Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Caspian Skua - Multi-Purpose Vessel / 2023-02-10 - 2023-08-31 (7 місяців)
Navigation Officer: SeaFalcon - High Speed Craft / 2018-01-01 - 2022-12-31 (4 року)
Navigation Officer: Borealis - Survey vessel / 2015-05-01 - 2017-12-22 (2 року)
AB Seaman: Surveyor - Multi-Purpose Vessel / 2006-01-01 - 2009-03-01 (3 року)
Chief Officer: Seaways Hateras - Crude Oil Tanker / 2023-02-02 - 2023-08-30 (7 місяців)
Chief Officer: Seaways Yellostown - Crude Oil Tanker / 2021-09-24 - 2022-03-25 (6 місяців)
Chief Officer: Seaways Redwood - Crude Oil Tanker / 2020-06-25 - 2021-01-04 (6 місяців)
4th Engineer: M.V. HENRITTE OLDENDORLF - Bulk Carrier / 2023-05-10 - 2023-08-29 (4 місяця)
4th Engineer: SCI YAMUNA - Platform Supply vessel / 2022-06-28 - 2023-02-11 (7 місяців)
Engine Cadet: M.V. VISHVA VIJAY - Bulk Carrier / 2020-03-20 - 2021-02-24 (11 місяців)
Wiper: Reltug Three - Tug boat / 2023-01-10 - 2023-08-25 (7 місяців)
2nd Engineer: Virono Pride - Bulk Carrier / 2023-03-27 - 2023-08-24 (5 місяців)
2nd Engineer: Supra Thessal - Bulk Carrier / 2022-09-20 - 2022-12-05 (2 місяця)
2nd Engineer: Vokaria - Bulk Carrier / 2021-07-01 - 2021-10-15 (3 місяця)
Oiler: Castillo de Catoira - General cargo / 2023-01-03 - 2023-08-13 (7 місяців)
Boatswain: Pola Pelagia - General cargo / 2023-04-20 - 2023-08-10 (4 місяця)
Boatswain: Pola Filofeia - General cargo / 2022-08-14 - 2023-01-17 (5 місяців)
AB Seaman: Pola Filofeia - General cargo / 2022-01-16 - 2022-06-16 (5 місяців)
Engine Cadet: - - Bulk Carrier / 2023-08-10 - 2023-08-10 (0 днів)
Deck Cadet: Omega - Crude Oil Tanker / 2023-03-11 - 2023-08-05 (5 місяців)
Deck Cadet: GRANIT - Tug boat / 2023-07-03 - 2023-07-30 (1 місяць)
Chief Officer: Fugro Gauss - Survey vessel / 2023-04-19 - 2023-07-26 (3 місяця)
Chief Officer: Fugro Gauss - Survey vessel / 2022-09-28 - 2023-01-01 (3 місяця)
Chief Officer: Fugro Gauss - Survey vessel / 2022-03-02 - 2022-06-25 (4 місяця)
Chief Officer: Fugro Gauss - Survey vessel / 2021-08-13 - 2021-11-25 (3 місяця)
Chief Officer: Fugro Gauss - Survey vessel / 2020-03-15 - 2020-09-17 (6 місяців)
El. Engineer: M.T.Blossom - Crude Oil Tanker / 2023-03-25 - 2023-07-21 (4 місяця)
Engine Cadet: Clemens Schulte65 - Container Ship / 2022-08-17 - 2023-07-18 (11 місяців)
3rd Engineer: Onrim - VLCC / 2023-01-20 - 2023-07-16 (6 місяців)
3rd Engineer: SUPRA THESSAL - Bulk Carrier / 2022-02-21 - 2022-07-26 (5 місяців)
3rd Engineer: CARDINAL - Bulk Carrier / 2019-04-09 - 2021-10-04 (2 року)
2nd Officer: EDFU - Bulk Carrier / 2022-10-09 - 2023-07-12 (9 місяців)
Trainee OS: Nevsky 39 - Dry Cargo / 2023-04-26 - 2023-06-26 (2 місяця)
Wiper: NKL - VLCC / 2018-12-03 - 2023-06-21 (4 року)
3rd Officer: Rs Mistral - Container Ship / 2023-03-21 - 2023-06-21 (3 місяця)
Deck Cadet: Suleyman I - Crude Oil Tanker / 2022-11-08 - 2023-06-16 (7 місяців)
AB / Motorman: Horizon armoni - Chemical tanker / 2022-11-25 - 2023-06-12 (7 місяців)
AB / Motorman: Horizon Theano - Chemical tanker / 2021-06-16 - 2022-01-14 (7 місяців)
AB / Motorman: El Gurdabia - Crude Oil Tanker / 2020-11-11 - 2021-04-14 (5 місяців)