Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Wiper : Greenwing - Bulk Carrier / 2013-08-11 - 2014-02-15 (6 месяцев)
Wiper : Bluewing - Bulk Carrier / 2012-01-24 - 2012-09-08 (7 месяцев)
3rd Engineer: Tanais Dream - Bulk Carrier / 2013-08-21 - 2013-12-20 (4 месяца)
3rd Engineer: Tanais Leader - Bulk Carrier / 2012-12-01 - 2013-05-04 (5 месяцев)
4th Engineer: Tanais Leader - Bulk Carrier / 2012-07-26 - 2012-12-01 (4 месяца)
Motorman: Tanais Leader - Bulk Carrier / 2011-08-07 - 2012-04-03 (8 месяцев)
Motorman: Swiber Else-Marie - AHTS / 2010-07-26 - 2011-02-14 (7 месяцев)
Junior officer: CEG COSMOS - Coaster / 2013-06-28 - 2013-12-18 (6 месяцев)
3rd Officer: Bora - Tug boat / 2012-10-10 - 2013-05-06 (7 месяцев)
AB / Welder: ROKO - Reefer / 2006-08-16 - 2007-05-23 (9 месяцев)
Master: Orient Trader - Bulk Carrier / 2013-08-06 - 2013-12-07 (4 месяца)
Master: Orient Trader - Bulk Carrier / 2012-10-23 - 2013-03-22 (5 месяцев)
Master: Nedroma - Bulk Carrier / 2011-05-25 - 2012-03-07 (9 месяцев)
Master: Golden Arrow II - Bulk Carrier / 2010-05-10 - 2010-11-27 (7 месяцев)
Master: Trader Arrow - Cement Carrier / 2009-05-11 - 2010-01-27 (9 месяцев)
2nd Officer: ECL Commander - Container Ship / 2013-08-26 - 2013-11-05 (2 месяца)
2nd Officer: ECL Commander - Container Ship / 2013-04-15 - 2013-06-25 (2 месяца)
2nd Officer: ECL Commander - Container Ship / 2012-11-25 - 2013-02-13 (3 месяца)
2nd Officer: Wilson Gdynia - Dry Cargo / 2012-06-11 - 2012-10-18 (4 месяца)
3rd Officer: Wilson Grimsby - Dry Cargo / 2011-10-08 - 2012-02-11 (4 месяца)
2nd Officer: RISING FALCON - Bulk Carrier / 2013-01-08 - 2013-08-22 (7 месяцев)
2nd Officer: ROYAL GARNET - General cargo / 2011-10-18 - 2012-07-29 (9 месяцев)
2nd Officer: MUSTAFA F - General cargo / 2010-01-14 - 2010-07-21 (6 месяцев)
2nd Officer: LADY NADA - Bulk Carrier / 2009-02-10 - 2009-10-19 (8 месяцев)
2nd Officer: LAILA QUEEN - General cargo / 2008-03-24 - 2008-11-16 (8 месяцев)
2nd Officer: Anatoly Churinov - General cargo / 2012-11-06 - 2013-04-30 (6 месяцев)
2nd Officer: Alwis - General cargo / 2011-08-06 - 2012-12-15 (1 год)
2nd Officer: Anatoly Churinov - General cargo / 2012-04-04 - 2012-08-02 (4 месяца)
2nd Officer: Kallisto - General cargo / 2010-09-15 - 2011-03-31 (7 месяцев)
2nd Officer: APIA - General cargo / 2008-04-11 - 2008-07-26 (3 месяца)
Chief Engineer: HHL Hong Kong - Heavy lift vessel / 2012-07-21 - 2012-11-21 (4 месяца)
Chief Engineer: HHL Hong Kong - Heavy lift vessel / 2012-02-08 - 2012-05-19 (3 месяца)
Chief Engineer: HHL Volga - Heavy lift vessel / 2011-07-26 - 2011-12-12 (5 месяцев)
Chief Engineer: Beluga Family - Heavy lift vessel / 2010-08-08 - 2011-04-12 (8 месяцев)
2nd Engineer: Beluga Fairy - Heavy lift vessel / 2009-11-28 - 2010-05-04 (5 месяцев)
Chief Officer: JEPPESEN MAERSK - Container Ship / 2012-06-10 - 2012-09-30 (4 месяца)
Chief Officer: JEPPESEN MAERSK - Container Ship / 2011-11-18 - 2012-03-23 (4 месяца)
Chief Officer: NORTHERN ENDURANCE - Container Ship / 2011-01-16 - 2011-06-03 (5 месяцев)
Chief Officer: NORTHERN ENDURANCE - Container Ship / 2010-05-03 - 2010-09-10 (4 месяца)
Chief Officer: HERTFORD - Container Ship / 2007-09-11 - 2007-12-22 (3 месяца)
3rd Engineer: SKS SINNI - Crude Oil Tanker / 2012-02-08 - 2012-06-03 (4 месяца)
4th Engineer: SKS SINNI - Crude Oil Tanker / 2011-05-14 - 2011-09-01 (4 месяца)
4th Engineer: SKS SINNI - Crude Oil Tanker / 2010-07-22 - 2010-12-02 (4 месяца)
4th Engineer: SKS SINNI - Crude Oil Tanker / 2009-02-27 - 2010-02-07 (11 месяцев)
4th Engineer: SKS SINNI - Crude Oil Tanker / 2008-04-12 - 2008-08-17 (4 месяца)
Fitter / Welder: SCF ARCTIC - LPG / LNG / 2011-12-18 - 2012-04-15 (4 месяца)
Fitter / Welder: m/v "SCF Polar" - LPG / LNG / 2011-04-06 - 2011-09-10 (5 месяцев)
Fitter / Welder: m/v "Baltic Strait" - Reefer / 2010-06-12 - 2011-01-03 (7 месяцев)
Fitter / Welder: Baltic Strait - Reefer / 2009-11-05 - 2010-04-23 (6 месяцев)
Fitter / Welder: Sigloo Finn - LPG / LNG / 2009-01-20 - 2009-07-31 (6 месяцев)
AB Seaman: EMANTHA - Chemical tanker / 2010-06-16 - 2010-11-21 (5 месяцев)
AB Seaman: AMSTERDAM - Bulk Carrier / 2009-05-29 - 2009-11-26 (6 месяцев)
AB Seaman: ELEFTHERIA D - Bulk Carrier / 2008-04-19 - 2008-10-25 (6 месяцев)
AB Seaman: SPITSBERGEN - Reefer / 2007-05-08 - 2007-10-30 (6 месяцев)
4th Engineer: SKI GLIDER - Reefer / 2011-01-18 - 2011-05-17 (4 месяца)
4th Engineer: VARADERO - Reefer / 2010-04-23 - 2010-09-15 (5 месяцев)
Doctor: Yuriy Crymov - Dry Cargo / 2003-04-11 - 2003-09-01 (5 месяцев)
Doctor: Yuriy Crymov - Dry Cargo / 2001-06-20 - 2001-11-14 (5 месяцев)
Doctor: Radomishl - Dry Cargo / 1997-11-27 - 1998-05-18 (6 месяцев)
No Experience
Deck Cadet: MV Mega Bakti - DSV (Diving Support) / 2024-09-02 - 2025-10-01 (1 год)
Chief Engineer: Vantage Reef - Bulk Carrier / 2023-05-23 - 2024-12-11 (1 год)
Chief Engineer: M/V VANTAGE DREAM - Bulk Carrier / 2022-07-17 - 2023-02-04 (7 месяцев)
Chief Engineer: M/V VANTAGE SWORD - Bulk Carrier / 2022-05-30 - 2022-06-29 (1 месяц)
2nd Engineer: M/V VANTAGE BLADE - Bulk Carrier / 2021-01-02 - 2021-08-26 (8 месяцев)
2nd Engineer: M/V VANTAGE REEF - Bulk Carrier / 2019-07-25 - 2020-02-19 (7 месяцев)
Waitress: Crucestar - Passenger vessel / 2024-03-28 - 2024-11-05 (7 месяцев)
Waitress: Fidelio - Passenger vessel / 2023-03-20 - 2023-11-03 (7 месяцев)
Waiter: Fidelio - Passenger vessel / 2022-04-20 - 2022-11-05 (7 месяцев)
Cook: M/v "Manchester" - Dry Cargo / 2021-06-21 - 2021-11-20 (5 месяцев)
Waiter: M/S "Dnipro" - Passenger vessel / 2019-04-11 - 2020-02-05 (10 месяцев)
Chief Engineer: GAZ DYNAMIC - LPG / LNG / 2024-07-03 - 2024-11-03 (4 месяца)
Chief Engineer: GAZ DYNAMIC - LPG / LNG / 2023-10-08 - 2024-02-25 (5 месяцев)
Chief Engineer: GAZ ENERGY - LPG / LNG / 2023-05-16 - 2023-08-09 (3 месяца)
Chief Engineer: GAZ ENERGY - LPG / LNG / 2022-07-03 - 2022-12-18 (5 месяцев)
Chief Engineer: GAZ DYNAMIC - LPG / LNG / 2021-12-13 - 2022-04-17 (4 месяца)
Master: Golden Friend - Bulk Carrier / 2024-06-17 - 2024-10-17 (4 месяца)
Master: Golden Friend - Bulk Carrier / 2023-11-28 - 2024-03-08 (3 месяца)
Master: SFL Pearl - Bulk Carrier / 2023-01-23 - 2023-07-16 (6 месяцев)
Master: BTG Olympos - Bulk Carrier / 2022-01-15 - 2022-08-03 (7 месяцев)
Master: Peak Pegasus - Bulk Carrier / 2021-10-13 - 2021-11-23 (1 месяц)