Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Emmakris III - Bulk Carrier / 2022-02-23 - 2022-10-25 (8 місяців)
Chief Officer: Yacht Express - Other vessels / 2021-07-16 - 2021-12-03 (5 місяців)
Chief Officer: Yacht Express - Other vessels / 2020-10-18 - 2021-04-07 (6 місяців)
2nd Officer: Yacht Express - Other vessels / 2019-12-02 - 2020-05-21 (6 місяців)
2nd Officer: Yacht Express - Other vessels / 2019-04-01 - 2019-08-01 (4 місяця)
Chief Officer: VF Tanker-7 - Oil Products Tanker / 2022-08-28 - 2023-03-10 (6 місяців)
Chief Officer: VF Tanker-7 - Oil Products Tanker / 2021-10-30 - 2022-04-12 (5 місяців)
Chief Officer: VF Tanker-7 - Oil Products Tanker / 2021-03-25 - 2021-07-03 (3 місяця)
Safety Officer: VF Tanker-19 - Chemical tanker / 2020-08-10 - 2020-12-18 (4 місяця)
2nd Officer: VF Tanker-19 - Chemical tanker / 2019-10-28 - 2020-03-31 (5 місяців)
2nd Officer: Armada Explorer - Chemical tanker / 2019-12-06 - 2020-03-23 (4 місяця)
2nd Officer: Armada Explorer - Chemical tanker / 2019-01-15 - 2019-08-27 (7 місяців)
2nd Officer: Volga Flot 10 - Oil Products Tanker / 2017-04-20 - 2017-11-21 (7 місяців)
2nd Officer: Volga Flot 1 - Oil Products Tanker / 2016-03-20 - 2016-09-24 (6 місяців)
3rd Officer: Volgoneft 101 - Oil Products Tanker / 2015-03-20 - 2015-09-24 (6 місяців)
2nd Officer: SPOB.FERY VI - Bunkering Vessel / 2019-11-01 - 2020-01-10 (2 місяця)
2nd Officer: SPOB.FERY VI - Bunkering Vessel / 2017-05-03 - 2019-06-10 (2 року)
Deck Cadet: MV.CTP EAGLE - Container Ship / 2015-03-25 - 2016-03-26 (1 рік)
Chief Officer: Massa j - Bulk Carrier / 2022-01-28 - 2022-11-17 (10 місяців)
Chief Officer: Massa j - Bulk Carrier / 2020-08-31 - 2021-08-21 (12 місяців)
2nd Officer: Best brothers - Bulk Carrier / 2018-07-07 - 2019-12-31 (1 рік)
2nd Officer: Mehmet Bey - General cargo / 2019-04-23 - 2019-12-05 (7 місяців)
2nd Officer: Volzhskiy-33 - General cargo / 2018-10-04 - 2019-02-04 (4 місяця)
2nd Officer: Volzhskiy-33 - General cargo / 2017-09-15 - 2018-04-20 (7 місяців)
2nd Officer: Volzhskiy-33 - General cargo / 2016-09-02 - 2016-12-14 (3 місяця)
2nd Officer: BRIGHTOIL LION - Crude Oil Tanker / 2019-05-08 - 2019-06-22 (1 місяць)
3rd Officer: BRIGHTOIL LEGEND - Crude Oil Tanker / 2017-12-13 - 2018-05-13 (5 місяців)
3rd Officer: BRIGHTOIL LION - Crude Oil Tanker / 2017-01-19 - 2017-06-27 (5 місяців)
3rd Officer: BRIGHTOIL LION - Crude Oil Tanker / 2016-03-27 - 2016-08-26 (5 місяців)
3rd Officer: SCF BAIKAL - Crude Oil Tanker / 2013-11-06 - 2014-04-20 (5 місяців)
2nd Officer: FRONT BRAGE - Crude Oil Tanker / 2018-12-05 - 2019-06-12 (6 місяців)
2nd Officer: PIRAMERD - Oil Products Tanker / 2017-11-08 - 2018-04-13 (5 місяців)
3rd Officer: FRONT EMINENCE - VLCC / 2017-01-27 - 2017-07-12 (5 місяців)
3rd Officer: AS SUWAYQ - VLCC / 2016-05-01 - 2016-10-08 (5 місяців)
3rd Officer: SCF PRIMORYE - Crude Oil Tanker / 2015-06-25 - 2015-11-05 (4 місяця)
2nd Officer: Horse - VLCC / 2019-02-19 - 2019-06-06 (4 місяця)
3rd Officer: Diona - VLCC / 2018-08-10 - 2018-11-23 (3 місяця)
3rd Officer: Arnica - Crude Oil Tanker / 2018-02-26 - 2018-05-21 (3 місяця)
3rd Officer: Tessalina - Chemical tanker / 2017-08-23 - 2017-12-15 (4 місяця)
3rd Officer: Downy - VLCC / 2017-03-10 - 2017-05-29 (3 місяця)
Chief Officer: Elbsummer - Container Ship / 2021-03-05 - 2021-08-05 (5 місяців)
Chief Officer: Allegro - Container Ship / 2020-07-05 - 2020-11-18 (4 місяця)
Chief Officer: RS Mistral - Container Ship / 2019-08-15 - 2019-12-16 (4 місяця)
Chief Officer: RS Mistral - Container Ship / 2018-12-14 - 2019-03-17 (3 місяця)
2nd Officer: RS Mistral - Container Ship / 2018-10-20 - 2018-12-13 (2 місяця)
DP Officer: Gubadli - Platform Supply vessel / 2022-06-15 - 2022-09-17 (3 місяця)
Chief Officer: Israfil Huseynov - Construction vessel / 2021-08-18 - 2022-05-18 (9 місяців)
2nd Officer: Gubadli - Platform Supply vessel / 2018-09-16 - 2018-10-15 (1 місяць)
2nd Officer: OM - AHTS / 2017-10-16 - 2017-10-31 (15 днів)
2nd Officer: Tabriz Khalilbayli - Research vessel / 2016-12-16 - 2017-01-13 (1 місяць)
2nd Officer: Araz River - Chemical tanker / 2018-03-24 - 2018-10-03 (6 місяців)
2nd Officer: Armada Leader - Oil Products Tanker / 2017-07-23 - 2017-12-07 (4 місяця)
2nd Officer: Chalna - Dry Cargo / 2016-09-14 - 2017-05-14 (8 місяців)
2nd Officer: Volgo don 205 - Dry Cargo / 2015-04-14 - 2015-10-21 (6 місяців)
2nd Officer: Volgo don 177 - Dry Cargo / 2014-03-03 - 2014-10-27 (8 місяців)
2nd Officer: Ivan Bubnov - Crude Oil Tanker / 2018-04-05 - 2018-09-26 (6 місяців)
3rd Officer: Frio Hellenic - Reefer / 2017-07-09 - 2018-02-04 (7 місяців)
3rd Officer: Frio Hellenic - Reefer / 2016-07-24 - 2017-01-21 (6 місяців)
3rd Officer: Ivan Bubnov - Crude Oil Tanker / 2015-06-01 - 2015-12-06 (6 місяців)
OS: stadt gotha - Container Ship / 2014-03-28 - 2014-11-08 (7 місяців)
Deck Cadet: tapa - Other vessels / 2017-06-01 - 2018-06-01 (1 рік)
Deck Cadet: AL HURREYA 2 - RO-RO / 2015-11-04 - 2016-06-04 (7 місяців)
Deck Cadet: AL HURREYA 2 - RO-RO / 2015-04-02 - 2015-10-02 (6 місяців)
Chief Officer: NORGAS INVENTION - LPG / LNG / 2018-05-31 - 2018-09-25 (4 місяця)
Chief Officer: NORGAS INVENTION - LPG / LNG / 2017-08-10 - 2018-01-27 (6 місяців)
2nd Officer: NORGAS ORINDA - LPG / LNG / 2016-10-16 - 2017-03-27 (5 місяців)
2nd Officer: NORGAS ORINDA - LPG / LNG / 2015-12-14 - 2016-06-10 (6 місяців)
2nd Officer: BAHRAIN VISION - LPG / LNG / 2015-02-03 - 2015-08-16 (6 місяців)
Boatswain: Aversa - General cargo / 2016-04-13 - 2016-12-11 (8 місяців)
Boatswain: Caspiy - General cargo / 2013-10-12 - 2014-12-13 (1 рік)
Boatswain: Caspiy - General cargo / 2014-04-15 - 2014-12-13 (8 місяців)
Boatswain: Cona - General cargo / 2012-03-21 - 2013-03-01 (11 місяців)
Boatswain: Caspiy - General cargo / 2009-05-13 - 2009-12-21 (7 місяців)
2nd Officer: JASPER S - Container Ship / 2016-07-20 - 2016-11-25 (4 місяця)
2nd Officer: ORIENT ALLIANCE - Bulk Carrier / 2015-05-22 - 2015-07-24 (2 місяця)
2nd Officer: AHS ST.GEORG - Container Ship / 2014-02-03 - 2014-07-16 (5 місяців)
2nd Officer: AHS ST.GEORG - Container Ship / 2013-03-08 - 2013-09-11 (6 місяців)
2nd Officer: DOVER STRAIT - Container Ship / 2012-03-17 - 2012-09-14 (6 місяців)
2nd Officer: JAYA TREASURE 2 - AHTS / 2015-02-27 - 2015-06-16 (4 місяця)
2nd Officer: JAYA TREASURE 2 - AHTS / 2014-07-23 - 2014-11-02 (3 місяця)
2nd Officer: JAYA TREASURE 2 - AHTS / 2013-12-24 - 2014-04-10 (4 місяця)
2nd Officer: DON - AHTS / 2013-03-05 - 2013-07-18 (4 місяця)
2nd Officer: MYS TARKHANKUT - AHTS / 2012-09-29 - 2013-02-10 (4 місяця)
Chief Officer: Agnes - General cargo / 2019-10-22 - 2020-02-12 (4 місяця)
Chief Officer: Afanasiy Matyushenko - General cargo / 2018-10-11 - 2019-05-25 (7 місяців)
Chief Officer: Bogdan - Bulk Carrier / 2017-08-13 - 2018-02-09 (6 місяців)
Chief Officer: Credo - Container Ship / 2015-07-16 - 2016-02-17 (7 місяців)
2nd Officer: Hyundai Shanghai - Container Ship / 2013-09-07 - 2014-11-19 (1 рік)
2nd Officer: VAAGEN - Chemical tanker / 2006-06-14 - 2006-11-03 (5 місяців)
2nd Officer: FREA - Chemical tanker / 2005-10-07 - 2006-03-07 (5 місяців)
3rd Officer: FREA - Chemical tanker / 2004-12-04 - 2005-05-13 (5 місяців)
3rd Officer: FREA - Chemical tanker / 2004-03-24 - 2004-07-24 (4 місяця)
3rd Officer: FREA - Chemical tanker / 2003-07-09 - 2003-11-12 (4 місяця)