Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Angela - Container Ship / 2017-11-23 - 2018-06-10 (7 місяців)
2nd Officer: Rumba - Container Ship / 2017-06-03 - 2017-09-13 (3 місяця)
2nd Officer: Green Fast - Container Ship / 2016-05-24 - 2016-10-31 (5 місяців)
2nd Officer: Reykjafoss - Container Ship / 2015-08-13 - 2015-12-27 (4 місяця)
2nd Officer: Reykjafoss - Container Ship / 2015-02-20 - 2015-06-04 (3 місяця)
2nd Officer: Volgo Don 211 - General cargo / 2017-12-17 - 2018-05-25 (5 місяців)
2nd Officer: Omskiy 108 - General cargo / 2017-04-23 - 2017-08-24 (4 місяця)
2nd Officer: Sibirskiy 2118 - General cargo / 2016-07-22 - 2016-11-23 (4 місяця)
2nd Officer: Sibirskiy 2118 - General cargo / 2015-05-18 - 2015-12-25 (7 місяців)
3rd Officer: Volgo Don 203 - General cargo / 2014-07-10 - 2014-12-11 (5 місяців)
2nd Officer: Spectrum5 - General cargo / 2016-12-02 - 2017-10-01 (10 місяців)
2nd Officer: NOOR ELRAHMAN - General cargo / 2015-07-01 - 2016-03-28 (9 місяців)
3rd Officer: NARJES - General cargo / 2014-01-25 - 2014-09-06 (7 місяців)
3rd Officer: MV OCEAN PROGRESS - Bulk Carrier / 2018-08-09 - 2018-09-13 (1 місяць)
2nd Officer: MV LEWEK EBONY - AHTS / 2017-01-29 - 2017-06-26 (5 місяців)
2nd Officer: MV LEWEK IVORY - AHTS / 2015-11-13 - 2016-02-07 (3 місяця)
2nd Officer: CALYPSO - Bulk Carrier / 2016-11-22 - 2017-05-30 (6 місяців)
2nd Officer: CALYPSO - Bulk Carrier / 2016-04-06 - 2016-10-08 (6 місяців)
2nd Officer: Calypso - Bulk Carrier / 2015-05-01 - 2015-10-25 (6 місяців)
2nd Officer: Avonmoor - Container Ship / 2016-10-22 - 2017-03-01 (4 місяця)
3rd Officer: Avonmoor - Container Ship / 2016-06-18 - 2016-10-22 (4 місяця)
3rd Officer: Avonmoor - Container Ship / 2015-05-15 - 2015-11-20 (6 місяців)
Boatswain: Avonmoor - Container Ship / 2015-03-02 - 2015-05-15 (2 місяця)
Boatswain: Avonmoor - Container Ship / 2014-04-07 - 2014-10-01 (6 місяців)
2nd Officer: Bourbon Liberty 319 - AHTS / 2014-12-04 - 2017-01-25 (2 року)
2nd Officer: Bourbon Liberty 163 - Platform Supply vessel / 2014-05-15 - 2014-06-23 (1 місяць)
Chief Officer: Adeline - RO-RO / 2013-01-21 - 2014-01-29 (1 рік)
2nd Officer: OKEAN - Bunkering Vessel / 2015-10-22 - 2016-05-27 (7 місяців)
2nd Officer: OKEAN - Bunkering Vessel / 2014-10-30 - 2015-05-31 (7 місяців)
2nd Officer: Kapitan Nizhnichenko - Bunkering Vessel / 2013-08-17 - 2014-05-13 (9 місяців)
3rd Officer: OKEAN - Bunkering Vessel / 2012-09-21 - 2013-03-20 (6 місяців)
3rd Officer: GLORISTAR - Bunkering Vessel / 2011-12-15 - 2012-06-14 (6 місяців)
3rd Officer: PUNA - Bulk Carrier / 2015-03-05 - 2015-09-22 (7 місяців)
2nd Officer: GILDA - Multi-Purpose Vessel / 2014-04-12 - 2014-10-23 (6 місяців)
2nd Officer: SOMIA - Multi-Purpose Vessel / 2013-04-14 - 2013-09-11 (5 місяців)
2nd Officer: Patris - General cargo / 2012-12-05 - 2013-04-11 (4 місяця)
Deck Cadet: ZEHRA 6 - General cargo / 2011-09-26 - 2012-02-21 (5 місяців)
3rd Officer: AG VARTHOLOMEOS - Bulk Carrier / 2014-07-24 - 2015-02-23 (7 місяців)
2nd Officer: Stanislav Yudin - Construction vessel / 2014-12-17 - 2015-02-22 (2 місяця)
2nd Officer: Minerva Zen - Crude Oil Tanker / 2013-03-25 - 2013-09-25 (6 місяців)
2nd Officer: Minerva Rita - Crude Oil Tanker / 2012-01-22 - 2012-07-12 (6 місяців)
2nd Officer: Anna-Meta - Bulk Carrier / 2024-08-08 - 2024-09-05 (1 місяць)
2nd Officer: Anna-Theresa - Bulk Carrier / 2024-02-03 - 2024-05-01 (3 місяця)
3rd Officer: Anna-Theresa - Bulk Carrier / 2023-09-14 - 2024-02-02 (5 місяців)
3rd Officer: Kavo Perdika - Bulk Carrier / 2022-10-02 - 2023-06-08 (8 місяців)
3rd Officer: Kavo Perdika - Bulk Carrier / 2021-09-28 - 2022-06-28 (9 місяців)
2nd Officer: Oceanic Ether - LPG / LNG / 2024-01-20 - 2024-03-15 (2 місяця)
3rd Officer: NGOL CHILOANGO - LPG / LNG / 2022-03-03 - 2022-09-09 (6 місяців)
3rd Officer: ALYYARMOUK - Crude Oil Tanker / 2020-01-10 - 2021-11-10 (1 рік)
3rd Officer: HS CARMEN - Crude Oil Tanker / 2018-03-11 - 2018-05-30 (3 місяця)
2nd Officer: Conquest - Crude Oil Tanker / 2023-06-06 - 2023-10-06 (4 місяця)
2nd Officer: Green Point - Oil Products Tanker / 2023-02-23 - 2023-04-26 (2 місяця)
2nd Officer: Conquest - Oil Products Tanker / 2021-08-20 - 2022-01-31 (5 місяців)
2nd Officer: Conquest - Oil Products Tanker / 2020-08-29 - 2021-03-31 (7 місяців)
2nd Officer: Milena - Heavy lift vessel / 2023-06-27 - 2023-09-30 (3 місяця)
3rd Officer: RUSLANA - Dry Cargo / 2022-12-17 - 2023-04-20 (4 місяця)
AB / Crane Operator: MILENA - Dry Cargo / 2022-01-18 - 2022-06-17 (5 місяців)
AB / Crane Operator: MILENA - Dry Cargo / 2021-05-28 - 2021-10-28 (5 місяців)
Deck Cadet: Yunyi Baltiets - Training Ship / 2020-08-20 - 2020-10-22 (2 місяця)
2nd Officer: EEMS WRESTLER - Tug boat / 2023-06-10 - 2023-08-18 (2 місяця)
2nd Officer: EEMS WRESTLER - Tug boat / 2023-01-17 - 2023-03-29 (2 місяця)
2nd Officer: EEMS WRESTLER - Tug boat / 2022-09-15 - 2022-11-18 (2 місяця)
2nd Officer: EEMS WRESTLER - Tug boat / 2022-02-22 - 2022-06-16 (4 місяця)
2nd Officer: SEARAY - Oil Products Tanker / 2023-04-01 - 2023-08-04 (4 місяця)
2nd Officer: SEAMARLIN - Oil Products Tanker / 2022-09-23 - 2023-01-15 (4 місяця)
3rd Officer: SCF SURGUT - Crude Oil Tanker / 2021-09-07 - 2022-01-17 (4 місяця)
3rd Officer: SCF SURGUT - Crude Oil Tanker / 2020-11-17 - 2021-02-26 (3 місяця)
3rd Officer: SCF SURGUT - Crude Oil Tanker / 2019-12-03 - 2020-06-04 (6 місяців)
2nd Officer: ELZA - Oil Products Tanker / 2022-07-28 - 2023-02-03 (6 місяців)
2nd Officer: OCEAN STELLAR - Oil Products Tanker / 2020-09-01 - 2021-05-01 (8 місяців)
3rd Officer: OCEAN STELLAR - Oil Products Tanker / 2020-01-23 - 2020-08-31 (7 місяців)
3rd Officer: OCEAN GOBY - Chemical tanker / 2019-02-23 - 2019-08-02 (5 місяців)
3rd Officer: OCEAN COSMOS - Oil Products Tanker / 2018-07-12 - 2018-11-12 (4 місяця)