Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Engine Cadet: POLUS - Icebreaker / 2021-12-06 - 2022-02-11 (2 месяца)
Motorman: m/v "Admiral Nakhimov" - Tug boat / 2021-12-08 - 2022-02-10 (2 месяца)
Deck Mechanic: m/v "RichmorLogistik-1" - Oil Products Tanker / 2021-07-27 - 2021-09-01 (1 месяц)
Motorman: Tow truck - Tug boat / 2021-08-01 - 2021-11-30 (4 месяца)
Motorman: Григорий Пирогов - Passenger vessel / 2021-07-16 - 2021-11-20 (4 месяца)
Engine Cadet: Khersones - Passenger vessel / 2020-08-30 - 2020-11-18 (3 месяца)
Motorman: Bashkortostan - Passenger vessel / 2021-06-01 - 2021-10-10 (4 месяца)
Motorman: ANDREY RUBLEV - Passenger vessel / 2020-07-15 - 2020-09-18 (2 месяца)
Motorman: Малый морской танкер "ВТН-96" - Oil Products Tanker / 2020-09-14 - 2021-04-05 (7 месяцев)
Engine Cadet: Kota dhalia - Container Ship / 2022-11-12 - 2023-03-31 (5 месяцев)
Motorman: Golden ray - Chemical tanker / 2020-08-15 - 2021-04-01 (8 месяцев)
Motorman: Saga fortune - General cargo / 2018-12-01 - 2019-08-17 (9 месяцев)
Engine Cadet: Khersones - Sailing Vessel / 2020-08-30 - 2020-11-18 (3 месяца)
Motorman: ГС "Сибиряков" - Other vessels / 2020-05-21 - 2020-06-19 (1 месяц)
Motorman: БГК-79 - Other vessels / 2019-06-20 - 2019-08-30 (2 месяца)
Engine Cadet: "Крузенштерн" - Sailing Vessel / 2019-04-01 - 2019-05-24 (2 месяца)
Motorman: ФОТОН - Passenger vessel / 2019-11-27 - 2020-02-05 (2 месяца)
Trainee Engineer: Nevskay Zastava - Icebreaker / 2019-11-18 - 2020-01-17 (2 месяца)
Motorman: ОТ-2114 - Multi-Purpose Vessel / 2019-04-16 - 2019-11-29 (7 месяцев)
Motorman: WINNER S - General cargo / 2018-03-12 - 2019-07-14 (1 год)
Motorman: Т/х СЯМ ВЕРАСПЕР - Fishing vessel / 2019-04-22 - 2019-06-29 (2 месяца)
3rd Engineer: Harbor Spirit - Oil Products Tanker / 2020-02-07 - 2020-06-10 (4 месяца)
Motorman: Rising - Bulk Carrier / 2018-11-05 - 2019-06-03 (7 месяцев)
3rd Engineer: Dragon - Bulk Carrier / 2018-01-09 - 2018-06-20 (5 месяцев)
3rd Engineer: Spiekeroog - General cargo / 2017-09-09 - 2017-11-29 (3 месяца)
3rd Engineer: Svyataya Anna - General cargo / 2016-11-25 - 2017-05-20 (6 месяцев)
Motorman: ПЖК-5 - Other vessels / 2016-08-01 - 2019-04-30 (2 года)
Wiper : Lynx - Bulk Carrier / 2018-05-02 - 2019-02-07 (9 месяцев)
Motorman: "Ken Orchid" - Bulk Carrier / 2018-04-20 - 2018-10-22 (6 месяцев)
Motorman: m/v Khirurh Yurzhenko - Passenger vessel / 2018-04-18 - 2018-08-31 (4 месяца)
Motorman: Гликофилоуса 3 - Passenger vessel / 2018-05-21 - 2018-07-23 (2 месяца)