Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Oiler: MV ALMERAY - General cargo / 2023-03-10 - 2024-03-12 (1 рік)
Messman: MV MY LAMA - Bulk Carrier / 2021-07-23 - 2022-06-30 (11 місяців)
Engine Cadet: CV AKADIMOS - Container Ship / 2023-09-16 - 2024-03-08 (6 місяців)
Wiper: Mv Marsa pride - Container Ship / 2023-08-07 - 2024-03-01 (7 місяців)
OS: ALEKSEY ANICHKIN - Fishing vessel / 2023-11-15 - 2024-02-20 (3 місяця)
OS: MK-0225 "STAKFELL" - Fishing vessel / 2024-01-18 - 2024-02-18 (1 місяць)
OS: MK-0339 YANTARNYY - Fishing vessel / 2023-06-26 - 2023-09-02 (2 місяця)
OS: MK "OSVEYSKOYE" - Fishing vessel / 2023-05-03 - 2023-06-21 (2 місяця)
Electrician: Beks Loyal - Oil Products Tanker / 2023-08-13 - 2024-02-15 (6 місяців)
ETO: Beks Renz - Oil Products Tanker / 2023-06-23 - 2023-07-26 (1 місяць)
Electrician: Primula - Oil Products Tanker / 2023-01-07 - 2023-05-07 (4 місяця)
Oiler: JSP Anna - Container Ship / 2023-07-27 - 2024-02-01 (6 місяців)
Oiler: JSP Vento - Dry Cargo / 2022-08-15 - 2023-03-04 (7 місяців)
Engine Cadet: Samskip Hoffel - Container Ship / 2017-08-03 - 2017-12-15 (4 місяця)
Engine Cadet: Slidur - Container Ship / 2015-12-05 - 2016-04-20 (4 місяця)
Engine Cadet: Samskip Courier - Container Ship / 2015-06-15 - 2015-09-29 (3 місяця)
Deck Cadet: BBC ARKHANGELSK - Multi-Purpose Vessel / 2023-08-02 - 2024-01-31 (6 місяців)
Chief Officer: CMA CGM Unity - Container Ship / 2023-09-12 - 2024-01-24 (4 місяця)
Chief Officer: CMA CGM Iguacu - Container Ship / 2022-10-07 - 2023-03-18 (5 місяців)
Chief Officer: CMA CGM Tenere - Container Ship / 2021-07-15 - 2021-12-26 (5 місяців)
Chief Officer: CMA CGM Panama - Container Ship / 2020-07-23 - 2021-01-27 (6 місяців)
Chief Officer: CMA CGM Panama - Container Ship / 2019-08-17 - 2020-02-23 (6 місяців)
Deck Cadet: Freyja - Multi-Purpose Vessel / 2023-07-10 - 2024-01-23 (6 місяців)
Motorman: KLAVDIYA YELANSKAYA - Cruise Liner / 2023-05-01 - 2024-01-22 (9 місяців)
Motorman: INZHENER VESHNYAKOV - General cargo / 2022-08-04 - 2022-11-13 (3 місяця)
Deck Cadet: MT SHOZAN - Chemical tanker / 2023-04-02 - 2024-01-22 (10 місяців)
OS: NS BORA - Crude Oil Tanker / 2023-09-20 - 2024-01-20 (4 місяця)
OS: NS BORA - Crude Oil Tanker / 2022-12-08 - 2023-06-01 (6 місяців)
OS: VTN-96 - Oil Products Tanker / 2022-07-15 - 2022-09-15 (2 місяця)
Buffet Steward: Yellow Submarine - Tug boat / 2022-09-13 - 2024-01-10 (1 рік)
Motorman: IDA - General cargo / 2023-12-12 - 2024-01-08 (1 місяць)
AB / Motorman: mV/ „ELITA" TRAINING VESSEL - Training Ship / 2021-06-28 - 2021-12-30 (6 місяців)
Fitter / Welder: ACHILLE - Bulk Carrier / 2023-06-02 - 2023-12-30 (7 місяців)
Fitter / Welder: LAUSANNE - Bulk Carrier / 2023-04-08 - 2023-06-01 (2 місяця)
Fitter / Welder: LMZ CEREZ - Bulk Carrier / 2021-07-02 - 2022-03-22 (9 місяців)
Fitter / Welder: ELEEN ARMONIA - Bulk Carrier / 2020-10-19 - 2021-02-04 (4 місяця)
Fitter / Welder: BATTERSEA - Bulk Carrier / 2019-11-27 - 2020-05-22 (6 місяців)
Master: HTM Warrior - Chemical tanker / 2023-10-03 - 2023-12-28 (3 місяця)
Master: Marlin Loreto - Oil Products Tanker / 2023-03-04 - 2023-07-19 (4 місяця)
Master: Marlin Loreto - Oil Products Tanker / 2022-06-29 - 2022-10-22 (4 місяця)
Master: Marlin Hera - Oil Products Tanker / 2021-08-20 - 2022-03-13 (7 місяців)
Master: STI Bronx - Chemical tanker / 2021-04-02 - 2021-05-11 (1 місяць)
Electric Cadet: Viking Coral - RO-RO / 2021-12-03 - 2023-12-26 (2 року)
Chief Engineer: MT Portofino - Oil Products Tanker / 2023-06-17 - 2023-12-26 (6 місяців)
Chief Engineer: Luzer - Chemical tanker / 2022-08-28 - 2023-02-28 (6 місяців)
OS: Aura - Oil Products Tanker / 2023-09-13 - 2023-12-24 (3 місяця)
Trainee OS: Nadezhda - Passenger vessel / 2021-10-13 - 2021-12-14 (2 місяця)