Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: General Krivonos - General cargo / 2024-02-14 - 2024-07-18 (5 місяців)
2nd Officer: m|v Patria - RO-RO / 2021-06-25 - 2021-09-30 (3 місяця)
3rd Officer: m|v Patria - RO-RO / 2021-03-19 - 2021-06-24 (3 місяця)
2nd Officer: utes - Dry Cargo / 2020-10-03 - 2020-12-15 (2 місяця)
2nd Officer: Seminole - General cargo / 2021-01-27 - 2021-08-17 (7 місяців)
2nd Officer: Seminole - General cargo / 2020-01-20 - 2020-07-03 (5 місяців)
2nd Officer: Cheyenne - General cargo / 2019-03-04 - 2019-06-14 (3 місяця)
3rd Officer: Cheyenne - General cargo / 2018-11-15 - 2019-03-03 (4 місяця)
3rd Officer: Hafnia Ane - Chemical tanker / 2020-07-03 - 2021-03-12 (8 місяців)
Deck Cadet: Hafnia Ane - Oil Products Tanker / 2018-04-23 - 2018-10-21 (6 місяців)
Deck Cadet: Pavel Chernysh - Crude Oil Tanker / 2017-01-27 - 2017-05-31 (4 місяця)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2015-08-06 - 2015-10-10 (2 місяця)
AB Seaman: Gibraltar - Reefer / 2014-06-05 - 2014-11-16 (5 місяців)
2nd Officer: ONE ENERGY - Bulk Carrier / 2020-07-17 - 2021-01-17 (6 місяців)
2nd Officer: NAVIOS STAR - Bulk Carrier / 2019-03-07 - 2020-02-17 (11 місяців)
2nd Officer: NAVIOS STAR - Bulk Carrier / 2017-07-14 - 2018-03-24 (8 місяців)
2nd Officer: Navios Star - Bulk Carrier / 2016-05-24 - 2017-03-05 (9 місяців)
3rd Officer: NAVIOS MERIDIAN - Bulk Carrier / 2014-11-28 - 2015-07-10 (7 місяців)
2nd Officer: Hyundai Pluto - Container Ship / 2020-06-20 - 2021-01-02 (6 місяців)
2nd Officer: Swansea - Container Ship / 2019-05-01 - 2019-10-02 (5 місяців)
2nd Officer: Swansea - Container Ship / 2018-04-15 - 2018-10-16 (6 місяців)
2nd Officer: CSAV TRAIGUEN - Container Ship / 2017-03-15 - 2017-09-30 (6 місяців)
2nd Officer: Hyundai Splendor - Container Ship / 2016-05-10 - 2016-10-20 (5 місяців)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2020-08-24 - 2020-11-11 (3 місяця)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2020-02-21 - 2020-06-29 (4 місяця)
2nd Officer: Pegasus - AHT / 2019-11-07 - 2020-01-05 (2 місяця)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2019-05-05 - 2019-07-10 (2 місяця)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2018-11-07 - 2019-01-13 (2 місяця)
Chief Officer: M.v.supreme explorer - DSV (Diving Support) / 2020-06-11 - 2020-09-02 (3 місяця)
2nd Officer: M.V. ASI M - Bulk Carrier / 2019-07-25 - 2020-01-14 (6 місяців)
2nd Officer: M.V. Genco Tiger - Bulk Carrier / 2015-12-10 - 2016-08-30 (9 місяців)
2nd Officer: M.V. BALTIC WOLF - Bulk Carrier / 2014-12-08 - 2015-05-26 (6 місяців)
2nd Officer: M.V.GENCO CLAUDIUS - Bulk Carrier / 2013-06-05 - 2014-02-27 (9 місяців)
Chief Officer: Qingdao Star - Container Ship / 2023-10-16 - 2024-02-25 (4 місяця)
Chief Officer: Commander - General cargo / 2023-09-17 - 2023-10-08 (1 місяць)
Chief Officer: New Jersey Trader - Container Ship / 2021-08-13 - 2022-01-07 (5 місяців)
Chief Officer: Busan Trader - Container Ship / 2020-09-18 - 2021-02-23 (5 місяців)
2nd Officer: Atlantic Bridge - Multi-Purpose Vessel / 2020-02-20 - 2020-08-10 (6 місяців)
2nd Officer: Caspian Harmony - Multi-Purpose Vessel / 2019-10-12 - 2020-07-17 (9 місяців)
2nd Officer: Dolce Vita - Bulk Carrier / 2018-10-22 - 2019-02-20 (4 місяця)
2nd Officer: Dolce Vita - Bulk Carrier / 2017-12-06 - 2018-06-13 (6 місяців)
2nd Officer: Dolce Vita - Bulk Carrier / 2016-12-14 - 2017-06-30 (7 місяців)
2nd Officer: True Love - Bulk Carrier / 2016-03-28 - 2016-08-24 (5 місяців)
2nd Officer: GO SIRIUS - AHTS / 2020-02-14 - 2020-07-11 (5 місяців)
2nd Officer: HALUL 61 - AHTS / 2019-08-05 - 2019-11-18 (3 місяця)
2nd Officer: Halul 62 - AHTS / 2019-03-14 - 2019-06-03 (3 місяця)
2nd Officer: Posh Resolve - AHTS / 2018-09-28 - 2018-12-24 (3 місяця)
2nd Officer: Island Performer - Construction vessel / 2018-07-04 - 2018-08-27 (2 місяця)
1st Officer: SABINA A - Cement Carrier / 2019-10-31 - 2020-07-10 (8 місяців)
2nd Officer: LOBOS TUXPAN - Chemical tanker / 2015-12-07 - 2019-07-20 (3 року)
3rd Officer: KRONSHTADTSKIY - Reefer / 2020-08-20 - 2021-03-12 (7 місяців)
2nd Officer: SKIF V - General cargo / 2019-12-22 - 2020-04-14 (4 місяця)
2nd Officer: SOLIDAT - General cargo / 2019-08-04 - 2019-12-07 (4 місяця)
2nd Officer: BEGEY - General cargo / 2019-01-29 - 2019-04-02 (2 місяця)
Chief Officer: Wilson Norfolk - Bulk Carrier / 2020-06-02 - 2022-10-30 (2 року)
2nd Officer: Wilson Clyde - General cargo / 2016-12-18 - 2020-02-21 (3 року)
Chief Officer: OCEAN PEGASUS - Crude Oil Tanker / 2020-06-07 - 2020-11-14 (5 місяців)
Chief Officer: HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2019-11-20 - 2020-04-28 (5 місяців)
2nd Officer: HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2019-02-09 - 2019-08-22 (6 місяців)
2nd Officer: HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2018-06-21 - 2018-12-01 (5 місяців)
2nd Officer: JIU HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2017-07-03 - 2017-12-03 (5 місяців)
Chief Officer: CANREACH - Container Ship / 2019-03-25 - 2019-10-07 (6 місяців)
2nd Officer: CMA CGM MUMBAI - Container Ship / 2018-05-04 - 2018-11-21 (7 місяців)
2nd Officer: MOL BEYOND - Container Ship / 2017-09-24 - 2018-03-18 (6 місяців)
Chief Officer: Kemal kuru - General cargo / 2023-07-12 - 2023-11-14 (4 місяця)
Chief Officer: Karewood Pride - Dry Cargo / 2021-06-12 - 2021-12-20 (6 місяців)
Chief Officer: Karewood Pride - Dry Cargo / 2020-07-04 - 2020-12-19 (5 місяців)
Chief Officer: Karewood Star - Dry Cargo / 2019-04-03 - 2019-11-15 (7 місяців)
2nd Officer: Karewood Star - Dry Cargo / 2018-05-28 - 2018-11-01 (5 місяців)
2nd Officer: HERMA P - Container Ship / 2018-06-15 - 2018-10-24 (4 місяця)
2nd Officer: Annalisa P - Container Ship / 2017-12-23 - 2018-04-29 (4 місяця)
2nd Officer: Annalisa P - Container Ship / 2017-04-28 - 2017-09-25 (5 місяців)
2nd Officer: Maria P - General cargo / 2016-10-19 - 2017-01-13 (3 місяця)
2nd Officer: Heike P - Container Ship / 2016-01-26 - 2016-06-17 (5 місяців)
3rd Officer: Kupava - Chemical tanker / 2019-03-02 - 2019-07-25 (5 місяців)
2nd Officer: Yana - Oil Products Tanker / 2018-07-25 - 2018-10-15 (3 місяця)
OS: MSC Shannon - Container Ship / 2017-09-27 - 2018-01-20 (4 місяця)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2016-04-15 - 2016-06-10 (2 місяця)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2014-04-21 - 2014-08-08 (4 місяця)
2nd Officer: Acadia - Bulk Carrier / 2018-06-07 - 2018-10-10 (4 місяця)
2nd Officer: Acadia - Bulk Carrier / 2018-06-07 - 2018-10-10 (4 місяця)
2nd Officer: Corinthian Phoenix - Bulk Carrier / 2015-07-20 - 2016-02-09 (7 місяців)
No Experience
2nd Officer: Andante - Bulk Carrier / 2013-11-15 - 2014-07-06 (8 місяців)
3rd Officer: m/v Limnionas - Bulk Carrier / 2018-03-12 - 2018-09-19 (6 місяців)
3rd Officer: m/v Stamatis - Bulk Carrier / 2017-02-03 - 2017-08-16 (6 місяців)
3rd Officer: m/v Karlovasi - Bulk Carrier / 2016-02-28 - 2016-10-24 (8 місяців)
3rd Officer: m/v Sunset - Bulk Carrier / 2015-06-18 - 2015-12-30 (6 місяців)