Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: Rawabi 15 - AHTS / 2023-08-10 - 2024-03-02 (7 місяців)
2nd Officer: Mv Mira - Livestock / 2023-04-13 - 2023-07-16 (3 місяця)
AB / Crane Operator: Mv Mira - Livestock / 2021-08-20 - 2022-10-05 (1 рік)
Deck Cadet: Vsg glory - General cargo / 2018-03-11 - 2019-01-29 (11 місяців)
Chief Officer: AVANTI - Oil Products Tanker / 2023-10-27 - 2024-04-27 (6 місяців)
2nd Officer: Flagship Tulip - Oil Products Tanker / 2023-03-20 - 2023-06-10 (3 місяця)
2nd Officer: One Happy - Bulk Carrier / 2022-09-12 - 2023-05-27 (8 місяців)
3rd Officer: Wilson Caen - Coaster / 2022-04-10 - 2022-08-11 (4 місяця)
3rd Officer: Wilson Caen - Coaster / 2021-07-11 - 2021-11-29 (5 місяців)
2nd Officer: MSC JEWEL - Container Ship / 2022-08-23 - 2023-03-17 (7 місяців)
2nd Officer: MSC VILDA - Container Ship / 2021-05-05 - 2021-11-12 (6 місяців)
2nd Officer: MSC BRANKA - Container Ship / 2019-11-23 - 2020-07-25 (8 місяців)
2nd Officer: MSC MAXINE - Container Ship / 2018-11-06 - 2019-05-10 (6 місяців)
2nd Officer: MSC NERISSA - Container Ship / 2017-09-18 - 2018-03-22 (6 місяців)
2nd Officer: Fagelgracht - General cargo / 2022-05-17 - 2022-10-17 (5 місяців)
2nd Officer: RIX UNION - Multi-Purpose Vessel / 2021-08-23 - 2022-01-09 (5 місяців)
2nd Officer: Asvira - Coaster / 2020-08-02 - 2021-02-26 (7 місяців)
2nd Officer: Monjasa Ranger - Chemical tanker / 2022-05-11 - 2022-09-15 (4 місяця)
2nd Officer: Africa Runner - Chemical tanker / 2021-10-15 - 2022-02-14 (4 місяця)
Chief Officer: SALTSTRAUM - Chemical tanker / 2021-06-01 - 2021-08-21 (3 місяця)
Chief Officer: BIRTE TERESA - Chemical tanker / 2021-04-01 - 2021-05-26 (2 місяця)
2nd Officer: Annelisa Theresa - Chemical tanker / 2020-11-10 - 2021-03-10 (4 місяця)
2nd Officer: constellation - Crude Oil Tanker / 2021-12-03 - 2022-08-10 (8 місяців)
2nd Officer: Chemtrans Star - Crude Oil Tanker / 2020-12-01 - 2021-08-11 (8 місяців)
2nd Officer: Chemtrans Nova - Crude Oil Tanker / 2020-03-09 - 2020-09-03 (6 місяців)
3rd Officer: Seaboard Sun - RO-RO / 2023-05-14 - 2023-09-10 (4 місяця)
3rd Officer: Mirador Express - Container Ship / 2022-06-20 - 2023-03-01 (8 місяців)
2nd Officer: Ella y - Container Ship / 2022-02-17 - 2022-05-26 (3 місяця)
AB Seaman: Intan daya 4 - Bulk Carrier / 2021-11-16 - 2022-03-25 (4 місяця)
2nd Officer: ABQAIQ - VLCC / 2021-08-13 - 2021-12-11 (4 місяця)
2nd Officer: STENA SUPERIOR - Crude Oil Tanker / 2020-07-13 - 2020-11-30 (5 місяців)
2nd Officer: ARAL - VLCC / 2019-09-21 - 2020-01-31 (4 місяця)
2nd Officer: ARAL - VLCC / 2018-12-07 - 2019-05-09 (5 місяців)
2nd Officer: GENER8 CONSTANTINE - VLCC / 2018-05-22 - 2018-08-14 (3 місяця)
2nd Officer: Hooge - Container Ship / 2021-05-09 - 2021-10-24 (5 місяців)
2nd Officer: JAN - Container Ship / 2020-04-10 - 2020-09-10 (5 місяців)
3rd Officer: Randzel - General cargo / 2019-04-22 - 2019-11-08 (7 місяців)
3rd Officer: Hanoi - General cargo / 2018-08-10 - 2019-01-17 (5 місяців)
2nd Officer: Schillplate - General cargo / 2017-11-12 - 2018-05-28 (7 місяців)
2nd Officer: VF Tanker 15 - Oil Products Tanker / 2021-06-01 - 2021-08-06 (2 місяця)
3rd Officer: VF Tanker 12 - Oil Products Tanker / 2020-11-04 - 2021-03-16 (4 місяця)
3rd Officer: VF Tanker 6 - Oil Products Tanker / 2019-09-18 - 2020-01-18 (4 місяця)
3rd Officer: Volgoneft 251 - Oil Products Tanker / 2019-04-16 - 2019-06-21 (2 місяця)
3rd Officer: Volga Flot 4 - Oil Products Tanker / 2018-05-11 - 2018-08-01 (3 місяця)
3rd Officer: Cosco Ningbo - Container Ship / 2020-07-28 - 2021-06-05 (10 місяців)
3rd Officer: Ensenada - Container Ship / 2019-10-13 - 2020-01-16 (3 місяця)
Junior officer: Ensenada - Container Ship / 2019-06-08 - 2019-10-12 (4 місяця)
Deck Cadet: Titan - Tug boat / 2018-07-01 - 2019-01-01 (6 місяців)
Deck Cadet: Maersk Kowloon - Container Ship / 2017-11-23 - 2018-06-01 (6 місяців)
3rd Officer: STOLT FOCUS - Chemical tanker / 2020-10-23 - 2021-03-02 (4 місяця)
3rd Officer: STOLT FOCUS - Chemical tanker / 2020-01-10 - 2020-06-11 (5 місяців)
Trainee Officer: STOLT FOCUS - Chemical tanker / 2019-05-07 - 2019-08-16 (3 місяця)
Deck Cadet: STOLT INVENTION - Chemical tanker / 2018-09-17 - 2019-02-05 (5 місяців)
Deck Cadet: MINERAL CHARLIE - Bulk Carrier / 2017-02-13 - 2017-08-22 (6 місяців)
2nd Officer: Elka Apollon - Oil Products Tanker / 2020-06-16 - 2021-02-22 (8 місяців)
2nd Officer: Walleye - Oil Products Tanker / 2019-05-18 - 2019-12-18 (7 місяців)
AB Seaman: Sara - Multi-Purpose Vessel / 2018-04-06 - 2018-10-03 (6 місяців)
Deck Cadet: Dobrynya Nikitich - General cargo / 2016-11-01 - 2017-05-08 (6 місяців)
Deck Cadet: Portovyi-26 - Tug boat / 2014-05-26 - 2014-08-03 (2 місяця)
2nd Officer: Crest Argus 2 - Platform Supply vessel / 2020-08-16 - 2020-11-07 (3 місяця)
2nd Officer: Bateleur - AHTS / 2018-10-23 - 2019-04-02 (5 місяців)
2nd Officer: CSC Nelson - AHTS / 2018-02-01 - 2018-07-12 (5 місяців)
2nd Officer: Amazon Beauty - Crude Oil Tanker / 2020-06-10 - 2020-10-21 (4 місяця)
2nd Officer: RHL NUERNBERG - Chemical tanker / 2019-03-19 - 2019-07-25 (4 місяця)
2nd Officer: FPSO KNOCK ALLAN - FPSO / 2019-01-23 - 2019-02-19 (1 місяць)
2nd Officer: FPSO DIDON - FSO / 2018-10-08 - 2018-11-27 (2 місяця)
2nd Officer: RHL Flensburg - Chemical tanker / 2018-05-01 - 2018-09-03 (4 місяця)
Deck Cadet: MT soho - Chemical tanker / 2019-05-24 - 2020-09-29 (1 рік)
2nd Officer: PHOENIX 1 - Tug boat / 2015-08-01 - 2020-07-23 (4 року)
2nd Officer: Siroko - Tug boat / 2015-06-04 - 2015-07-30 (2 місяця)
2nd Officer: Phoenix1 - Tug boat / 2015-03-12 - 2015-06-03 (3 місяця)
3rd Officer: Feofan Shokhirev - Dry Cargo / 2014-01-02 - 2014-10-26 (10 місяців)
2nd Officer: Nikolay l - General cargo / 2013-04-19 - 2013-06-24 (2 місяця)
2nd Officer: HARBOUR PROGRESS - Chemical tanker / 2020-01-16 - 2020-06-02 (5 місяців)
2nd Officer: OZERNIY-202 - Tug boat / 2019-09-09 - 2019-12-10 (3 місяця)
2nd Officer: NORDIC RUTH - Bulk Carrier / 2019-01-14 - 2019-08-16 (7 місяців)
2nd Officer: LADY L - Bulk Carrier / 2018-09-19 - 2018-12-10 (3 місяця)
2nd Officer: KAPITAN RYBALKO - Tug boat / 2017-12-08 - 2018-04-16 (4 місяця)