Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Electric Cadet: «Nina Malkova» - RO-RO / 2020-12-04 - 2021-02-14 (2 месяца)
Electric Cadet: «POBEDA» - RO-RO / 2019-07-01 - 2019-07-31 (1 месяц)
OS: A.Bryukhovetskiy - General cargo / 2020-11-05 - 2021-02-09 (3 месяца)
OS: Koysug - Chemical tanker / 2020-03-09 - 2020-08-18 (5 месяцев)
Deck Cadet: Azov - Chemical tanker / 2019-04-03 - 2019-08-19 (5 месяцев)
Motorman: Strig - Other vessels / 2019-03-01 - 2021-01-29 (1 год)
Chief Officer: Pola Anatolia - Bulk Carrier / 2020-06-26 - 2021-01-20 (7 месяцев)
Chief Officer: Peresvet - Bulk Carrier / 2020-02-04 - 2020-06-11 (4 месяца)
4th Engineer: SPIL CITRA - Container Ship / 2020-06-24 - 2020-12-28 (6 месяцев)
4th Engineer: Spil Nita - Container Ship / 2019-10-27 - 2020-05-29 (7 месяцев)
Deck Cadet: Nikolay Dmitriev - Tug boat / 2020-10-27 - 2020-12-27 (2 месяца)
Deck Cadet: UNICOM ALPHA - Oil Products Tanker / 2020-01-14 - 2020-06-06 (5 месяцев)
4th Engineer: BTS CALYPSO - Chemical tanker / 2019-12-14 - 2020-12-26 (1 год)
Engine Cadet: BTS CALYPSO - Chemical tanker / 2017-06-16 - 2017-12-15 (6 месяцев)
Engine Cadet: BTS CAPELLA - Chemical tanker / 2016-05-06 - 2016-11-08 (6 месяцев)
Engine Cadet: Rhonestern - Chemical tanker / 2020-07-14 - 2020-12-16 (5 месяцев)
2nd Engineer: Navigator Orion - LPG / LNG / 2020-07-10 - 2020-12-15 (5 месяцев)
2nd Engineer: Gaz Millennium - LPG / LNG / 2018-12-06 - 2019-05-18 (5 месяцев)
2nd Engineer: JS Ineos Inspiration - LPG / LNG / 2018-03-13 - 2018-06-18 (3 месяца)
2nd Engineer: JS Ineos Inspiration - LPG / LNG / 2017-07-09 - 2017-11-21 (4 месяца)
2nd Engineer: Coral Rubrum - LPG / LNG / 2017-02-05 - 2017-04-24 (3 месяца)
3rd Officer: Mercury - Reefer / 2020-08-18 - 2020-12-11 (4 месяца)
3rd Officer: Mercury - Reefer / 2019-10-16 - 2020-03-02 (4 месяца)
3rd Officer: Progress - Reefer / 2018-10-19 - 2019-02-01 (3 месяца)
Engine Cadet: Ship-In Campus - Training Ship / 2020-01-02 - 2020-12-07 (11 месяцев)
Deck Cadet: Зборщик- 306 - Training Ship / 2020-09-25 - 2020-11-25 (2 месяца)
Deck Cadet: Fishing Success - Fishing vessel / 2020-07-02 - 2020-11-24 (5 месяцев)
OS: Mv. KASHANI 4 - General cargo / 2019-11-14 - 2020-11-12 (12 месяцев)
AB Seaman: Sedov - AHT / 2020-10-10 - 2020-11-10 (1 месяц)
Deck Cadet: PRIYA TWENTY SEVEN - AHTS / 2019-08-27 - 2020-11-09 (1 год)
Deck Cadet: JFJ DE NUL - Dredger / 2018-03-01 - 2018-04-09 (1 месяц)
Deck Cadet: M.V ORKIDEH 1 - General cargo / 2016-10-31 - 2017-07-18 (9 месяцев)
OS: Sibirskyi-2119 - General cargo / 2020-06-01 - 2020-11-05 (5 месяцев)
OS-Cook: SL SPHERE - Sailing Vessel / 2020-02-02 - 2020-10-29 (9 месяцев)
4th Engineer: M V Explorer Asia - Bulk Carrier / 2020-02-05 - 2020-10-29 (9 месяцев)
OS: MT DALTON - Crude Oil Tanker / 2019-12-09 - 2020-10-20 (10 месяцев)
OS: AVENTINE - Crude Oil Tanker / 2019-05-25 - 2019-09-26 (4 месяца)
OS: MV DIAMOND STAR - Bulk Carrier / 2017-09-23 - 2018-04-05 (6 месяцев)