Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Cook Assistant: MS "CruceStar" - Cruise Liner / 2021-07-28 - 2021-11-04 (3 месяца)
Motorman: Transocean - Bulk Carrier / 2021-06-23 - 2021-11-03 (4 месяца)
Engine Cadet: Kruzenshtern - Training Ship / 2017-08-20 - 2020-10-24 (3 года)
3rd Engineer: dredger "BALTIYSKAYA" - Dredger / 2021-07-20 - 2021-10-31 (3 месяца)
Motorman: dredger "BALTIYSKAYA" - Dredger / 2021-01-15 - 2021-07-19 (6 месяцев)
Motorman: dredger "BALTIYSKAYA" - Dredger / 2019-12-07 - 2020-06-09 (6 месяцев)
Oiler: M.T. MEGHNA TRADER - Chemical tanker / 2021-04-07 - 2021-10-31 (7 месяцев)
Wiper: M.T. OCEAN LEADER - Oil Products Tanker / 2019-06-29 - 2020-09-11 (1 год)
Wiper: M.T. HELM - VLCC / 2017-11-02 - 2018-04-19 (6 месяцев)
Wiper: M.T. HUGE - VLCC / 2016-12-28 - 2017-05-13 (4 месяца)
Wiper: Плавкран СПК-2 - Crane vessel / 2021-08-24 - 2021-10-29 (2 месяца)
OS: Плавкран СПК-2 - Crane vessel / 2021-06-18 - 2021-08-23 (2 месяца)
Deck Cadet: 123123 - Bulk Carrier / 2021-10-01 - 2021-10-12 (11 дней)
Deck Cadet: Vita - Dry Cargo / 2021-06-21 - 2021-10-10 (4 месяца)
4th Engineer: Front Leopard - Crude Oil Tanker / 2021-02-16 - 2021-10-08 (8 месяцев)
AB / Motorman: Lavrion - General cargo / 2021-08-01 - 2021-10-03 (2 месяца)
Oiler: My Duru - Dry Cargo / 2020-03-20 - 2021-10-03 (1 год)
Oiler: My Duru - Dry Cargo / 2018-12-20 - 2019-05-25 (5 месяцев)
Oiler: My Duru - Dry Cargo / 2018-01-04 - 2018-10-29 (10 месяцев)
1st Officer: Beechgate - Bulk Carrier / 2021-05-03 - 2021-10-01 (5 месяцев)
1st Officer: Oakgate - Bulk Carrier / 2020-08-19 - 2021-01-01 (4 месяца)
OS: Credo - Dry Cargo / 2021-07-20 - 2021-09-19 (2 месяца)
Deck Cadet: BUGAZ - Tug boat / 2021-06-08 - 2021-09-11 (3 месяца)
Motorman: Penelope - Chemical tanker / 2021-03-02 - 2021-09-09 (6 месяцев)
Motorman: Muse - General cargo / 2021-02-08 - 2021-09-03 (7 месяцев)
Motorman: VOLGO BALT - General cargo / 2020-01-28 - 2020-09-06 (7 месяцев)
Master: МК-4818 "Зенит" - Fishing vessel / 2021-06-17 - 2021-09-01 (2 месяца)
Master: М-0344 "Морской Бриз" - Fishing vessel / 2020-12-10 - 2021-01-25 (1 месяц)
1st Officer: ПК-2222 "Витязь" - Fishing vessel / 2019-11-01 - 2020-01-30 (3 месяца)
1st Officer: МК-0339 "Янтарный" - Fishing vessel / 2017-07-01 - 2018-11-30 (1 год)
1st Officer: АК-0041 " Капитан Кравченко" - Fishing vessel / 2015-10-26 - 2017-05-31 (1 год)
Deck Cadet: OM -106 - Passenger vessel / 2021-06-26 - 2021-08-31 (2 месяца)
Deck Cadet: Тх "Ом-106" - Passenger vessel / 2021-06-02 - 2021-08-31 (3 месяца)
4th Engineer: Iolaos - Bulk Carrier / 2021-02-14 - 2021-08-30 (7 месяцев)
4th Engineer: Ocean Joy - Bulk Carrier / 2019-11-08 - 2020-05-27 (7 месяцев)
4th Engineer: Ocean Innovation - Bulk Carrier / 2019-05-06 - 2019-10-21 (5 месяцев)
4th Engineer: Meersk Lome - Container Ship / 2018-04-30 - 2019-01-27 (9 месяцев)
Electric Cadet: НВС "Дружба" - Training Ship / 2021-08-02 - 2021-08-29 (1 месяц)