 (5 місяців)
Chief Officer: Moraga - Container Ship / 2022-11-22 - 2023-05-17 (6 місяців)
2nd Officer: GH MELTEMI - Container Ship / 2021-03-17 - 2021-10-28 (7 місяців)
Deck Cadet: M.T RISE FORTUNE - Crude Oil Tanker / 2016-10-05 - 2017-06-13 (8 місяців)
Deck Cadet: M.T.ANMOL - Oil Products Tanker / 2015-10-02 - 2016-07-31 (10 місяців)
2nd Officer: MV Toxotis - Bulk Carrier / 2023-03-28 - 2023-10-01 (6 місяців)
2nd Officer: MV Navios Helios - Bulk Carrier / 2021-04-28 - 2021-11-27 (7 місяців)
2nd Officer: MV Navios Northern Star - Bulk Carrier / 2019-04-29 - 2020-02-28 (10 місяців)
2nd Officer: MV Caspian Harmony - Multi-Purpose Vessel / 2017-08-03 - 2018-01-30 (6 місяців)
3rd Officer: MV Caspian Harmony - Multi-Purpose Vessel / 2016-09-16 - 2017-01-31 (4 місяця)
3rd Officer: Banzai - Bulk Carrier / 2016-07-23 - 2017-01-09 (6 місяців)
3rd Officer: Columbia - Bulk Carrier / 2015-12-01 - 2016-04-27 (5 місяців)
3rd Officer: Go Skar - Bulk Carrier / 2015-04-22 - 2015-10-03 (5 місяців)
3rd Officer: Waffle Racer - Bulk Carrier / 2014-04-01 - 2015-01-26 (10 місяців)
OS: Waffle Racer - Bulk Carrier / 2014-02-25 - 2014-04-01 (1 місяць)
2nd Officer: ANICHKOV BRIDGE - Oil Products Tanker / 2017-08-24 - 2018-02-03 (5 місяців)
2nd Officer: ANICHKOV BRIDGE - Oil Products Tanker / 2016-11-24 - 2017-03-19 (4 місяця)
3rd Officer: ANICHKOV BRIDGE - Oil Products Tanker / 2016-04-07 - 2016-08-15 (4 місяця)
3rd Officer: ANICHKOV BRIDGE - Oil Products Tanker / 2015-08-01 - 2015-11-30 (4 місяця)
3rd Officer: ANICHKOV BRIDGE - Oil Products Tanker / 2014-11-08 - 2015-03-17 (4 місяця)
2nd Officer: m/b Merkuriy - Research vessel / 2016-05-05 - 2016-05-19 (14 днів)
3rd Officer: Valery Kokov - General cargo / 2015-08-04 - 2015-12-08 (4 місяця)
3rd Officer: TORTUGAS - RO-RO / 2014-06-30 - 2015-01-25 (7 місяців)
Deck Cadet: TIJUCA - RO-RO / 2013-07-08 - 2014-02-26 (8 місяців)
Deck Cadet: VTN-96 - Bunkering Vessel / 2012-12-05 - 2013-06-28 (7 місяців)
Deck Cadet: MT ZAABEEL - Oil Products Tanker / 2015-02-02 - 2015-09-02 (7 місяців)
Deck Cadet: MT SIMRAN - Crude Oil Tanker / 2013-09-11 - 2014-08-01 (11 місяців)
Deck Cadet: MV AMWAAJ KAROON 1 - General cargo / 2012-11-16 - 2013-04-02 (5 місяців)
OS-Cook: Wesertal - General cargo / 2020-12-15 - 2021-06-26 (6 місяців)
AB-Cook: SVS VEGA - Container Ship / 2019-02-06 - 2019-08-24 (7 місяців)
2nd Officer: VIGOROSO - General cargo / 2015-02-19 - 2015-05-14 (3 місяця)
3rd Officer: Wilson Caronte - Coaster / 2014-04-03 - 2014-09-30 (6 місяців)
3rd Officer: PERU - Coaster / 2013-07-03 - 2014-01-12 (6 місяців)
2nd Officer: Ladoga 11 - Dry Cargo / 2017-05-08 - 2017-08-28 (4 місяця)
2nd Officer: Ladoga 11 - Dry Cargo / 2016-05-01 - 2016-11-22 (7 місяців)
2nd Officer: Ladoga 11 - Dry Cargo / 2015-07-10 - 2015-12-10 (5 місяців)
3rd Officer: Sea Enterpriser - Dry Cargo / 2013-02-10 - 2013-05-15 (3 місяця)
2nd Officer: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2012-10-15 - 2013-03-23 (5 місяців)
2nd Officer: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2012-02-12 - 2012-06-04 (4 місяця)
2nd Officer: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2011-04-22 - 2011-09-11 (5 місяців)
3rd Officer: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2011-03-22 - 2011-04-21 (1 місяць)
3rd Officer: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2009-11-23 - 2010-03-30 (4 місяця)
3rd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2023-11-18 - 2024-12-21 (1 рік)
3rd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2024-06-22 - 2024-07-02 (10 днів)
3rd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2024-02-18 - 2024-04-21 (2 місяця)
2nd Officer: Juan J Sister - Ferry / 2023-12-21 - 2024-01-20 (1 місяць)
Deck Cadet: Juan J Sister - Ferry / 2022-11-21 - 2023-06-15 (7 місяців)
3rd Officer: IAN H - Container Ship / 2024-03-29 - 2024-10-17 (7 місяців)
OS: Pegasus J - Container Ship / 2022-09-04 - 2023-02-27 (6 місяців)
Deck Cadet: BBC Destiny - Multi-Purpose Vessel / 2021-11-27 - 2022-06-16 (7 місяців)
2nd Officer: Konosha - General cargo / 2024-04-18 - 2024-09-19 (5 місяців)
OS: A. Bryukhovetskiy - General cargo / 2020-03-02 - 2021-02-09 (11 місяців)
OS: Volgo-Don5043 - General cargo / 2019-04-01 - 2019-05-29 (2 місяця)
3rd Officer: Adler - Heavy lift vessel / 2024-02-16 - 2024-05-31 (3 місяця)
OS: Ascalon - Heavy lift vessel / 2023-04-24 - 2023-10-01 (5 місяців)
OS: Liga - Dry Cargo / 2023-01-21 - 2023-03-21 (2 місяця)
OS: Volgo-Balt 203 - Dry Cargo / 2021-01-19 - 2021-03-25 (2 місяця)
OS: STK-1008 - Dry Cargo / 2020-08-20 - 2020-12-29 (4 місяця)
3rd Officer: PAULINE - Bulk Carrier / 2023-12-08 - 2024-05-26 (6 місяців)
3rd Officer: HARVEST FROST - Bulk Carrier / 2022-12-21 - 2023-06-29 (6 місяців)
3rd Officer: ZEUS - Bulk Carrier / 2023-11-08 - 2024-05-03 (6 місяців)
Trainee Officer: Clipper Como - Bulk Carrier / 2022-12-28 - 2023-07-05 (6 місяців)
Deck Cadet: Clipper Apollonia - Bulk Carrier / 2021-07-30 - 2022-04-21 (9 місяців)
Deck Cadet: MIR - Training Ship / 2018-04-15 - 2018-06-15 (2 місяця)
3rd Officer: Unayzah Express - Container Ship / 2023-12-28 - 2024-05-02 (4 місяця)
3rd Officer: NCL SALTEN - Container Ship / 2023-07-15 - 2023-11-20 (4 місяця)
3rd Officer: NORTHERN DEBONAIR - Container Ship / 2022-09-08 - 2023-02-26 (6 місяців)
3rd Officer: ASIATIC LIBERTY - Container Ship / 2021-09-12 - 2022-01-18 (4 місяця)
Junior officer: ALS MARS - Container Ship / 2020-11-02 - 2021-05-08 (6 місяців)
3rd Officer: Bariloche - Bulk Carrier / 2023-10-23 - 2024-03-30 (5 місяців)
3rd Officer: Sea Breeze - Bulk Carrier / 2023-06-01 - 2023-08-15 (2 місяця)
3rd Officer: Sea Trader - General cargo / 2022-08-18 - 2023-01-16 (5 місяців)
3rd Officer: GARNET LEADER - RO-RO / 2023-10-04 - 2024-03-25 (6 місяців)
3rd Officer: D ANGELS - Container Ship / 2023-01-31 - 2023-08-08 (6 місяців)
OS: BBC Maine - General cargo / 2021-10-24 - 2022-10-04 (11 місяців)
OS: Geise - General cargo / 2020-12-25 - 2021-08-13 (8 місяців)
OS: Azov Congord - General cargo / 2020-03-04 - 2020-08-05 (5 місяців)
OS: ALMA - Reefer / 2023-08-28 - 2024-03-19 (7 місяців)
OS: GEORGIY MESHCHERYAKOV - Fishing vessel / 2022-07-08 - 2023-03-06 (8 місяців)