Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Engineer: NEW WAY - General cargo / 2020-09-23 - 2021-02-05 (4 месяца)
3rd Engineer: My Violet - Dry Cargo / 2017-12-23 - 2018-07-04 (6 месяцев)
Motorman: Svetoslava - Dry Cargo / 2016-02-04 - 2016-07-14 (5 месяцев)
Motorman: Bezhetsk - Dry Cargo / 2015-07-22 - 2015-10-19 (3 месяца)
Deck Cadet: M/V Super Shuttle Roro 8 - RO-RO / 2019-08-10 - 2021-02-02 (1 год)
Motorist: Bow Harmony - Chemical tanker / 2020-11-28 - 2021-01-28 (2 месяца)
AB / Crane Operator: Roadrunner bulker - Bulk Carrier / 2020-08-02 - 2021-01-09 (5 месяцев)
AB / Crane Operator: Wilson Onega - General cargo / 2020-02-24 - 2020-06-18 (4 месяца)
Deck Cadet: Daniel - Crude Oil Tanker / 2020-01-01 - 2021-01-01 (1 год)
Deck Cadet: Norstar Invictus - Crude Oil Tanker / 2019-12-22 - 2020-12-23 (1 год)
Trainee Engineer: 2go - Passenger vessel / 2020-12-14 - 2020-12-18 (4 дня)
OS: TFM-1 - RO-RO / 2020-08-13 - 2020-12-13 (4 месяца)
Cook: green Ocean - Other vessels / 2020-08-05 - 2020-12-12 (4 месяца)
Cook: Salina Bay - Bunkering Vessel / 2019-11-02 - 2020-01-07 (2 месяца)
Cook: Bospor - Crude Oil Tanker / 2016-09-12 - 2017-03-18 (6 месяцев)
Cook: Bospor - Oil Products Tanker / 2015-12-07 - 2016-05-19 (5 месяцев)
Motorman: Courageous - Bulk Carrier / 2013-08-31 - 2013-09-23 (1 месяц)
Oiler: ALOPO - Container Ship / 2020-07-05 - 2020-12-11 (5 месяцев)
Oiler: CHELSEA-5 - General cargo / 2019-05-06 - 2019-11-27 (7 месяцев)
Motorman: Izmailskaya - Barge / 2017-11-17 - 2018-05-20 (6 месяцев)
Motorman: Volgo Balt 213 - General cargo / 2017-02-12 - 2017-09-24 (7 месяцев)
AB Seaman: Atlas and Ingerborg Pilot - General cargo / 2019-12-15 - 2020-12-02 (12 месяцев)
OS: Atlantic global 1 - Crew boat / 2019-11-28 - 2020-12-02 (1 год)
OS: Tan Binh 236 - Bulk Carrier / 2018-10-15 - 2019-06-01 (8 месяцев)
Engine Cadet: Wilson Weser - General cargo / 2020-08-30 - 2020-11-25 (3 месяца)
Motorman: KHERSONES - Sailing Vessel / 2020-08-30 - 2020-11-18 (3 месяца)
Motorman: MV Kota Rakan - Container Ship / 2020-02-08 - 2020-11-09 (9 месяцев)
Motorman: MV Kota Ria - Container Ship / 2019-03-08 - 2019-12-10 (9 месяцев)
Junior officer: Aurora - Barge / 2019-01-01 - 2020-11-08 (1 год)
AB Seaman: Majestic - Oil Products Tanker / 2019-12-22 - 2020-11-08 (11 месяцев)
4th Engineer: RTMKS Baltiyskaya kosa - Fishing vessel / 2018-04-07 - 2020-11-07 (2 года)
Engine Cadet: TOLKOVYY - Tug boat / 2020-08-12 - 2020-10-21 (2 месяца)
Wiper: Heyma - RO-RO / 2020-05-22 - 2020-10-06 (4 месяца)