Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: EFA - General cargo / 2018-12-20 - 2019-01-05 (1 месяц)
OS: VARADA BUZIOS - Dry Cargo / 2016-02-29 - 2016-04-29 (2 месяца)
Chief Engineer: Lambro Kachioni - General cargo / 2018-07-30 - 2018-12-07 (4 месяца)
Chief Engineer: Priboy - General cargo / 2017-10-03 - 2018-03-23 (6 месяцев)
3rd Engineer: Green Magic - Reefer / 2018-07-24 - 2018-12-07 (4 месяца)
4th Engineer: Hornbay - Container Ship / 2017-10-20 - 2018-03-01 (4 месяца)
4th Engineer: Albemarle island - Reefer / 2016-12-22 - 2017-04-26 (4 месяца)
4th Engineer: Ronda Carrier - Reefer / 2016-01-27 - 2016-06-19 (5 месяцев)
4th Engineer: Ronda Carrier - Reefer / 2015-06-04 - 2015-10-03 (4 месяца)
Master: MSC Tia - Container Ship / 2018-08-04 - 2018-12-04 (4 месяца)
Master: MSC Nora - Container Ship / 2018-01-15 - 2018-05-27 (4 месяца)
Master: Msc Sheila - Bulk Carrier / 2017-08-04 - 2017-11-22 (4 месяца)
Master: Msc Sheila - Bulk Carrier / 2016-10-26 - 2017-03-23 (5 месяцев)
Master: Wms Groningen - Container Ship / 2015-10-22 - 2016-02-14 (4 месяца)
OS: m/v Vega - Dry Cargo / 2018-04-27 - 2018-12-02 (7 месяцев)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2017-04-15 - 2017-07-04 (3 месяца)
AB Seaman: M.V Libra - Container Ship / 2018-03-13 - 2018-11-30 (9 месяцев)
OS: M/T Pagas - Crude Oil Tanker / 2015-10-25 - 2016-05-15 (7 месяцев)
OS: M/T Pagas - Crude Oil Tanker / 2014-12-25 - 2015-04-16 (4 месяца)
OS: Arctic Blizzard - Chemical tanker / 2014-02-24 - 2014-08-18 (6 месяцев)
OS: Baltic Mariner - Chemical tanker / 2013-07-04 - 2013-12-19 (5 месяцев)
Chief Officer: STELLA - Multi-Purpose Vessel / 2018-06-20 - 2018-11-25 (5 месяцев)
Chief Officer: Clipper Marlene - Multi-Purpose Vessel / 2017-09-13 - 2018-01-20 (4 месяца)
Chief Officer: Clipper Marlene - Multi-Purpose Vessel / 2016-12-10 - 2017-05-20 (5 месяцев)
Chief Officer: Westwood Columbia - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-10 - 2016-02-28 (4 месяца)
Chief Officer: Westwood Olympia - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-11 - 2015-08-22 (4 месяца)
Motorman: Vladivostokskiy Morskoy Torgovyy Port - Oil Products Tanker / 2018-08-24 - 2018-11-23 (3 месяца)
Motorman: Dalzavod - Oil Products Tanker / 2016-10-19 - 2017-11-30 (1 год)
Motorman: PYLADES - Oil Products Tanker / 2016-04-19 - 2016-08-10 (4 месяца)
Motorman: BELOYARSK - Oil Products Tanker / 2015-08-07 - 2015-12-31 (5 месяцев)
Motorman: M/T ICHA - Oil Products Tanker / 2014-06-15 - 2014-11-25 (5 месяцев)
2nd Officer: Empire Persia - ROV Support vessel / 2018-07-23 - 2018-11-23 (4 месяца)
2nd Officer: Heimdal - Accommodation barge / 2016-08-24 - 2016-12-18 (4 месяца)
2nd Officer: Heimdal - Cable laying vessel / 2016-03-08 - 2016-07-04 (4 месяца)
3rd Officer: Heimdal - Cable laying vessel / 2016-02-28 - 2016-03-08 (9 дней)
3rd Officer: Heimdal - Cable laying vessel / 2015-08-16 - 2015-12-09 (4 месяца)
Motorman: Волго-Дон - Dry Cargo / 2018-09-09 - 2018-11-11 (2 месяца)
Motorman: ОТ-2443 - Tug boat / 2018-04-01 - 2018-08-01 (4 месяца)
Oiler: Софрон Данилов - Lash / Barge carrier / 2018-05-07 - 2018-11-10 (6 месяцев)
Engine Cadet: Игорь Стравинский - Passenger vessel / 2017-07-29 - 2017-09-30 (2 месяца)
3rd Officer: Seafrost - Oil Products Tanker / 2018-05-03 - 2018-11-08 (6 месяцев)
AB Seaman: Curacao Trader - Bunkering Vessel / 2017-06-01 - 2017-11-10 (5 месяцев)
AB Seaman: Bluefin - Chemical tanker / 2016-09-21 - 2017-03-16 (6 месяцев)
AB Seaman: Marlin - Chemical tanker / 2015-08-15 - 2016-06-05 (10 месяцев)
AB Seaman: Frio Pacific - Reefer / 2014-10-04 - 2015-05-07 (7 месяцев)
2nd Engineer: Star Jennifer - Bulk Carrier / 2018-05-30 - 2018-11-02 (5 месяцев)
2nd Engineer: Rio Tamara - Bulk Carrier / 2017-08-22 - 2017-12-22 (4 месяца)
2nd Engineer: Orient Sun - Bulk Carrier / 2016-12-27 - 2017-05-22 (5 месяцев)
AB Seaman: Yuzer 1 - General cargo / 2018-04-12 - 2018-10-26 (6 месяцев)
AB Seaman: Svyataya Varvara - Dry Cargo / 2017-08-06 - 2017-12-05 (4 месяца)
AB Seaman: Mahnam - Bulk Carrier / 2016-08-14 - 2017-01-09 (5 месяцев)
AB Seaman: Roshak - Bulk Carrier / 2016-03-27 - 2016-07-30 (4 месяца)
Fitter / Welder: MSC Joy - Container Ship / 2018-02-28 - 2018-10-09 (7 месяцев)
Fitter / Welder: MSC Joy - Container Ship / 2017-01-22 - 2017-08-26 (7 месяцев)
Fitter / Welder: MSC Joy - Container Ship / 2016-05-26 - 2016-11-14 (6 месяцев)
Fitter / Welder: MSC Tia - Container Ship / 2015-08-15 - 2016-03-23 (7 месяцев)
Fitter / Welder: MSC Lucia - Container Ship / 2014-10-08 - 2015-05-28 (8 месяцев)
3rd Engineer: CAMILLA - Container Ship / 2018-08-24 - 2018-10-03 (1 месяц)
3rd Engineer: FIONA - Container Ship / 2017-11-16 - 2018-06-05 (7 месяцев)
3rd Engineer: CAMILLA - Container Ship / 2017-02-11 - 2017-07-14 (5 месяцев)
3rd Engineer: URSULA - Container Ship / 2016-03-15 - 2016-08-07 (5 месяцев)
2nd Engineer: Adastra - Bulk Carrier / 2018-04-26 - 2018-10-02 (5 месяцев)
2nd Engineer: Victoria May - Bulk Carrier / 2017-05-12 - 2017-11-25 (6 месяцев)
2nd Engineer: Filia Joy - Dry Cargo / 2016-04-23 - 2017-01-14 (9 месяцев)
2nd Engineer: Mangard - Dry Cargo / 2015-12-28 - 2016-04-12 (3 месяца)
2nd Engineer: Seraphima - Dry Cargo / 2015-04-25 - 2015-09-30 (5 месяцев)
1st Officer: Glykofilousa-3 - RO-RO / 2015-08-24 - 2018-09-30 (3 года)
2nd Officer: kerchenskiy-2 - Ferry / 2008-10-01 - 2015-08-24 (6 лет)
Boatswain: SCALA - General cargo / 2018-05-17 - 2018-09-13 (4 месяца)
Boatswain: MRIYA S - General cargo / 2017-11-20 - 2018-03-25 (4 месяца)
Boatswain: Odessa 1 - Dry Cargo / 2017-03-20 - 2017-08-28 (5 месяцев)
Boatswain: Volgo-Balt 220 - General cargo / 2016-08-30 - 2017-01-21 (5 месяцев)
Boatswain: Volga 4004 - General cargo / 2015-08-10 - 2016-01-09 (5 месяцев)
Cook: M/V NEMO - General cargo / 2017-11-16 - 2018-08-21 (9 месяцев)
Cook: SCL LEMAN - Bulk Carrier / 2016-08-31 - 2017-04-29 (8 месяцев)
Cook: SABINA COMBI FREIGHTER BASEL - Bulk Carrier / 2015-10-07 - 2016-06-07 (8 месяцев)
Cook: JILDA - Bulk Carrier / 2015-01-25 - 2015-04-25 (3 месяца)