Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Mineral Stonehenge - Bulk Carrier / 2017-03-20 - 2017-09-25 (6 месяцев)
Chief Engineer: ACTIVE - Bulk Carrier / 2017-04-27 - 2017-09-23 (5 месяцев)
Chief Engineer: ACTIVE - Bulk Carrier / 2016-08-12 - 2016-12-31 (5 месяцев)
Chief Engineer: THORCO FRONTIER - General cargo / 2016-05-28 - 2016-07-27 (2 месяца)
Chief Engineer: THORCO FRONTIER - General cargo / 2015-08-25 - 2016-01-26 (5 месяцев)
Chief Engineer: THORCO EMPIRE - General cargo / 2015-01-23 - 2015-06-19 (5 месяцев)
Boatswain: Moryak - General cargo / 2016-12-14 - 2017-08-18 (8 месяцев)
Boatswain: Pluton - Tug boat / 2016-05-26 - 2016-07-13 (2 месяца)
2nd Officer: Kinburnsky - Dredger / 2011-02-01 - 2012-03-21 (1 год)
2nd Officer: Severodvinsky - Dredger / 2011-02-01 - 2012-03-21 (1 год)
AB Seaman: Samanta - Bulk Carrier / 2009-06-26 - 2010-01-26 (7 месяцев)
Engine Cadet: Universal Baltimore - Bulk Carrier / 2017-03-29 - 2017-08-16 (5 месяцев)
Engine Cadet: Normed Antwerpen - General cargo / 2016-05-22 - 2016-09-21 (4 месяца)
Engine Cadet: Fusion - RO-RO / 2012-05-22 - 2012-08-25 (3 месяца)
AB Seaman: Gibraltar - Dredger / 2017-07-03 - 2017-08-09 (1 месяц)
AB Seaman: IRBENSKY - Dredger / 2016-08-18 - 2016-12-18 (4 месяца)
AB Seaman: НАРВА - Dredger / 2012-05-12 - 2012-10-01 (5 месяцев)
3rd Engineer: EL CHARRO - Chemical tanker / 2017-02-24 - 2017-07-12 (5 месяцев)
2nd Engineer: Deva Maria - Dry Cargo / 2015-12-08 - 2016-05-07 (5 месяцев)
Motorman: Lancelot V - Bulk Carrier / 2014-10-15 - 2015-06-16 (8 месяцев)
Motorman: Eastgate S - Bulk Carrier / 2013-12-20 - 2014-06-24 (6 месяцев)
Motorman: Golden Iris - Cruise Liner / 2013-02-16 - 2013-10-28 (8 месяцев)
Chief Cook: Khankendy - Chemical tanker / 2017-04-06 - 2017-07-10 (3 месяца)
Chief Cook: Ugale - Chemical tanker / 2016-04-14 - 2016-09-26 (5 месяцев)
Chief Cook: M/V Blue Marlin - Heavy lift vessel / 2015-08-19 - 2015-12-12 (4 месяца)
Chief Cook: M/V Blue Marlin - Heavy lift vessel / 2014-10-09 - 2015-04-23 (6 месяцев)
Chief Cook: M/V Transporter - Heavy lift vessel / 2014-04-14 - 2014-08-26 (4 месяца)
Chief Officer: MARIETTA - Bulk Carrier / 2016-12-14 - 2017-06-26 (6 месяцев)
Chief Officer: JUNIOR - Bulk Carrier / 2015-08-14 - 2015-09-30 (2 месяца)
Chief Officer: CAPE KALLIA - Bulk Carrier / 2014-01-14 - 2014-11-14 (10 месяцев)
Chief Officer: CAPE VIEWER - Bulk Carrier / 2012-12-18 - 2013-03-16 (3 месяца)
Chief Officer: SILVER OCEAN - Bulk Carrier / 2011-12-02 - 2012-08-14 (8 месяцев)
4th Engineer: TG Poseidon - Container Ship / 2017-05-06 - 2017-06-15 (1 месяц)
4th Engineer: TG Poseidon - Container Ship / 2016-07-12 - 2016-11-01 (4 месяца)
2nd Officer: SNOWLARK - General cargo / 2017-03-17 - 2017-06-13 (3 месяца)
2nd Officer: SNOWLARK - General cargo / 2016-04-05 - 2016-09-30 (6 месяцев)
2nd Officer: SNOWLARK - General cargo / 2015-03-03 - 2015-10-28 (8 месяцев)
2nd Officer: SCANLARK - General cargo / 2014-07-21 - 2014-11-29 (4 месяца)
2nd Officer: SNOWLARK - General cargo / 2013-09-16 - 2014-02-13 (5 месяцев)
Chief Officer: HARM - Bulk Carrier / 2017-02-13 - 2017-06-09 (4 месяца)
Chief Officer: JS RHIN - Bulk Carrier / 2016-04-29 - 2016-10-18 (6 месяцев)
Chief Officer: JS NARMADA - Bulk Carrier / 2015-07-18 - 2015-12-13 (5 месяцев)
Chief Officer: JS NARMADA - Bulk Carrier / 2014-07-10 - 2015-01-21 (6 месяцев)
2nd Officer: JS COLORADO - Bulk Carrier / 2013-09-04 - 2014-03-08 (6 месяцев)
Chief Engineer: Sophia III - Chemical tanker / 2016-11-08 - 2017-05-24 (7 месяцев)
Chief Engineer: Ganga - Chemical tanker / 2016-05-24 - 2016-11-08 (5 месяцев)
Chief Engineer: Oramalia - Chemical tanker / 2014-08-18 - 2014-12-13 (4 месяца)
Chief Engineer: Montauk - Chemical tanker / 2013-06-02 - 2013-11-18 (6 месяцев)
Chief Engineer: Trefin Unity - Chemical tanker / 2012-07-23 - 2013-01-03 (5 месяцев)
Cook: SEA PARTNER - RO-RO / 2017-03-20 - 2017-05-16 (2 месяца)
Chief Cook: BK-1 - Barge / 2015-06-20 - 2016-06-10 (12 месяцев)
Chief Cook: HAM-219 - Pipe laying vessel / 2014-05-12 - 2014-08-06 (3 месяца)
Chief Cook: Ham 219 - Dredger / 2014-05-12 - 2014-07-12 (2 месяца)
Cook: cok - Seismic vessel / 2010-06-20 - 2011-10-26 (1 год)
OS: DMC JUPITER - Bulk Carrier / 2016-10-24 - 2017-04-30 (6 месяцев)
OS: DMC VENUS - General cargo / 2016-02-17 - 2016-08-20 (6 месяцев)
Oiler: WHITE PURL - LPG / LNG / 2016-09-07 - 2017-04-15 (7 месяцев)
Oiler: WHITE PURL - LPG / LNG / 2015-09-27 - 2016-05-11 (7 месяцев)
Oiler: ZLATA - LPG / LNG / 2014-11-30 - 2015-07-06 (7 месяцев)
Chief Cook: BIRGIT KNUTSEN - Crude Oil Tanker / 2017-01-11 - 2017-04-06 (3 месяца)
Chief Cook: BIRGIT KNUTSEN - Crude Oil Tanker / 2016-08-09 - 2016-11-11 (3 месяца)
Chief Cook: BIRGIT KNUTSEN - Crude Oil Tanker / 2016-01-16 - 2016-05-04 (4 месяца)
Chief Cook: KING DARIUS - Crude Oil Tanker / 2015-03-31 - 2015-09-20 (6 месяцев)
Chief Cook: BIRGIT KNUTSEN - Crude Oil Tanker / 2014-07-14 - 2014-12-11 (5 месяцев)
Deck Cadet: Ice Eagle - Crude Oil Tanker / 2016-12-03 - 2017-04-01 (4 месяца)
Deck Cadet: Straitview - Oil Products Tanker / 2015-08-22 - 2015-12-12 (4 месяца)
Trainee Engineer: MT.MAHARAJA AGRASEN - Crude Oil Tanker / 2016-09-14 - 2017-03-22 (6 месяцев)
Boatswain: TRCROWN - Bulk Carrier / 2016-10-07 - 2017-03-10 (5 месяцев)
Boatswain: Asian Dream - Bulk Carrier / 2015-06-14 - 2015-12-26 (6 месяцев)
Boatswain: Asian Dream - Bulk Carrier / 2014-04-11 - 2015-01-06 (9 месяцев)
Boatswain: Tom Selmer - Bulk Carrier / 2012-11-29 - 2013-08-21 (9 месяцев)
Boatswain: Therese Selmer - Bulk Carrier / 2011-10-12 - 2012-05-26 (7 месяцев)
3rd Engineer: Bourbon Sagitta - AHTS / 2016-11-09 - 2017-01-25 (3 месяца)
3rd Engineer: Bourbon Liberty 236 - AHTS / 2016-06-17 - 2016-08-27 (2 месяца)
3rd Engineer: Bourbon Liberty 154 - Platform Supply vessel / 2015-11-29 - 2016-02-09 (2 месяца)
Motorman: RIG "Arkticheskaya" - Jack-up Platform / 2013-07-11 - 2015-10-25 (2 года)
Motorman: MS"Polarfangst" - Standby-safety vessel / 2013-02-22 - 2013-03-27 (1 месяц)