Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: IRIS II - Bulk Carrier / 2018-04-16 - 2018-09-15 (5 місяців)
2nd Officer: Aretea - Oil Products Tanker / 2016-12-16 - 2017-05-01 (4 місяця)
2nd Officer: Basilia - Crude Oil Tanker / 2016-02-05 - 2016-07-24 (6 місяців)
2nd Officer: Elounda Bay - Bulk Carrier / 2014-02-02 - 2014-11-30 (10 місяців)
2nd Officer: SHAH - Bulk Carrier / 2012-06-06 - 2012-11-08 (5 місяців)
2nd Officer: Chelsea - 7 - General cargo / 2017-12-07 - 2018-05-04 (5 місяців)
2nd Officer: Chelsea - 7 - General cargo / 2016-12-18 - 2017-08-04 (8 місяців)
2nd Officer: Chelsea - 7 - General cargo / 2015-12-12 - 2016-06-27 (6 місяців)
3rd Officer: Chelsea - 7 - General cargo / 2014-08-27 - 2015-05-15 (9 місяців)
AB Seaman: Chelsea - 7 - General cargo / 2013-05-14 - 2014-01-23 (8 місяців)
Chief Officer: SARAH SCHULTE - Container Ship / 2017-12-01 - 2018-01-23 (2 місяця)
2nd Officer: BODO SCHULTE - Container Ship / 2017-10-17 - 2017-11-30 (1 місяць)
2nd Officer: BEATRICE SCHULTE - Container Ship / 2017-01-14 - 2017-05-14 (4 місяця)
2nd Officer: BETIS - Bulk Carrier / 2016-07-19 - 2016-10-28 (3 місяця)
2nd Officer: PHILIPPA SCHULTE - Container Ship / 2015-10-17 - 2016-02-11 (4 місяця)
2nd Officer: ZIM VIRGINIA - Container Ship / 2017-03-22 - 2017-09-02 (5 місяців)
2nd Officer: ZIM VANCOUVER - Container Ship / 2016-12-26 - 2017-02-05 (1 місяць)
3rd Officer: HARVEST PEACE - Bulk Carrier / 2015-12-15 - 2016-05-05 (5 місяців)
3rd Officer: ZIM CHINA - Container Ship / 2014-01-19 - 2014-07-20 (6 місяців)
Deck Cadet: Aphrodite leader - RO-RO / 2013-01-14 - 2013-07-12 (6 місяців)
2nd Officer: Sexta - Bulk Carrier / 2017-04-22 - 2017-08-01 (3 місяця)
2nd Officer: Sexta - Bulk Carrier / 2016-11-21 - 2017-04-22 (5 місяців)
2nd Officer: Sexta - Bulk Carrier / 2015-09-12 - 2016-05-25 (8 місяців)
2nd Officer: CATRIN-2 - General cargo / 2014-06-28 - 2014-12-18 (6 місяців)
2nd Officer: NAVIGATOR - General cargo / 2012-12-12 - 2013-11-02 (11 місяців)
2nd Officer: Mekong spirit - Container Ship / 2016-11-09 - 2017-05-24 (6 місяців)
2nd Officer: Mekong spirit - Container Ship / 2015-11-26 - 2016-05-26 (6 місяців)
2nd Officer: Mekong Spirit - Container Ship / 2015-03-18 - 2015-06-16 (3 місяця)
3rd Officer: Mekong spirit - Container Ship / 2014-11-03 - 2015-03-18 (4 місяця)
3rd Officer: Kreta - Container Ship / 2014-01-06 - 2014-06-14 (5 місяців)
Chief Officer: Sima Sadaf - Container Ship / 2017-08-23 - 2018-03-19 (7 місяців)
2nd Officer: Ruby - Container Ship / 2016-04-23 - 2016-10-03 (5 місяців)
2nd Officer: Sima Sadaf - Container Ship / 2015-04-08 - 2015-08-20 (4 місяця)
2nd Officer: Ruby - Container Ship / 2014-06-28 - 2014-12-02 (5 місяців)
2nd Officer: Uni Globe - Container Ship / 2013-10-05 - 2014-04-26 (7 місяців)
2nd Officer: TABERNACLE GRACE - Bulk Carrier / 2015-04-18 - 2015-08-18 (4 місяця)
2nd Officer: SIDER ATLANTIC - Bulk Carrier / 2014-03-16 - 2014-10-09 (7 місяців)
3rd Officer: Irini - Bulk Carrier / 2011-12-02 - 2012-08-02 (8 місяців)
3rd Officer: Puma - Bulk Carrier / 2010-10-10 - 2011-04-15 (6 місяців)
3rd Officer: Despina - Multi-Purpose Vessel / 2009-11-11 - 2010-06-18 (7 місяців)
2nd Officer: Germanica HAV - General cargo / 2014-08-27 - 2014-12-10 (3 місяця)
2nd Officer: Germanica HAV - General cargo / 2014-04-27 - 2014-06-27 (2 місяця)
3rd Officer: Germanica HAV - General cargo / 2013-12-23 - 2014-02-25 (2 місяця)
3rd Officer: Germanica HAV - General cargo / 2013-08-09 - 2013-10-09 (2 місяця)
3rd Officer: Germanica HAV - General cargo / 2013-02-25 - 2013-05-29 (3 місяця)
Chief Officer: New Gemini - General cargo / 2016-10-24 - 2017-03-10 (4 місяця)
Chief Officer: Nikita Kozhemyaka - General cargo / 2016-03-18 - 2016-08-05 (5 місяців)
Chief Officer: MELITA - General cargo / 2015-06-20 - 2015-12-02 (5 місяців)
2nd Officer: ALMERIA - Dry Cargo / 2014-04-05 - 2014-12-01 (8 місяців)
2nd Officer: Kapitan Shyriagin - General cargo / 2012-10-15 - 2013-03-24 (5 місяців)
2nd Officer: Gaz Concord - LPG / LNG / 2014-04-28 - 2014-10-01 (5 місяців)
2nd Officer: Eleonora Lembo - LPG / LNG / 2013-07-12 - 2013-10-21 (3 місяця)
3rd Officer: Gas Puffer - LPG / LNG / 2012-09-04 - 2013-01-23 (5 місяців)
2nd Officer: Margherita Iuliano - LPG / LNG / 2012-05-30 - 2012-07-09 (1 місяць)
2nd Officer: Ocean Primero - LPG / LNG / 2011-08-06 - 2011-12-02 (4 місяця)
2nd Officer: roula - Bulk Carrier / 2014-03-01 - 2014-08-02 (5 місяців)
2nd Officer: kite - Bulk Carrier / 2012-07-17 - 2012-12-13 (5 місяців)
3rd Officer: ostsee merchant - Bulk Carrier / 2011-03-21 - 2011-07-16 (4 місяця)
3rd Officer: maro L - Bulk Carrier / 2010-06-04 - 2010-10-10 (4 місяця)
3rd Officer: gabion - Container Ship / 2009-03-18 - 2009-08-14 (5 місяців)
Chief Officer: Fouma - Container Ship / 2015-05-01 - 2015-08-31 (4 місяця)
Chief Officer: Arsos - Container Ship / 2014-05-15 - 2014-10-09 (5 місяців)
Chief Officer: Knock - Container Ship / 2013-11-18 - 2014-01-25 (2 місяця)
2nd Officer: Knock - Container Ship / 2013-09-20 - 2013-11-17 (2 місяця)
2nd Officer: Alice - Container Ship / 2013-01-24 - 2013-05-23 (4 місяця)
2nd Officer: Ansar-17 - AHTS / 2013-06-22 - 2013-10-03 (3 місяця)
2nd Officer: ANSAR 19 - AHTS / 2012-12-18 - 2013-03-05 (2 місяця)
2nd Officer: EMI S - Bulk Carrier / 2011-04-29 - 2011-08-31 (4 місяця)
2nd Officer: Sirios - Bulk Carrier / 2008-05-30 - 2008-08-15 (3 місяця)
2nd Officer: AIMI - Bulk Carrier / 2007-06-15 - 2007-10-27 (4 місяця)
2nd Officer: DULAM RESPONDER - DSV (Diving Support) / 2013-07-18 - 2013-09-18 (2 місяця)
2nd Officer: Stella Becrux - Bulk Carrier / 2012-01-25 - 2013-05-25 (1 рік)
2nd Officer: anna - Multi-Purpose Vessel / 2012-02-11 - 2012-07-09 (5 місяців)
2nd Officer: anna - Heavy lift vessel / 2011-06-28 - 2011-10-15 (4 місяця)
3rd Officer: Pride - Multi-Purpose Vessel / 2010-11-11 - 2011-04-16 (5 місяців)
2nd Officer: GB EUROPE - General cargo / 2013-03-26 - 2013-07-28 (4 місяця)
2nd Officer: GB EUROPE - General cargo / 2012-09-03 - 2013-02-21 (6 місяців)
2nd Officer: GB IONIAN - General cargo / 2012-02-22 - 2012-07-24 (5 місяців)
2nd Officer: LUCKY WHALE - Multi-Purpose Vessel / 2010-11-02 - 2011-05-17 (6 місяців)
2nd Officer: ST. ELIZABETH - Timber Carrier / 2010-05-24 - 2010-09-20 (4 місяця)
Chief Officer: Atlas Force - Multi-Purpose Vessel / 2013-06-13 - 2014-01-01 (7 місяців)
2nd Officer: Atlas Wind - Multi-Purpose Vessel / 2013-02-25 - 2013-04-27 (2 місяця)
2nd Officer: Global Carrier - Dry Cargo / 2012-01-08 - 2012-03-08 (2 місяця)
2nd Officer: Med Salvador - General cargo / 2010-10-28 - 2011-06-07 (7 місяців)
2nd Officer: Vasilios N - Dry Cargo / 2009-02-03 - 2009-12-03 (10 місяців)
3rd Officer: Aleksandr Shemagin - Crude Oil Tanker / 2013-04-24 - 2013-06-01 (1 місяць)
2nd Officer: Poseidon 1 - Dredger / 2012-01-31 - 2012-05-26 (4 місяця)
2nd Officer: Poseidon - Dredger / 2011-06-12 - 2011-08-28 (3 місяця)
2nd Officer: Grace A - Chemical tanker / 2010-05-24 - 2010-09-25 (4 місяця)
2nd Officer: Athina - Oil Products Tanker / 2008-07-19 - 2008-12-26 (5 місяців)
Chief Officer: TORONTO - Bulk Carrier / 2011-09-18 - 2012-01-17 (4 місяця)
2nd Officer: M\V LUOAY-K - Bulk Carrier / 2010-03-12 - 2010-09-07 (6 місяців)
2nd Officer: M\V VALENTIA - RO-RO / 2008-08-30 - 2009-03-10 (6 місяців)
2nd Officer: ROYAL RAY - RO-RO / 2008-01-01 - 2008-07-28 (7 місяців)
2nd Officer: SACHA - Bulk Carrier / 2006-08-09 - 2008-07-16 (1 рік)
2nd Officer: ZIM SAO PAOLO - Container Ship / 2009-08-29 - 2010-01-22 (5 місяців)
2nd Officer: CMA CGM KALAMATA - Container Ship / 2008-08-01 - 2009-03-23 (8 місяців)
2nd Officer: PANAGIA I - Bulk Carrier / 2007-10-11 - 2008-02-24 (4 місяця)
2nd Officer: CONTAZ CARRIER - Container Ship / 2006-11-10 - 2007-05-14 (6 місяців)
2nd Officer: TAXIDEFTIS - Bulk Carrier / 2005-07-28 - 2006-03-30 (8 місяців)