Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: PRINCESS NICOLE - Bulk Carrier / 2021-09-04 - 2022-05-26 (9 місяців)
3rd Officer: Lady Leila - Oil Products Tanker / 2021-12-10 - 2022-05-20 (5 місяців)
3rd Officer: VF Tanker - 5 - Oil Products Tanker / 2021-05-02 - 2021-09-09 (4 місяця)
OS: VF Tanker - 13 - Oil Products Tanker / 2020-06-23 - 2020-10-25 (4 місяця)
OS: VF Tanker - 13 - Oil Products Tanker / 2019-09-12 - 2020-01-23 (4 місяця)
OS: M.Andreev - Dry Cargo / 2018-11-15 - 2019-01-18 (2 місяця)
2nd Cook: MT DAWN MANSAROVAR - Oil Products Tanker / 2021-08-23 - 2022-05-14 (9 місяців)
Cook: Priya twenty seven - Platform Supply vessel / 2020-03-17 - 2020-06-26 (3 місяця)
Deck Cadet: NIL - Bulk Carrier / 2022-05-01 - 2022-05-01 (0 днів)
Chief Officer: VALENTIN BUTUZOV - Bulk Carrier / 2021-12-08 - 2022-04-27 (5 місяців)
Chief Officer: FOUR RIGOLETTO - Bulk Carrier / 2020-12-19 - 2021-04-27 (4 місяця)
OS: AFKO 805 - Fishing vessel / 2021-07-10 - 2022-04-26 (10 місяців)
2nd Engineer: Cape Corfu - Container Ship / 2021-10-15 - 2022-04-25 (6 місяців)
2nd Engineer: Cape Corfu - Container Ship / 2021-08-20 - 2021-09-14 (1 місяць)
2nd Engineer: Cape Altius - Container Ship / 2020-11-04 - 2021-05-15 (6 місяців)
2nd Engineer: Cape Araxos - Container Ship / 2020-02-29 - 2020-07-31 (5 місяців)
2nd Officer: Ottoman equity - Crude Oil Tanker / 2021-12-13 - 2022-04-25 (4 місяця)
3rd Officer: Ottoman courtesy - Oil Products Tanker / 2021-05-08 - 2021-11-09 (6 місяців)
Deck Cadet: ottoman nobility - Crude Oil Tanker / 2019-01-09 - 2019-09-09 (8 місяців)
Deck Cadet: mta sismik 1 - Research vessel / 2018-01-15 - 2018-05-15 (4 місяця)
Chief Engineer: Nordrubicon - Bulk Carrier / 2021-09-01 - 2022-04-05 (7 місяців)
Chief Engineer: Nordrubicon - Bulk Carrier / 2021-01-17 - 2021-05-11 (4 місяця)
Chief Engineer: Nordrubicon - Bulk Carrier / 2020-05-12 - 2020-09-19 (4 місяця)
Chief Engineer: Nordleopard - Container Ship / 2019-10-11 - 2020-01-21 (3 місяця)
Chief Engineer: Nordleopard - Container Ship / 2019-02-21 - 2019-07-06 (4 місяця)
Engine Cadet: M/V Mika Mari 6 - RO-RO / 2021-12-30 - 2022-04-03 (3 місяця)
3rd Engineer: Volgo-Balt 190 - Bulk Carrier / 2021-08-09 - 2022-03-31 (8 місяців)
2nd Engineer: Royal Innovation - Bulk Carrier / 2021-09-01 - 2022-03-20 (7 місяців)
OS: Bos Angel - Bulk Carrier / 2021-03-18 - 2022-03-07 (12 місяців)
Wiper: Escape - Container Ship / 2021-10-07 - 2022-03-06 (5 місяців)
Deck Cadet: CHINA SPIRIT - Oil Products Tanker / 2021-09-06 - 2022-03-04 (6 місяців)
Chief Cook: SKF MITRE - LPG / LNG / 2021-07-01 - 2022-02-28 (8 місяців)
AB / Motorman: Kogalum - AHTS / 2021-11-09 - 2022-02-25 (4 місяця)
Oiler: Zamil 404 - Platform Supply vessel / 2021-10-04 - 2022-02-20 (5 місяців)
Oiler: Symphony 5 - AHTS / 2018-03-09 - 2018-09-09 (6 місяців)
Oiler: M.V Burcin - General cargo / 2016-05-14 - 2016-12-20 (7 місяців)
Deck Cadet: Containerships aurora - Container Ship / 2021-09-09 - 2022-02-15 (5 місяців)
Deck Cadet: Sparta - General cargo / 2020-10-03 - 2021-04-16 (6 місяців)
Deck Cadet: Charlotte Essberger - Chemical tanker / 2021-11-11 - 2022-02-11 (3 місяця)