Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Swarna Krishna - Crude Oil Tanker / 2021-02-26 - 2021-05-02 (2 месяца)
OS: MATE - Container Ship / 2020-07-25 - 2021-02-04 (6 месяцев)
AB Seaman: MBC ROSE - Bulk Carrier / 2019-08-07 - 2020-04-11 (8 месяцев)
OS: MSC MARS - Container Ship / 2018-06-02 - 2019-02-19 (9 месяцев)
OS: MSC EARTH - Container Ship / 2017-03-27 - 2018-02-04 (10 месяцев)
AB Seaman: ALBANY - General cargo / 2015-11-09 - 2016-05-04 (6 месяцев)
2nd Officer: Veniamin Khlopin - Container Ship / 2020-12-27 - 2021-05-21 (5 месяцев)
3rd Officer: Veniamin Khlopin - Container Ship / 2020-12-05 - 2020-12-26 (1 месяц)
Navigation Officer: Naval Ship - NAVY / 2013-07-27 - 2018-07-26 (4 года)
Navigation Officer: Naval Ship - NAVY / 2008-07-28 - 2013-07-26 (4 года)
2nd Officer: Iolcos Legacy - Bulk Carrier / 2021-03-31 - 2021-09-27 (6 месяцев)
3rd Officer: Iolcos Ambition - Bulk Carrier / 2020-01-30 - 2020-09-05 (7 месяцев)
3rd Officer: Iolcos Fighter - Bulk Carrier / 2019-04-08 - 2019-09-17 (5 месяцев)
AB Seaman: Yannis Gorgias - Bulk Carrier / 2018-09-10 - 2019-02-23 (5 месяцев)
Deck Cadet: Andreas Petrakis - Bulk Carrier / 2017-03-23 - 2017-12-15 (9 месяцев)
3rd Officer: AM Zenica - Bulk Carrier / 2019-11-10 - 2020-08-08 (9 месяцев)
3rd Officer: Sohar Max - Bulk Carrier / 2018-02-18 - 2018-08-22 (6 месяцев)
OS: Knyaz Vladimir - Passenger vessel / 2020-02-29 - 2020-04-13 (1 месяц)
OS: SCF Provider - Crude Oil Tanker / 2019-07-08 - 2020-01-19 (6 месяцев)
OS: Knyaz Vladimir - Passenger vessel / 2019-01-01 - 2019-05-08 (4 месяца)
3rd Officer: Viking Conquest - RO-RO / 2019-09-13 - 2020-02-18 (5 месяцев)
3rd Officer: Viking Diamond - RO-RO / 2019-02-09 - 2019-06-05 (4 месяца)
3rd Officer: Viking Ocean - RO-RO / 2018-03-20 - 2018-09-10 (6 месяцев)
3rd Officer: Viking Ocean - RO-RO / 2017-06-06 - 2017-10-22 (5 месяцев)
2nd Officer: Sun Unicorn - Container Ship / 2022-05-06 - 2022-09-06 (4 месяца)
2nd Officer: Sun Unicorn - Container Ship / 2021-08-27 - 2021-12-22 (4 месяца)
2nd Officer: Phobus - Dry Cargo / 2020-11-05 - 2021-01-15 (2 месяца)
3rd Officer: Antares - Dry Cargo / 2019-10-25 - 2020-01-05 (2 месяца)
3rd Officer: General Hazi Aslanov - Chemical tanker / 2018-07-25 - 2018-09-25 (2 месяца)
Deck Cadet: Agia TRIAS - Bulk Carrier / 2018-04-28 - 2019-04-29 (1 год)
2nd Officer: Nefterudovoz-46m - General cargo / 2018-06-24 - 2018-10-20 (4 месяца)
3rd Officer: SCHUBERT - Container Ship / 2017-02-28 - 2017-08-10 (5 месяцев)
3rd Officer: SCHUBERT - Container Ship / 2016-06-21 - 2016-11-02 (4 месяца)
3rd Officer: MAERSK BINTAN - Container Ship / 2016-03-30 - 2016-06-14 (2 месяца)
3rd Officer: SINO BRIDGE - Container Ship / 2015-07-27 - 2015-12-21 (5 месяцев)
2nd Officer: CAPE SOUNION - Container Ship / 2014-07-05 - 2014-12-20 (5 месяцев)
2nd Officer: Navigator Ceres - LPG / LNG / 2017-06-19 - 2017-10-13 (4 месяца)
3rd Officer: Navigator Copernico - LPG / LNG / 2016-11-14 - 2017-03-17 (4 месяца)
2nd Officer: Navigator Copernico - LPG / LNG / 2016-04-07 - 2016-07-07 (3 месяца)
3rd Officer: Albert - LPG / LNG / 2016-01-07 - 2016-03-20 (2 месяца)
3rd Officer: m/v "DUBAI FAITH" - Bulk Carrier / 2016-07-09 - 2016-10-20 (3 месяца)
3rd Officer: m/v "BATIS" - Bulk Carrier / 2014-11-29 - 2015-04-12 (4 месяца)
3rd Officer: m/v "ANTAEUS" - Bulk Carrier / 2012-04-15 - 2012-10-04 (6 месяцев)
OS: Byward - Dry Cargo / 2016-07-23 - 2016-09-09 (2 месяца)
OS: Amur 2510 - Dry Cargo / 2016-04-04 - 2016-07-23 (4 месяца)
OS: Amur2520 - Dry Cargo / 2015-12-29 - 2016-03-30 (3 месяца)
3rd Officer: Amur2518 - General cargo / 2013-01-06 - 2013-05-30 (5 месяцев)
3rd Officer: Soikamsk - General cargo / 2012-12-04 - 2013-04-04 (4 месяца)
2nd Officer: Maxim - General cargo / 2012-05-25 - 2012-08-08 (2 месяца)
3rd Officer: Maxim - General cargo / 2012-04-08 - 2012-05-25 (2 месяца)
3rd Officer: Sergey Gritsevets - General cargo / 2011-12-13 - 2012-03-14 (3 месяца)
3rd Officer: MAXIM - General cargo / 2011-10-08 - 2011-11-15 (1 месяц)
2nd Officer: Ngol Luena - Oil Products Tanker / 2013-04-13 - 2013-10-13 (6 месяцев)
2nd Officer: Welwitschia - Oil Products Tanker / 2012-11-24 - 2013-01-30 (2 месяца)
3rd Officer: Ngol Bengo - Oil Products Tanker / 2012-07-31 - 2012-11-24 (4 месяца)
2nd Officer: Hibernia - Tug boat / 2013-09-16 - 2013-10-20 (1 месяц)
Safety Officer: Beaumerit - General cargo / 2013-01-20 - 2013-05-20 (4 месяца)
Safety Officer: Beaumerit - General cargo / 2012-03-14 - 2012-09-10 (6 месяцев)
3rd Officer: Forline - Reefer / 2011-04-15 - 2011-08-01 (4 месяца)
Deck Cadet: Cape Passero - Reefer / 2010-12-30 - 2011-05-25 (5 месяцев)
3rd Officer: ERTEA - Bulk Carrier / 2023-12-23 - 2024-06-15 (6 месяцев)
3rd Officer: ERTEA - Bulk Carrier / 2022-12-27 - 2023-07-29 (7 месяцев)
3rd Officer: ERTEA - Bulk Carrier / 2021-12-25 - 2022-09-03 (8 месяцев)
3rd Officer: ARINA 1 - Chemical tanker / 2024-01-18 - 2024-05-31 (4 месяца)
3rd Officer: WADI SUDR - Bulk Carrier / 2022-01-24 - 2022-10-07 (8 месяцев)
3rd Officer: WADI SAFAGA - Bulk Carrier / 2021-03-14 - 2021-10-22 (7 месяцев)
Deck Cadet: WADI ALYARMOUK - Bulk Carrier / 2019-05-17 - 2020-05-12 (12 месяцев)