Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: BM Flot - 3 - Chemical tanker / 2023-04-06 - 2023-11-18 (7 місяців)
3rd Officer: Flura - Chemical tanker / 2022-07-02 - 2022-12-14 (5 місяців)
3rd Officer: Caspian Leader - Crude Oil Tanker / 2021-07-18 - 2021-10-18 (3 місяця)
AB Seaman: Azeri Karabakh - Chemical tanker / 2020-03-13 - 2020-07-24 (4 місяця)
AB Seaman: General Hazi Aslanov - Chemical tanker / 2019-06-02 - 2019-11-06 (5 місяців)
2nd Officer: TC GLORY - General cargo / 2023-03-24 - 2023-11-13 (8 місяців)
2nd Officer: TC GRACE - General cargo / 2021-09-14 - 2022-06-21 (9 місяців)
2nd Officer: Christa - General cargo / 2020-07-09 - 2021-06-29 (12 місяців)
3rd Officer: CK BLUEBELL - Bulk Carrier / 2023-04-28 - 2023-10-26 (6 місяців)
3rd Officer: CK ANGIE - Bulk Carrier / 2020-12-12 - 2022-01-24 (1 рік)
3rd Officer: Silver Moon - RO-RO / 2023-07-31 - 2023-10-26 (3 місяця)
Deck Cadet: Apollon Highway - RO-RO / 2019-06-26 - 2019-12-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Oregon Highway - RO-RO / 2018-04-04 - 2018-07-16 (3 місяця)
3rd Officer: Fiona B - General cargo / 2023-07-04 - 2023-09-21 (3 місяця)
2nd Officer: Pavel Graboskyi - General cargo / 2021-06-29 - 2021-10-18 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V Konak - General cargo / 2019-10-09 - 2020-02-10 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V Hayals - General cargo / 2018-11-24 - 2019-02-07 (2 місяця)
Deck Cadet: M/V Paul - General cargo / 2017-12-17 - 2018-11-17 (11 місяців)
Deck Cadet: M/N Rio Caroni - Bulk Carrier / 2022-01-18 - 2023-09-17 (1 рік)
Deck Cadet: E/T Boca Grande II - Bulk Carrier / 2022-09-17 - 2023-02-05 (5 місяців)
3rd Officer: MT NERMEEN - Chemical tanker / 2023-04-25 - 2023-09-14 (5 місяців)
Deck Cadet: NIKEL - Crude Oil Tanker / 2022-04-18 - 2022-10-09 (6 місяців)
Deck Cadet: Baltic sun 2 - Chemical tanker / 2020-07-31 - 2020-11-06 (3 місяця)
3rd Officer: Brigitte - Bulk Carrier / 2023-04-24 - 2023-09-03 (4 місяця)
Manager: State Enterprise Maritime Administration of Black Sea Fishing port - Other vessels / 2021-11-16 - 2022-10-27 (11 місяців)
3rd Officer: VIVA VESNA - Bulk Carrier / 2021-04-27 - 2021-10-27 (6 місяців)
Safety and Operations Manager: Deputy Head of Maritime Administration of Black sea Fishing port - Other vessels / 2020-03-18 - 2021-03-02 (11 місяців)
Auditor: State Service for Maritime and River Transport of Ukraine - Other vessels / 2019-03-20 - 2019-12-11 (9 місяців)
2nd Officer: Magpie S - General cargo / 2023-05-20 - 2023-08-28 (3 місяця)
2nd Officer: Arklow Cape - General cargo / 2022-06-16 - 2022-09-29 (3 місяця)
2nd Officer: Gloria 1905 - General cargo / 2021-08-26 - 2022-03-11 (6 місяців)
2nd Officer: Umit G - General cargo / 2021-04-14 - 2021-06-02 (2 місяця)
2nd Officer: Gloria 1905 - General cargo / 2019-10-18 - 2020-07-17 (9 місяців)
3rd Officer: M/T REGUETON - Chemical tanker / 2023-05-16 - 2023-08-20 (3 місяця)
3rd Officer: M/T WALTZ - Crude Oil Tanker / 2023-01-14 - 2023-03-30 (3 місяця)
3rd Officer: M/T WALTZ - Crude Oil Tanker / 2022-01-13 - 2022-08-03 (7 місяців)
3rd Officer: M/T HONESTY - Crude Oil Tanker / 2019-10-09 - 2020-06-25 (9 місяців)
3rd Officer: M/T PICACHO - Crude Oil Tanker / 2019-02-05 - 2019-05-25 (4 місяця)
3rd Officer: REGINE - Dry Cargo / 2023-05-21 - 2023-08-13 (3 місяця)
3rd Officer: THUNDER BIRD - General cargo / 2022-11-23 - 2023-03-09 (3 місяця)
3rd Officer: MINERAL BRUSSEL - Bulk Carrier / 2021-09-04 - 2022-08-01 (11 місяців)
AB Seaman: KAPTAN ARIF BAYRAKTAR - Bulk Carrier / 2020-07-24 - 2021-03-27 (8 місяців)
AB Seaman: MSC GIANNINA - Container Ship / 2019-10-14 - 2020-06-08 (8 місяців)
3rd Officer: MSC MALIN - Container Ship / 2023-01-21 - 2023-08-04 (6 місяців)
Junior officer: MSC HINA - Container Ship / 2022-05-29 - 2022-12-22 (7 місяців)
3rd Officer: BBC FUJI - Heavy lift vessel / 2021-06-15 - 2021-11-02 (5 місяців)
3rd Officer: BBC EVEREST - Heavy lift vessel / 2020-09-30 - 2021-01-27 (4 місяця)
Deck Cadet: BREB COURAGEOUS - General cargo / 2018-03-29 - 2018-10-03 (6 місяців)
3rd Officer: iPARI M - Chemical tanker / 2023-03-17 - 2023-07-07 (4 місяця)
3rd Officer: iPARI M - Chemical tanker / 2022-03-17 - 2022-07-30 (4 місяця)
3rd Officer: iPARI M - Chemical tanker / 2021-04-09 - 2021-06-14 (2 місяця)
3rd Officer: Baltic Moon - General cargo / 2023-05-17 - 2023-06-21 (1 місяць)
3rd Officer: Leopold - Oil Products Tanker / 2022-08-13 - 2022-10-14 (2 місяця)
Junior officer: Liberty - Oil Products Tanker / 2021-11-22 - 2022-04-28 (5 місяців)
AB Seaman: VS Spirit - Oil Products Tanker / 2020-12-09 - 2021-08-17 (8 місяців)
AB Seaman: Bislan - General cargo / 2020-07-27 - 2020-09-30 (2 місяця)
3rd Officer: CMA CGM AFRICA THREE - Container Ship / 2023-04-09 - 2023-06-14 (2 місяця)
2nd Officer: JSP VENTO - General cargo / 2022-03-03 - 2022-10-01 (7 місяців)
3rd Officer: Maria Luisa - Container Ship / 2021-05-23 - 2021-09-17 (4 місяця)
3rd Officer: TRAVETAL - General cargo / 2020-08-19 - 2021-02-11 (6 місяців)
Junior officer: FLEX EMDEN - General cargo / 2019-09-26 - 2020-05-27 (8 місяців)
Deck Cadet: Msc Carolina - Container Ship / 2022-11-07 - 2023-06-10 (7 місяців)
Deck Cadet: m/v Fehn Courage - General cargo / 2021-04-25 - 2021-10-08 (5 місяців)
2nd Officer: Marlin Sardinia - Crude Oil Tanker / 2024-01-14 - 2024-06-23 (5 місяців)
2nd Officer: Marlin Sardinia - Crude Oil Tanker / 2023-06-09 - 2023-09-09 (3 місяця)
3rd Officer: Marlin Sardinia - Crude Oil Tanker / 2023-03-17 - 2023-06-06 (3 місяця)
3rd Officer: Marlin Sardinia - Crude Oil Tanker / 2022-08-04 - 2022-10-29 (3 місяця)
3rd Officer: Marlin Sardinia - Crude Oil Tanker / 2022-01-06 - 2022-06-27 (6 місяців)
3rd Officer: MSC CALEDONIA II - Container Ship / 2022-12-14 - 2023-05-23 (5 місяців)
3rd Officer: MSC MARIA PIA - Container Ship / 2022-04-07 - 2022-07-30 (4 місяця)
Junior officer: MSC MARIA PIA - Container Ship / 2021-12-09 - 2022-04-06 (4 місяця)
Deck Cadet: MV BARRA - Bulk Carrier / 2017-04-20 - 2018-04-26 (1 рік)
2nd Officer: OSGOOD - Oil Products Tanker / 2023-09-30 - 2024-03-19 (6 місяців)
3rd Officer: OSGOOD - Oil Products Tanker / 2022-12-02 - 2023-05-04 (5 місяців)
3rd Officer: OSGOOD - Oil Products Tanker / 2021-12-30 - 2022-07-01 (6 місяців)
3rd Officer: OCEAN TAIPAN - Oil Products Tanker / 2021-03-02 - 2021-06-30 (4 місяця)
3rd Officer: AMOUREUX - Oil Products Tanker / 2019-10-27 - 2020-07-26 (9 місяців)
3rd Officer: SPECTRUM - Oil Products Tanker / 2022-12-21 - 2023-04-28 (4 місяця)
3rd Officer: ORION - Crude Oil Tanker / 2021-03-08 - 2021-10-18 (7 місяців)
3rd Officer: Miriam B - Crude Oil Tanker / 2020-02-19 - 2020-06-27 (4 місяця)
AB Seaman: Morgana - Crude Oil Tanker / 2019-10-01 - 2020-02-18 (5 місяців)
AB Seaman: MV SEA PATRIS - RO-RO / 2018-10-08 - 2019-03-17 (5 місяців)