Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: M.V JAL KAMADHENU - Bulk Carrier / 2022-04-28 - 2022-12-03 (7 місяців)
3rd Officer: M.V PAC SUHAIL - Bulk Carrier / 2021-01-20 - 2021-09-23 (8 місяців)
3rd Officer: M.V JAL KAMADHENU - Bulk Carrier / 2020-01-24 - 2020-08-21 (7 місяців)
3rd Officer: M.V CRIMSON MAJESTY - Bulk Carrier / 2019-05-02 - 2019-11-13 (6 місяців)
Engine Cadet: Ignacio Allende - Chemical tanker / 2021-11-30 - 2022-12-01 (1 рік)
OS: MT free star II - Chemical tanker / 2022-02-01 - 2022-11-27 (10 місяців)
AB Seaman: JAG RANI - Bulk Carrier / 2022-04-20 - 2022-11-22 (7 місяців)
AB Seaman: JAG ROHAN - Bulk Carrier / 2021-07-27 - 2022-01-18 (6 місяців)
AB Seaman: DCI DREDGE XII - Dredger / 2019-10-10 - 2020-06-22 (8 місяців)
AB Seaman: DCI DREDGE XII - Dredger / 2019-06-25 - 2019-09-30 (3 місяця)
AB Seaman: DCI DREDGE XVI - Dredger / 2018-08-14 - 2019-02-19 (6 місяців)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-10-14 - 2022-11-16 (1 місяць)
Deck Cadet: STS MIR - Sailing Vessel / 2022-05-20 - 2022-08-10 (3 місяця)
Motorman: Волгонефть-145 - Oil Products Tanker / 2022-09-18 - 2022-11-10 (2 місяця)
4th Engineer: MV Fortune Treader - Container Ship / 2022-01-11 - 2022-11-09 (10 місяців)
Chief Officer: Bulk Sachuest - Bulk Carrier / 2022-07-18 - 2022-11-03 (4 місяця)
Chief Officer: HC Jette-Marit - Bulk Carrier / 2021-11-19 - 2022-04-19 (5 місяців)
Chief Officer: HC Jette-Marit - Bulk Carrier / 2021-04-21 - 2021-08-22 (4 місяця)
Chief Officer: HC Jette-Marit - Bulk Carrier / 2020-08-20 - 2020-12-20 (4 місяця)
Chief Officer: HC Natalia - Bulk Carrier / 2020-05-03 - 2020-06-21 (2 місяця)
Chief Officer: AMUNDSEN - VLCC / 2022-06-17 - 2022-10-31 (4 місяця)
Chief Officer: SARA - VLCC / 2022-02-27 - 2022-05-13 (3 місяця)
Chief Officer: BREIVIKEN - Crude Oil Tanker / 2021-08-06 - 2021-11-30 (4 місяця)
Chief Officer: BREIVIKEN - Oil Products Tanker / 2020-12-23 - 2021-05-07 (4 місяця)
Chief Officer: ERVIKEN - Oil Products Tanker / 2020-03-07 - 2020-10-07 (7 місяців)
Deck Cadet: Condor Bilbao - Multi-Purpose Vessel / 2022-07-07 - 2022-10-30 (4 місяця)
Deck Cadet: MV “Aversa” - General cargo / 2021-12-13 - 2022-04-14 (4 місяця)
Deck Cadet: MV “HOOP” new name MV “SNP SUN” - General cargo / 2021-08-11 - 2021-10-26 (2 місяця)
Master: ELENA B - Coaster / 2022-08-21 - 2022-10-25 (2 місяця)
Deck Cadet: m/v "ELENA L" - General cargo / 2022-06-16 - 2022-10-22 (4 місяця)
4th Engineer: MTT MUARA - Container Ship / 2021-10-11 - 2022-10-22 (1 рік)
2nd Officer: Hai Bao San Hao - Research vessel / 2022-08-13 - 2022-10-22 (2 місяця)
3rd Officer: Guangzhou Trader - Container Ship / 2021-07-07 - 2022-04-18 (9 місяців)
3rd Officer: Northern Valence - Container Ship / 2020-07-29 - 2020-12-29 (5 місяців)
3rd Officer: Galaxy Leader - RO-RO / 2019-05-27 - 2019-11-17 (6 місяців)
Electrician: STS Sedov - Sailing Vessel / 2022-06-02 - 2022-10-18 (5 місяців)
Electric Cadet: STS Sedov - Sailing Vessel / 2022-03-22 - 2022-05-25 (2 місяця)
Master: MASTERY D - Container Ship / 2022-07-18 - 2022-10-18 (3 місяця)
Master: KRETA S - Container Ship / 2021-09-03 - 2022-02-12 (5 місяців)
Master: KRETA S - Container Ship / 2020-11-13 - 2021-03-22 (4 місяця)
Master: KRETA S - Container Ship / 2020-02-05 - 2020-07-09 (5 місяців)
Master: PACIFIC QINGDAO - Container Ship / 2018-10-16 - 2019-02-07 (4 місяця)
Waitress: Trattoria Piccolino - Passenger vessel / 2020-06-13 - 2022-10-15 (2 року)
Waitress: Crown Princess - Cruise Liner / 2019-09-22 - 2020-03-20 (6 місяців)
Waitress: Crown Princess - Cruise Liner / 2018-11-17 - 2019-05-01 (5 місяців)
Waitress: Crown Princess - Cruise Liner / 2018-03-11 - 2018-10-12 (7 місяців)
Waitress: Sun Princess - Cruise Liner / 2017-06-03 - 2017-12-05 (6 місяців)
Deck Cadet: STS "MIR" - Sailing Vessel / 2022-08-11 - 2022-10-11 (2 місяця)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-08-14 - 2022-10-11 (2 місяця)
AB Seaman: AKVAMARIN - Research vessel / 2022-05-22 - 2022-10-10 (5 місяців)
Deck Cadet: АК - 0740 "ANTIAS" - Fishing vessel / 2021-12-02 - 2022-03-07 (3 місяця)
Deck Cadet: SEDOV - Sailing Vessel / 2021-05-31 - 2021-07-12 (1 місяць)