Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
ETO: OCEAN SIWA - AHTS / 2016-08-18 - 2020-08-01 (3 року)
Chef: queen Elizabeth - Cruise Liner / 2016-04-14 - 2020-07-30 (4 року)
Waiter: Landbased - Shore / 2016-06-10 - 2020-07-23 (4 року)
2nd Officer: Chelsea-1 - General cargo / 2020-03-15 - 2020-07-23 (4 місяця)
Engine Cadet: Druzhba - Training Ship / 2020-06-22 - 2020-07-19 (1 місяць)
Deck Cadet: maria - Crude Oil Tanker / 2019-03-25 - 2020-07-10 (1 рік)
2nd Engineer: Day - General cargo / 2020-01-28 - 2020-07-04 (5 місяців)
2nd Engineer: Day - General cargo / 2018-12-20 - 2019-06-20 (6 місяців)
2nd Engineer: Daylight - General cargo / 2018-01-11 - 2018-05-23 (4 місяця)
2nd Engineer: Nadia - Fishing vessel / 2016-10-30 - 2017-09-06 (10 місяців)
2nd Engineer: Day - General cargo / 2015-11-07 - 2016-08-05 (9 місяців)
Yacht Master: Nikolas - Tug boat / 2018-05-28 - 2020-06-30 (2 року)
2nd Engineer: Angela - Bulk Carrier / 2019-10-07 - 2020-06-25 (9 місяців)
2nd Engineer: Achilleus - Bulk Carrier / 2019-01-15 - 2019-07-24 (6 місяців)
2nd Engineer: Sabrina1 - Bulk Carrier / 2018-04-09 - 2018-09-07 (5 місяців)
Ref. Engineer: Norwegian Army (Compulsory military service) - Container Ship / 2019-08-12 - 2020-06-24 (10 місяців)
Ref. Engineer: Østlandske Kjøleservice - General cargo / 2019-03-04 - 2019-08-09 (5 місяців)
Ref. Engineer: Volmax Nydal - General cargo / 2017-08-18 - 2019-02-27 (1 рік)
Master: Densa Falcon - Bulk Carrier / 2019-10-26 - 2020-06-18 (8 місяців)
Master: Densa Cheetah - Bulk Carrier / 2019-04-22 - 2019-08-18 (4 місяця)
Master: Densa Seal - Bulk Carrier / 2018-10-15 - 2019-03-07 (5 місяців)
Master: Densa Seal - Bulk Carrier / 2018-04-07 - 2018-08-14 (4 місяця)
Master: Densa Hawk - Bulk Carrier / 2017-05-24 - 2017-10-22 (5 місяців)
Deck Cadet: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2019-11-26 - 2020-06-03 (6 місяців)
Deck Cadet: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2019-04-01 - 2020-05-24 (1 рік)
Waiter: Anthem of the seas - Cruise Liner / 2020-01-16 - 2020-05-22 (4 місяця)
Chief Steward: Regal princess - Cruise Liner / 2019-05-05 - 2019-10-31 (6 місяців)
Chief Steward: Grand princess - Cruise Liner / 2019-01-27 - 2019-05-01 (3 місяця)
AB Seaman: Орион - Fishing vessel / 2020-03-09 - 2020-05-19 (2 місяця)
Cook: Jelash karinka - Passenger vessel / 2020-02-08 - 2020-05-14 (3 місяця)
Cook: Jelash karinka - Passenger vessel / 2019-03-13 - 2019-11-10 (8 місяців)
Engine Cadet: No vessel - Platform Supply vessel / 2019-08-08 - 2020-04-30 (9 місяців)
AB Seaman: Midvolga-1 - General cargo / 2017-03-07 - 2020-04-09 (3 року)
AB Seaman: Yuzhmorgeologiya - Research vessel / 2016-09-05 - 2017-01-15 (4 місяця)
AB Seaman: Volgo-Don 5043 - General cargo / 2016-04-15 - 2016-06-25 (2 місяця)
Engine Cadet: Капитан Гурьев - Repair Vessel / 2019-07-31 - 2020-02-10 (6 місяців)
1st Officer: OOC Tiger - Platform Supply vessel / 2016-01-17 - 2020-02-06 (4 року)
1st Officer: OOC Leopard - Platform Supply vessel / 2014-08-31 - 2015-06-23 (10 місяців)
1st Officer: Ma Devi - Platform Supply vessel / 2013-09-25 - 2014-05-11 (8 місяців)