Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: - - Crude Oil Tanker / 2020-12-12 - 2021-12-05 (12 месяцев)
OS: vafa 2 - General cargo / 2021-11-01 - 2021-12-02 (1 месяц)
OS: vafa 3 - General cargo / 2021-03-03 - 2021-10-31 (8 месяцев)
Master: Regina - Oil Products Tanker / 2021-06-14 - 2021-12-02 (6 месяцев)
Master: Po Yang Hu - Oil Products Tanker / 2020-09-29 - 2021-01-24 (4 месяца)
Master: Po Yang Hu - Oil Products Tanker / 2020-01-26 - 2020-08-08 (6 месяцев)
Deck Cadet: M/T "Liberty" - Crude Oil Tanker / 2021-04-29 - 2021-11-30 (7 месяцев)
AB Seaman: MT heeda - Bunkering Vessel / 2021-03-30 - 2021-11-30 (8 месяцев)
AB Seaman: Navayuga T2 - Tug boat / 2020-09-02 - 2021-03-22 (7 месяцев)
Ref. Engineer: Marshal Vasilevsky - Fishing vessel / 2021-06-28 - 2021-11-29 (5 месяцев)
Ref. Engineer: Marshal Vasilevsky - Fishing vessel / 2020-06-25 - 2021-01-11 (7 месяцев)
AB Seaman: MT Meera - Tug boat / 2021-02-24 - 2021-11-27 (9 месяцев)
AB Seaman: MV vighnaharta - Bulk Carrier / 2018-10-10 - 2019-07-05 (9 месяцев)
2nd Officer: Shanti Sagar 4 - Dredger / 2021-05-19 - 2021-11-25 (6 месяцев)
2nd Officer: Shanti Sagar 4 - Dredger / 2019-04-11 - 2020-01-01 (9 месяцев)
3rd Officer: Shanti Sagar 17 - Dredger / 2018-05-23 - 2019-02-06 (8 месяцев)
Oiler: MV. MAGOGONI - Ferry / 2021-04-02 - 2021-11-22 (8 месяцев)
Chief Cook: Paris II - Container Ship / 2020-11-28 - 2021-11-15 (12 месяцев)
Deckhand: Tatiana V - Yacht / 2021-03-27 - 2021-11-05 (7 месяцев)
Deck Cadet: Fuga Bluemarine - Crude Oil Tanker / 2021-07-28 - 2021-11-01 (3 месяца)
Motorman: Омский 206 - General cargo / 2021-06-16 - 2021-10-23 (4 месяца)
Engine Cadet: Skif - Bunkering Vessel / 2020-08-13 - 2020-10-18 (2 месяца)
3rd Engineer: Esna - Bulk Carrier / 2020-12-12 - 2021-10-17 (10 месяцев)
3rd Engineer: Esna - Bulk Carrier / 2020-05-07 - 2020-09-27 (5 месяцев)
Messman: Sea lynx - Crude Oil Tanker / 2021-01-26 - 2021-10-10 (8 месяцев)
Messman: Carnival brreze - Passenger vessel / 2020-01-24 - 2020-06-27 (5 месяцев)
Oiler: Severniy Proect - General cargo / 2021-09-10 - 2021-10-04 (1 месяц)
Engine Cadet: Yamal Berkut - General cargo / 2020-11-27 - 2021-02-02 (2 месяца)
Engine Cadet: Andrey Osipov - General cargo / 2020-02-24 - 2020-11-05 (8 месяцев)
3rd Officer: MV. LUMOSO AMAN - Bulk Carrier / 2021-02-02 - 2021-10-02 (8 месяцев)
3rd Officer: MV. LUMOSO AMAN - Bulk Carrier / 2021-03-03 - 2021-08-18 (5 месяцев)
Chief Cook: Errie - Survey vessel / 2021-04-27 - 2021-10-02 (5 месяцев)
Chief Cook: Vzmorye - Seismic vessel / 2020-07-27 - 2020-11-18 (4 месяца)
Chief Cook: Vzmorie - Seismic vessel / 2018-10-16 - 2019-01-26 (3 месяца)
Chief Cook: Vzmorye - Survey vessel / 2017-08-19 - 2017-12-04 (3 месяца)
Chief Cook: Vzmorye - Research vessel / 2017-01-11 - 2017-05-02 (4 месяца)
Motorman: Nabereznie chelni - Bulk Carrier / 2021-06-07 - 2021-09-19 (3 месяца)
Motorman: Ivan Cheremisinov - Dredger / 2020-08-31 - 2020-11-01 (2 месяца)
Messman: M/V Ioannis k - Bulk Carrier / 2020-10-08 - 2021-09-09 (11 месяцев)
Messman: M/V Capt. J papadakis - Bulk Carrier / 2019-11-14 - 2020-07-05 (8 месяцев)