Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Wilson Blyth - General cargo / 2019-06-22 - 2019-11-08 (5 місяців)
Store Keeper: MSC Seaside - Passenger vessel / 2018-04-10 - 2019-11-04 (1 рік)
Store Keeper: Sapphire Princess - Passenger vessel / 2016-09-22 - 2017-07-07 (9 місяців)
Store Keeper: Princess Cruises - Cruise Liner / 2011-03-25 - 2015-11-04 (4 року)
Cook: m/v Ukraine - Passenger vessel / 2019-04-16 - 2019-11-01 (7 місяців)
Cook: m/v Ukraine - Passenger vessel / 2018-04-15 - 2018-11-25 (7 місяців)
Assistant Cook: m/v Ukraine - Passenger vessel / 2017-11-07 - 2017-11-13 (6 днів)
Engine Cadet: MT Diddi - Oil Products Tanker / 2019-02-27 - 2019-10-19 (8 місяців)
Engine Cadet: MV SF ENTERPRISE - General cargo / 2018-09-17 - 2019-09-20 (1 рік)
Boatswain: Aurelia - Ferry / 2019-02-17 - 2019-09-18 (7 місяців)
Boatswain: MSC UMA - Container Ship / 2018-03-23 - 2018-11-16 (8 місяців)
Boatswain: MSC Weser - Container Ship / 2017-03-03 - 2017-10-22 (8 місяців)
Boatswain: MSC Ela - Container Ship / 2016-03-12 - 2016-08-26 (5 місяців)
Boatswain: MSC Jemima - Container Ship / 2015-03-12 - 2015-10-26 (7 місяців)
4th Engineer: mv jacob - Container Ship / 2018-04-19 - 2019-09-14 (1 рік)
4th Engineer: mv asian enterprise - General cargo / 2019-01-07 - 2019-08-04 (7 місяців)
Motorman: Гс-439 - Survey vessel / 2019-07-01 - 2019-09-13 (2 місяця)
Motorman: Norilsk - Ferry / 2018-04-17 - 2018-11-28 (7 місяців)
Motorman: Волго-Дон 201 - Bulk Carrier / 2017-06-05 - 2017-08-16 (2 місяця)
Steward: Princess Cruises - Cruise Liner / 2019-03-12 - 2019-09-12 (6 місяців)
Steward: Princess Cruises - Cruise Liner / 2018-03-10 - 2018-09-10 (6 місяців)
Engine Cadet: MIR - Training Ship / 2019-07-09 - 2019-09-08 (2 місяця)
2nd ETO: liana - Crude Oil Tanker / 2019-06-10 - 2019-09-06 (3 місяця)
2nd ETO: MT-SEA GLORY - Crude Oil Tanker / 2011-11-03 - 2012-03-26 (5 місяців)
Engine Cadet: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2019-01-05 - 2019-09-02 (8 місяців)
2nd Officer: Artaria - Bulk Carrier / 2019-04-20 - 2019-08-25 (4 місяця)
2nd Officer: Monarch Queen - Other vessels / 2018-03-16 - 2018-10-26 (7 місяців)
2nd Officer: RT Dagr - Other vessels / 2016-12-23 - 2017-02-01 (1 місяць)
2nd Officer: Artaria - Bulk Carrier / 2016-04-29 - 2016-09-13 (4 місяця)
Deck Cadet: КHERSONES - Sailing Vessel / 2019-06-20 - 2019-08-20 (2 місяця)
Deck Cadet: MELA - Oil Products Tanker / 2019-06-01 - 2019-08-01 (2 місяця)
OS: Сфинкс - Tug boat / 2018-07-09 - 2018-08-22 (1 місяць)
Engine Cadet: M/V Magnolia kubos - General cargo / 2018-07-06 - 2019-07-24 (1 рік)
AB / Motorman : Генрих Гасанов - Dry Cargo / 2019-02-18 - 2019-07-23 (5 місяців)
AB / Motorman : Волгонефть-53 - Crude Oil Tanker / 2018-04-16 - 2018-11-13 (7 місяців)
AB / Motorman : Пряжа - General cargo / 2017-10-15 - 2017-12-25 (2 місяця)
AB / Motorman : Ленанефть-2027 - Crude Oil Tanker / 2012-05-08 - 2012-10-31 (6 місяців)
Wiper: Minerva Vera - Crude Oil Tanker / 2018-10-23 - 2019-07-15 (9 місяців)
Wiper: Marion Ace - General cargo / 2016-11-19 - 2017-08-05 (9 місяців)
Deck Cadet: LCT 198 - Dry Cargo / 2018-07-04 - 2019-07-04 (1 рік)
Motorman: Yue gong pao 5 - Dry Cargo / 2018-09-02 - 2019-07-03 (10 місяців)
Motorman: Yue gong pao 6 - Dry Cargo / 2018-02-01 - 2018-07-30 (6 місяців)
Motorman: Yue gong pao 6 - Dry Cargo / 2017-08-01 - 2017-12-31 (5 місяців)
Motorman: Yue gong pao 6 - Dry Cargo / 2017-03-27 - 2017-06-28 (3 місяця)
Motorman: TAG 10 - Tug boat / 2014-05-05 - 2014-11-04 (6 місяців)