Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: Rubus - General cargo / 2017-08-01 - 2017-12-04 (4 месяца)
AB / Motorman : THE LIVING - Bulk Carrier / 2018-06-01 - 2019-02-17 (9 месяцев)
Motorman: M.V.THE ETERNAL - Bulk Carrier / 2017-01-19 - 2017-11-16 (10 месяцев)
Wiper : M.V.THE MERCIFUL - Bulk Carrier / 2015-09-18 - 2016-07-13 (10 месяцев)
Wiper : M.V.THE OPENER - Bulk Carrier / 2014-07-14 - 2015-03-24 (8 месяцев)
Motorman: Capitain Glushko - Training Ship / 2017-08-23 - 2017-10-23 (2 месяца)
Motorman: m/v Pisti - Bulk Carrier / 2016-09-01 - 2017-05-12 (8 месяцев)
Motorman: m/v Aphrodite - Container Ship / 2015-07-29 - 2016-03-15 (7 месяцев)
Motorman: m/v Carlotta Star - Container Ship / 2014-11-25 - 2015-03-31 (4 месяца)
Motorman: KOM - Bulk Carrier / 2016-08-17 - 2017-03-28 (7 месяцев)
Motorman: KOM - Bulk Carrier / 2016-08-17 - 2017-03-28 (7 месяцев)
Motorman: "Нептун" - Passenger vessel / 2016-01-25 - 2016-03-25 (2 месяца)
Motorman: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2016-08-22 - 2017-01-02 (4 месяца)
Motorman: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2015-12-16 - 2016-04-18 (4 месяца)
Motorman: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2015-06-23 - 2015-10-16 (4 месяца)
Motorman: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2014-12-10 - 2015-02-23 (2 месяца)
Motorman: ОС-20 - Bunkering Vessel / 2016-04-18 - 2016-10-23 (6 месяцев)
Motorman: КПЛ-108 - Crane vessel / 2016-04-02 - 2016-04-17 (15 дней)
Motorman: Sahra - General cargo / 2016-03-05 - 2016-07-06 (4 месяца)
Motorman: Sahra 1 - General cargo / 2015-08-27 - 2016-02-25 (6 месяцев)
Motorman: M/V Kherson - Tug boat / 2015-09-27 - 2016-01-12 (4 месяца)
Wiper: Viktori - Other vessels / 2016-02-15 - 2016-04-15 (2 месяца)
Motorman: Tiyam - General cargo / 2015-08-15 - 2015-12-18 (4 месяца)
Motorman: Vestimar - General cargo / 2014-09-13 - 2015-05-20 (8 месяцев)
Motorman: Rowangarth (TUG) - Other vessels / 2014-04-02 - 2014-10-20 (7 месяцев)
AB / Motorman: m/v Lime - General cargo / 2014-01-08 - 2014-07-27 (7 месяцев)
3rd Engineer: Sava Lake - General cargo / 2014-02-16 - 2014-08-10 (6 месяцев)
Motorman: Nadeen - General cargo / 2012-09-27 - 2013-04-12 (7 месяцев)
Motorman: Hadzhibey - Passenger vessel / 2012-09-20 - 2012-11-20 (2 месяца)
Motorman: Tobago - Bulk Carrier / 2012-04-21 - 2012-09-17 (5 месяцев)
Motorman: Aetolia - Bulk Carrier / 2011-05-23 - 2011-11-21 (6 месяцев)
Motorman: Yalibel - Bulk Carrier / 2010-10-08 - 2011-03-28 (6 месяцев)
Motorman: Agneska - Dry Cargo / 2009-08-29 - 2010-04-22 (8 месяцев)
Motorman: Tiger Spirit - Container Ship / 2008-07-29 - 2009-02-14 (7 месяцев)
Motorman: Primorye, Russia, 9736743 - Oil Products Tanker / 2024-01-08 - 2024-05-20 (4 месяца)
Motorman: Triumph - Heavy lift vessel / 2023-09-26 - 2024-04-19 (7 месяцев)
Engine Cadet: Transshelf - Heavy lift vessel / 2022-04-29 - 2022-12-23 (8 месяцев)
Motorman: Viva Gravity Corp. - Bulk Carrier / 2023-09-22 - 2024-02-23 (5 месяцев)
Engine Cadet: One Victory Corp. - Bulk Carrier / 2022-08-01 - 2023-02-03 (6 месяцев)
Oiler: C.S.D Rubens - Dredger / 2020-07-09 - 2023-09-06 (3 года)
Oiler: Delta champion - Jack-up Platform / 2019-11-08 - 2020-06-14 (7 месяцев)
Oiler: Class Fish - Jack-up Platform / 2018-12-28 - 2019-10-04 (9 месяцев)
Motorman: HS Gigrometr - Other vessels / 2023-04-19 - 2023-08-17 (4 месяца)
Engine Cadet: Sedov - Sailing Vessel / 2022-05-27 - 2022-08-06 (2 месяца)