Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
4th Engineer: Baltimore Star - Container Ship / 2021-07-15 - 2022-02-21 (7 місяців)
4th Engineer: Venetiko - Container Ship / 2020-07-04 - 2021-01-08 (6 місяців)
4th Engineer: YORK - Container Ship / 2019-01-25 - 2019-07-17 (6 місяців)
4th Engineer: Niledutch pather - Container Ship / 2018-01-22 - 2018-04-21 (3 місяця)
Trainee Engineer: Nile dutch panther - Container Ship / 2017-11-05 - 2018-01-22 (3 місяця)
AB / Motorman: m/x “Гранит» - Dry Cargo / 2021-12-10 - 2022-02-20 (2 місяця)
Wiper: GW Eleni - Bulk Carrier / 2021-02-22 - 2022-02-17 (12 місяців)
Engine Cadet: Reliable - Bulk Carrier / 2019-08-29 - 2020-02-16 (6 місяців)
Steward: Aurelia - RO-RO / 2021-06-06 - 2022-02-15 (8 місяців)
Steward: Aurelia - RO-RO / 2020-11-18 - 2021-04-05 (5 місяців)
Dining Room Junior Waiter: Carribean Princess - Passenger vessel / 2019-02-18 - 2019-05-15 (3 місяця)
Buffet Steward: Royal Princess - Passenger vessel / 2018-02-20 - 2018-08-17 (6 місяців)
Oiler: ALBATROSS 01 - AHTS / 2021-07-16 - 2022-02-11 (7 місяців)
Chief Officer: BUBBA BOOSH - Bulk Carrier / 2021-12-05 - 2022-02-10 (2 місяця)
Chief Officer: DRAFTZILLA - Bulk Carrier / 2021-05-29 - 2021-08-18 (3 місяця)
Chief Officer: AEOLIAN LIGHT - Bulk Carrier / 2019-11-13 - 2020-08-15 (9 місяців)
Chief Officer: ATHINA - Bulk Carrier / 2018-04-06 - 2018-11-06 (7 місяців)
Chief Officer: ADA - Bulk Carrier / 2017-03-10 - 2017-07-09 (4 місяця)
Deck Cadet: Greifswald - Ferry / 2021-06-23 - 2022-02-07 (7 місяців)
Fitter / Welder: Ciudad de Palma - Ferry / 2021-12-28 - 2022-01-30 (1 місяць)
Engine Cadet: Nordica HAV - Dry Cargo / 2021-10-06 - 2022-01-28 (4 місяця)
Deck Cadet: Dredge XVI - Other vessels / 2021-01-21 - 2022-01-28 (1 рік)
Deck Cadet: HAVILA FORTUNE - Seismic vessel / 2019-07-18 - 2019-10-11 (3 місяця)
Deck Cadet: MV MAC PHEONIX - Seismic vessel / 2019-02-04 - 2019-06-07 (4 місяця)
Engine Cadet: No vessel - Pilot boat / 2021-02-05 - 2022-01-05 (11 місяців)
Deck Cadet: No, experience - Bunkering Vessel / 2021-12-17 - 2021-12-31 (14 днів)
OS: Vitaliy Shmikov - Reefer / 2021-10-13 - 2021-12-20 (2 місяця)
El. Engineer: Viking - Fishing vessel / 2021-11-01 - 2021-12-13 (1 місяць)
El. Engineer: Graf - Oil Products Tanker / 2020-04-25 - 2020-11-23 (7 місяців)
El. Engineer: Vetluga - Fishing vessel / 2019-07-15 - 2020-01-23 (6 місяців)
El. Engineer: Graf - Oil Products Tanker / 2018-09-29 - 2018-12-20 (3 місяця)
2nd Electrical Engineer: Kapitan Gorbachev - Fishing vessel / 2018-03-30 - 2018-06-11 (2 місяця)
AB Seaman: MV PENNA SURAKSHA - Cement Carrier / 2021-05-19 - 2021-12-08 (7 місяців)
OS: MV PENNA SURAKSHA - Cement Carrier / 2020-06-28 - 2021-04-27 (10 місяців)
AB / Motorman: Aslan Khadarcev - Oil Products Tanker / 2021-07-12 - 2021-12-04 (5 місяців)
AB / Motorman: Odessit - General cargo / 2020-10-08 - 2021-01-11 (3 місяця)
Electric Cadet: Nasiba zeynalova - Chemical tanker / 2020-05-23 - 2020-08-23 (3 місяця)
Electric Cadet: Andor - General cargo / 2019-04-25 - 2019-07-27 (3 місяця)
2nd Officer: MOUNT MCKINNEY - Chemical tanker / 2021-07-30 - 2021-11-12 (3 місяця)
2nd Officer: PIONEER - Chemical tanker / 2020-11-16 - 2021-05-23 (6 місяців)
2nd Officer: MOUNT MCKINNEY - Chemical tanker / 2020-01-23 - 2020-08-18 (7 місяців)
2nd Officer: MOUNT MCKINNEY - Chemical tanker / 2019-05-29 - 2019-08-30 (3 місяця)
2nd Officer: PIONEER - Chemical tanker / 2018-10-29 - 2018-12-02 (1 місяць)
Engine Cadet: Clipper Triumph - Bulk Carrier / 2021-07-12 - 2021-11-11 (4 місяця)
Engine Cadet: KHADZHIBEY - Passenger vessel / 2019-11-01 - 2020-02-01 (3 місяця)
Engine Cadet: C/S “Salamis Filoxenia” - Passenger vessel / 2019-07-10 - 2019-10-23 (3 місяця)
OS: ALORA - Bulk Carrier / 2021-01-25 - 2021-11-03 (9 місяців)
OS: ARVIN - Bulk Carrier / 2019-12-27 - 2020-07-13 (7 місяців)
OS: ARTIN - Bulk Carrier / 2019-03-03 - 2019-10-20 (8 місяців)
OS: ALVA N - Bulk Carrier / 2018-02-20 - 2018-10-11 (8 місяців)
AB / Motorman: Kamskiy-601 - Dredger / 2021-07-20 - 2021-11-01 (3 місяця)