Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Steward: Scfrlet Lady - Passenger vessel / 2021-06-20 - 2021-09-26 (3 месяца)
Steward: King Seaways - Ferry / 2018-07-26 - 2019-01-26 (6 месяцев)
Chief Officer: Petrotrans 5905 - General cargo / 2021-05-29 - 2021-09-12 (3 месяца)
Chief Officer: MGS Sagar - Survey vessel / 2020-09-11 - 2020-12-30 (4 месяца)
Chief Officer: Alpha - General cargo / 2018-08-01 - 2018-11-16 (3 месяца)
Chief Officer: Mehravar - Well-stimulation vessel / 2016-06-04 - 2016-08-13 (2 месяца)
Deck Cadet: Bugaz - Tug boat / 2021-06-08 - 2021-09-11 (3 месяца)
Chief Officer: m/v GEORGIOS ALEXIOS - General cargo / 2021-03-04 - 2021-09-10 (6 месяцев)
Chief Officer: m/v MUHARREM DADAYLI - General cargo / 2020-03-04 - 2020-09-23 (7 месяцев)
Chief Officer: m/v LIANNE - General cargo / 2019-07-26 - 2019-11-12 (4 месяца)
Chief Officer: m/v ANKA - General cargo / 2018-10-10 - 2019-04-06 (6 месяцев)
Chief Officer: m/v ERLE - General cargo / 2017-08-23 - 2018-03-12 (7 месяцев)
1st Officer: Beata - General cargo / 2021-06-12 - 2021-09-08 (3 месяца)
AB Seaman: Mv marin - RO-RO / 2021-05-30 - 2021-09-08 (3 месяца)
AB Seaman: MV harmony Sw - General cargo / 2020-02-25 - 2020-09-07 (6 месяцев)
OS: MV BMC CAPO - General cargo / 2019-07-27 - 2020-01-13 (6 месяцев)
Motorman: Sioux - General cargo / 2021-03-25 - 2021-09-08 (5 месяцев)
Engine Cadet: MSC TIA - Container Ship / 2021-02-15 - 2021-09-07 (7 месяцев)
3rd Officer: M.V.BEST CHALLENGER - Bulk Carrier / 2021-03-09 - 2021-09-05 (6 месяцев)
Deck Cadet: Thai binh 27 - Bulk Carrier / 2017-06-30 - 2018-07-27 (1 год)
OS: Omskiy 114 - Dry Cargo / 2021-03-27 - 2021-09-02 (5 месяцев)
OS: NAKHODKA - Dry Cargo / 2020-07-18 - 2020-11-23 (4 месяца)
Engine Cadet: Mashuk - Passenger vessel / 2021-05-12 - 2021-08-31 (4 месяца)
Deck Cadet: Druzhba - Passenger vessel / 2021-08-02 - 2021-08-29 (1 месяц)
Chief Officer: phoenix 1 - Crude Oil Tanker / 2020-10-19 - 2021-08-25 (10 месяцев)
Chief Officer: duke - Oil Products Tanker / 2019-12-19 - 2020-01-15 (1 месяц)
Chief Officer: Dubra - Oil Products Tanker / 2018-05-16 - 2018-08-17 (3 месяца)
Chief Officer: THAYER - Chemical tanker / 2017-09-20 - 2018-02-25 (5 месяцев)
Cook: Caspian star - Passenger vessel / 2021-06-01 - 2021-08-24 (3 месяца)
Cook: Hdbehene - Asphalt/Bitumen Tanker / 2017-01-24 - 2018-01-24 (1 год)
Chief Cook: ГазпромнефтьВест - Oil Products Tanker / 2019-11-25 - 2021-08-23 (1 год)
Chief Cook: Mikhail Ulyanov - Oil Products Tanker / 2010-02-01 - 2013-05-01 (3 года)
Motorman: Mehmet bay - General cargo / 2021-02-05 - 2021-08-21 (7 месяцев)
Deck Cadet: Druzhba - Training Ship / 2021-07-12 - 2021-08-08 (1 месяц)
Deck Cadet: Mys Tarkhaunt - AHTS / 2021-05-03 - 2021-08-01 (3 месяца)
Engine Cadet: oops chersonesos - Passenger vessel / 2021-06-01 - 2021-07-31 (2 месяца)
Engine Cadet: Pindushi - Dry Cargo / 2021-02-08 - 2021-07-28 (6 месяцев)