Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: Aberdeen - General cargo / 2023-05-04 - 2023-11-18 (6 місяців)
2nd Officer: Ast Malta - General cargo / 2022-11-27 - 2023-02-01 (2 місяця)
2nd Officer: Kapitan Chekha - General cargo / 2022-07-05 - 2022-10-03 (3 місяця)
Deck Cadet: Adventurer - Bulk Carrier / 2021-04-30 - 2021-11-28 (7 місяців)
Deck Cadet: Ioanna D - Bulk Carrier / 2019-10-15 - 2020-02-18 (4 місяця)
Safety Officer: Fridtjof Nansen - Passenger vessel / 2024-08-09 - 2024-09-18 (1 місяць)
1st Officer: Fridtjof Nansen - Passenger vessel / 2024-06-09 - 2024-08-08 (2 місяця)
1st Officer: World Odyssey - Passenger vessel / 2023-11-15 - 2024-04-21 (5 місяців)
2nd Officer: Expedition - Passenger vessel / 2023-07-24 - 2023-10-21 (3 місяця)
2nd Officer: Fridtjof Nansen - Passenger vessel / 2023-01-17 - 2023-06-03 (5 місяців)
2nd Officer: Vostok - Tug boat / 2023-07-25 - 2023-10-04 (2 місяця)
AB Seaman: Ice Condor - Oil Products Tanker / 2022-11-25 - 2023-03-02 (3 місяця)
OS: Fortuna II - Bunkering Vessel / 2022-05-25 - 2022-07-16 (2 місяця)
OS: THUNDERCAT - Crude Oil Tanker / 2020-10-09 - 2021-05-14 (7 місяців)
OS: BALTICA - Crude Oil Tanker / 2019-10-02 - 2019-12-30 (3 місяця)
2nd Officer: Serenada - General cargo / 2023-01-31 - 2023-09-17 (8 місяців)
AB Seaman: GNV Azzurra - RO-RO / 2021-12-01 - 2022-09-05 (9 місяців)
AB Seaman: MSC Sasha - Container Ship / 2020-08-01 - 2021-05-21 (10 місяців)
AB Seaman: Artam - Container Ship / 2019-04-01 - 2019-11-18 (8 місяців)
OS: Mount Sinai - Bulk Carrier / 2017-09-14 - 2018-03-30 (7 місяців)
2nd Officer: Linda - Chemical tanker / 2023-04-26 - 2023-09-07 (4 місяця)
2nd Officer: Mekhanik Erokhin - Oil Products Tanker / 2021-08-30 - 2022-01-14 (4 місяця)
2nd Officer: Mekhanik Erokhin - Oil Products Tanker / 2020-12-12 - 2021-04-22 (4 місяця)
2nd Officer: Mekhanik Erokhin - Oil Products Tanker / 2020-03-26 - 2020-07-29 (4 місяця)
2nd Officer: Mekhanik Erokhin - Oil Products Tanker / 2019-06-16 - 2019-11-04 (5 місяців)
3rd Officer: transit shamora - Container Ship / 2024-04-15 - 2024-07-24 (3 місяця)
2nd Officer: Eva pl - General cargo / 2023-03-25 - 2023-08-20 (5 місяців)
3rd Officer: Indigirka - RO-RO / 2022-03-11 - 2022-08-17 (5 місяців)
Junior officer: OLYMPIC pioneer - Bulk Carrier / 2019-09-13 - 2020-06-30 (10 місяців)
Junior officer: OLYMPIC GEMINI - Bulk Carrier / 2018-10-16 - 2019-04-22 (6 місяців)
2nd Officer: Pola Anfisa - Dry Cargo / 2023-01-18 - 2023-07-20 (6 місяців)
2nd Officer: SVL UNITY - Oil Products Tanker / 2018-08-01 - 2018-12-03 (4 місяця)
3rd Officer: SVL LIBERTY - Oil Products Tanker / 2018-03-20 - 2018-06-09 (3 місяця)
3rd Officer: SVL PRIDE - Oil Products Tanker / 2017-06-18 - 2017-10-23 (4 місяця)
3rd Officer: Glard-2 - Oil Products Tanker / 2017-03-13 - 2017-05-13 (2 місяця)
2nd Officer: Vissel - Chemical tanker / 2023-05-30 - 2023-07-15 (1 місяць)
2nd Officer: Atlanta - Bulk Carrier / 2022-05-17 - 2022-11-07 (6 місяців)
2nd Officer: HN-1 - Chemical tanker / 2021-08-28 - 2022-05-07 (8 місяців)
Junior officer: Orion - Crude Oil Tanker / 2020-09-22 - 2021-03-08 (5 місяців)
2nd Officer: Rostov-na-Donu - General cargo / 2023-02-18 - 2023-06-22 (4 місяця)
3rd Officer: Pavlovsk - General cargo / 2022-06-27 - 2022-11-04 (4 місяця)
3rd Officer: Beryl - General cargo / 2021-07-09 - 2022-02-11 (7 місяців)
Chief Officer: Angon - General cargo / 2023-09-03 - 2024-01-25 (5 місяців)
2nd Officer: Amuesa - General cargo / 2022-08-23 - 2023-06-06 (9 місяців)
2nd Officer: Cornion - Multi-Purpose Vessel / 2022-01-24 - 2022-07-27 (6 місяців)
2nd Officer: Anita Hagedorn - General cargo / 2021-07-11 - 2021-10-10 (3 місяця)
2nd Officer: Vilkovo - General cargo / 2020-07-13 - 2021-02-12 (7 місяців)
2nd Officer: Martin - Bulk Carrier / 2023-04-19 - 2023-05-31 (1 місяць)
2nd Officer: Oslo Eagle - Bulk Carrier / 2022-12-28 - 2023-03-08 (2 місяця)
2nd Officer: Ibis Bulker - Bulk Carrier / 2022-10-02 - 2022-11-29 (2 місяця)
2nd Officer: Puffin Bulker - Bulk Carrier / 2022-01-30 - 2022-07-13 (5 місяців)
2nd Officer: Montauk Eagle - Bulk Carrier / 2021-05-28 - 2021-09-19 (4 місяця)
2nd Officer: Neptune Galene - RO-RO / 2023-01-07 - 2023-05-31 (5 місяців)
2nd Officer: Neptune Ithaki - RO-RO / 2022-01-30 - 2022-09-05 (7 місяців)
2nd Officer: Neptune Odyssey - RO-RO / 2021-05-20 - 2021-09-21 (4 місяця)
2nd Officer: Neptune Ithaki - RO-RO / 2020-09-01 - 2020-11-12 (2 місяця)
3rd Officer: Neptune Ithaki - RO-RO / 2020-05-29 - 2020-08-31 (3 місяця)
2nd Officer: Oniks - General cargo / 2023-01-04 - 2023-05-20 (5 місяців)
2nd Officer: Yashma - General cargo / 2022-07-12 - 2022-10-06 (3 місяця)
2nd Officer: Serdolik - General cargo / 2022-02-06 - 2022-05-29 (4 місяця)
2nd Officer: Nephrite - General cargo / 2021-11-23 - 2021-12-20 (1 місяць)
2nd Officer: Yashma - General cargo / 2021-07-15 - 2021-08-12 (1 місяць)
2nd Officer: Sonoro - General cargo / 2022-12-16 - 2023-04-23 (4 місяця)
2nd Officer: Solimar - General cargo / 2022-07-07 - 2022-11-11 (4 місяця)
2nd Officer: Frio Mogami - Reefer / 2021-12-15 - 2022-05-26 (5 місяців)
2nd Officer: Frio Mogami - Reefer / 2020-12-31 - 2021-06-24 (6 місяців)
2nd Officer: Frio Oceanic - Reefer / 2019-10-18 - 2020-08-01 (9 місяців)
2nd Officer: Vasily Dinkov - Crude Oil Tanker / 2023-01-12 - 2023-04-22 (3 місяця)
2nd Officer: Василий Динков - Crude Oil Tanker / 2022-05-25 - 2022-09-04 (3 місяця)
2nd Officer: Liteyny Prospect - Crude Oil Tanker / 2021-03-30 - 2021-11-16 (8 місяців)
2nd Officer: Kapitan Gotsky - Crude Oil Tanker / 2020-07-02 - 2020-10-30 (4 місяця)
2nd Officer: Kapitan Gotsky - Crude Oil Tanker / 2019-07-19 - 2019-09-30 (2 місяця)
2nd Officer: C HAMBURG - Container Ship / 2022-09-18 - 2023-04-14 (7 місяців)
2nd Officer: JULIUS - Container Ship / 2021-10-11 - 2022-03-03 (5 місяців)
2nd Officer: JULIUS - Container Ship / 2020-11-10 - 2021-06-02 (7 місяців)
3rd Officer: JULIUS - Container Ship / 2020-01-27 - 2020-07-07 (5 місяців)
OS: PETKUM - Container Ship / 2019-05-31 - 2019-11-26 (6 місяців)
2nd Officer: Virtuous Striker - Bulk Carrier / 2022-06-21 - 2023-03-13 (9 місяців)
2nd Officer: Puerto Rosario - Bulk Carrier / 2021-12-04 - 2022-01-13 (1 місяць)
2nd Officer: Mastro Nikos - Bulk Carrier / 2020-09-10 - 2021-03-13 (6 місяців)
2nd Officer: SSI Challenge - Bulk Carrier / 2019-02-01 - 2019-08-16 (6 місяців)
3rd Officer: SSI Avanger - Bulk Carrier / 2018-03-16 - 2018-09-30 (6 місяців)
2nd Officer: Nordic Olympic - Bulk Carrier / 2022-08-15 - 2023-01-01 (5 місяців)
2nd Officer: Nordic Olympic - Bulk Carrier / 2021-09-18 - 2022-03-12 (6 місяців)
2nd Officer: Pola Monako - Bulk Carrier / 2020-10-30 - 2021-04-11 (5 місяців)
3rd Officer: WL TOTMA - Bulk Carrier / 2019-07-02 - 2019-11-11 (4 місяця)
3rd Officer: Kuzma Minin - Bulk Carrier / 2018-11-08 - 2019-03-20 (4 місяця)
2nd Officer: MSC SAO PAULO - Container Ship / 2022-09-23 - 2022-12-29 (3 місяця)
Chief Officer: MSC JULIE - Container Ship / 2022-09-05 - 2022-09-20 (15 днів)
2nd Officer: MSC EMDEN III - Container Ship / 2022-04-08 - 2022-08-01 (4 місяця)
2nd Officer: Seatrade Green - Container Ship / 2021-06-14 - 2022-01-21 (7 місяців)
2nd Officer: Seatrade Orange - Container Ship / 2020-06-06 - 2021-01-06 (7 місяців)
3rd Officer: Galiasgar Kamal - Chemical tanker / 2024-01-31 - 2024-06-21 (5 місяців)
AB Seaman: Energy Afrodite - Chemical tanker / 2023-01-25 - 2023-10-09 (8 місяців)
2nd Officer: SD SEA HORSE - Tug boat / 2022-09-01 - 2022-12-02 (3 місяця)
AB Seaman: Energy Champion - Oil Products Tanker / 2021-05-30 - 2021-11-14 (5 місяців)
AB Seaman: XANTHOS - Oil Products Tanker / 2020-07-12 - 2021-02-04 (7 місяців)