Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: Frio Atlantic - Reefer / 2016-03-05 - 2016-07-05 (4 месяца)
Motorman: Uruguay Reefer - Reefer / 2015-02-03 - 2015-08-06 (6 месяцев)
Motorman: SAVA - General cargo / 2013-11-20 - 2014-04-11 (5 месяцев)
Motorman: Tuna - General cargo / 2015-12-09 - 2016-05-15 (5 месяцев)
Motorman: EMELYAN PUGACHEV - Tug boat / 2014-05-26 - 2014-07-31 (2 месяца)
Oiler: ADELINA - Bulk Carrier / 2018-02-20 - 2018-10-05 (7 месяцев)
Oiler: ADELINA - Bulk Carrier / 2017-01-06 - 2017-08-04 (7 месяцев)
Motorman: L.S. AIZENSHTAT - Container Ship / 2015-10-14 - 2016-03-14 (5 месяцев)
Motorman: L.S AIZENSHTAT - Container Ship / 2015-01-28 - 2015-05-31 (4 месяца)
Wiper : CSCL BRISBANE - Container Ship / 2011-12-22 - 2012-04-28 (4 месяца)
Motorman: Porada - Dry Cargo / 2015-11-12 - 2016-02-15 (3 месяца)
Motorman: Svyataya Anna - Dry Cargo / 2015-07-23 - 2015-11-04 (3 месяца)
Engine Cadet: Magellan - Cruise Liner / 2015-11-07 - 2016-05-06 (6 месяцев)
Motorman: РК - Bunkering Vessel / 2015-05-13 - 2015-07-13 (2 месяца)
Engine Cadet: BBC Magellan - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-07 - 2016-05-11 (6 месяцев)
Motorman: т/х Родник - Bunkering Vessel / 2015-01-05 - 2015-05-05 (4 месяца)
Motorman: БРИГАДИР - Other vessels / 2014-10-24 - 2014-12-24 (2 месяца)
Motorman: WIND FORRADER - General cargo / 2014-10-20 - 2015-03-22 (5 месяцев)
Motorman: Нептун 4 - Crane vessel / 2013-09-01 - 2013-12-31 (4 месяца)
Motorman: Palmira - Dry Cargo / 2013-06-14 - 2013-12-21 (6 месяцев)
Motorman: Окский-56 - General cargo / 2012-06-23 - 2012-08-23 (2 месяца)
Motorman: Окский-56 - General cargo / 2012-06-23 - 2012-08-23 (2 месяца)
Cook: green Ocean - Other vessels / 2020-08-05 - 2020-12-12 (4 месяца)
Cook: Salina Bay - Bunkering Vessel / 2019-11-02 - 2020-01-07 (2 месяца)
Cook: Bospor - Crude Oil Tanker / 2016-09-12 - 2017-03-18 (6 месяцев)
Cook: Bospor - Oil Products Tanker / 2015-12-07 - 2016-05-19 (5 месяцев)
Motorman: Courageous - Bulk Carrier / 2013-08-31 - 2013-09-23 (1 месяц)
Motorman: athenian phoenix - Bulk Carrier / 2013-01-29 - 2013-07-09 (5 месяцев)
Motorman: Front Guider - Bulk Carrier / 2012-02-11 - 2012-09-06 (7 месяцев)
Motorman: Front Stiver - Bulk Carrier / 2011-03-04 - 2011-08-26 (6 месяцев)
Motorman: Front Leader - Bulk Carrier / 2010-06-19 - 2010-11-27 (5 месяцев)
Motorman: Front Leader - Bulk Carrier / 2010-06-19 - 2010-11-27 (5 месяцев)
Motorman: Gruper - General cargo / 2013-01-18 - 2013-06-14 (5 месяцев)
Motorman: Vestimar - General cargo / 2011-11-28 - 2012-04-29 (5 месяцев)
Motorman: Melis - Dry Cargo / 2011-07-21 - 2012-02-19 (7 месяцев)
Motorman: Ares 2 - Dry Cargo / 2010-10-23 - 2011-04-29 (6 месяцев)
Motorman: Ares 3 - Dry Cargo / 2009-10-30 - 2010-05-03 (6 месяцев)
4th Engineer: M/V Patriot - Bulk Carrier / 2015-03-01 - 2015-10-12 (7 месяцев)
4th Engineer: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2013-03-31 - 2013-07-13 (3 месяца)
4th Engineer: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2010-11-08 - 2011-04-22 (5 месяцев)
Motorman: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2010-02-12 - 2010-08-08 (6 месяцев)
Motorman: M/V Krateros - Bulk Carrier / 2007-04-13 - 2007-12-11 (8 месяцев)
3rd Engineer: Doric Glory - Bulk Carrier / 2010-05-11 - 2010-12-20 (7 месяцев)
4th Engineer: Marina Star - Dry Cargo / 2009-04-06 - 2009-12-18 (8 месяцев)
4th Engineer: Timberstone - Timber Carrier / 2008-11-03 - 2009-01-18 (2 месяца)
Motorman: Ekaterini - Dry Cargo / 2007-08-09 - 2008-04-10 (8 месяцев)
Wiper: Black Roze - Bulk Carrier / 2008-02-26 - 2008-11-11 (9 месяцев)
Motorman: A4442 chernigou - Passenger vessel / 2006-08-09 - 2007-10-09 (1 год)
Motorman: Nikolai Sawitski - Shuttle Tanker / 2006-02-02 - 2006-08-08 (6 месяцев)
Motorman: Ledy marym - Bulk Carrier / 2006-08-14 - 2007-07-27 (11 месяцев)
Motorman: Northern spirit - Chemical tanker / 1998-05-17 - 1998-10-17 (5 месяцев)
Engine Cadet: Northern spirit - Chemical tanker / 1997-08-16 - 1997-09-16 (1 месяц)