Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Navios Northern Star - Bulk Carrier / 2016-04-12 - 2016-12-08 (8 місяців)
Chief Officer: Navios Serenity - Bulk Carrier / 2015-04-08 - 2015-10-11 (6 місяців)
Chief Officer: Zena A - Bulk Carrier / 2014-06-14 - 2014-12-18 (6 місяців)
Chief Officer: Ina-Lotte - Bulk Carrier / 2013-03-30 - 2013-10-19 (7 місяців)
Chief Officer: Christina - Bulk Carrier / 2012-04-27 - 2012-10-29 (6 місяців)
3rd Officer: HR Margaretha - Heavy lift vessel / 2016-05-11 - 2016-12-03 (7 місяців)
3rd Officer: Wilson Almeria - Multi-Purpose Vessel / 2015-06-19 - 2016-01-11 (7 місяців)
OS: HHL Elbe - Heavy lift vessel / 2014-08-04 - 2015-03-03 (7 місяців)
OS: HHL Hamburg - Heavy lift vessel / 2013-06-07 - 2013-12-22 (6 місяців)
OS: akkord - General cargo / 2013-03-20 - 2013-05-25 (2 місяця)
Engine Cadet: funky - General cargo / 2016-05-02 - 2016-11-14 (6 місяців)
Engine Cadet: Captain Glushko - Other vessels / 2015-05-12 - 2015-08-12 (3 місяця)
4th Engineer: Immanuel Schulte - LPG / LNG / 2016-07-14 - 2016-11-14 (4 місяця)
4th Engineer: YAS - LPG / LNG / 2014-01-21 - 2014-06-06 (5 місяців)
4th Engineer: MEZAIRA - Crude Oil Tanker / 2013-10-15 - 2013-11-12 (1 місяць)
4th Engineer: OCEAN GAS - LPG / LNG / 2011-09-23 - 2012-02-16 (5 місяців)
4th Engineer: ALBURAQ - Crude Oil Tanker / 2010-11-29 - 2011-04-08 (4 місяця)
Master: Island Transporter - Oil Products Tanker / 2016-07-19 - 2016-10-17 (3 місяця)
Master: KAIZER SEA - Bunkering Vessel / 2014-11-25 - 2015-03-25 (4 місяця)
Chief Officer: KAIZER SEA - Bunkering Vessel / 2014-07-30 - 2014-11-25 (4 місяця)
Chief Officer: OCEAN PLUTO - Oil Products Tanker / 2012-10-03 - 2013-02-28 (5 місяців)
Chief Officer: ZALLAQ - Crude Oil Tanker / 2012-03-07 - 2012-05-09 (2 місяця)
Motorman: Walleye - Crude Oil Tanker / 2016-02-25 - 2016-09-21 (7 місяців)
Motorman: Rodnik - Bunkering Vessel / 2014-10-10 - 2014-12-09 (2 місяця)
Engine Cadet: TP 10 - Other vessels / 2016-07-05 - 2016-09-05 (2 місяця)
Electrician: Juros Vilkas - Fishing vessel / 2016-02-09 - 2016-09-03 (7 місяців)
El. Engineer: Volgo-Balt 239 - Dry Cargo / 2015-01-31 - 2015-03-10 (1 місяць)
Electrician: Royal Iris - Cruise Liner / 2013-03-26 - 2013-09-30 (6 місяців)
El. Engineer: Volgo-Balt 193 - Dry Cargo / 2012-06-29 - 2012-12-06 (5 місяців)
El. Engineer: Volgo-Balt 193 - Dry Cargo / 2012-06-29 - 2012-12-06 (5 місяців)
AB Seaman: Klemez - Passenger vessel / 2015-06-12 - 2016-08-31 (1 рік)
AB Seaman: Yuzhnyy - Oil Products Tanker / 2014-03-12 - 2014-08-20 (5 місяців)
AB Seaman: Valeriy Lobachov - Tug boat / 2012-05-01 - 2012-12-20 (8 місяців)
AB Seaman: Achilles - Crude Oil Tanker / 2007-07-17 - 2008-05-22 (10 місяців)
El. Eng. Assistant: no - Research vessel / 2012-08-21 - 2016-06-21 (3 року)
Motorman: ISLAND TRADER - Oil Products Tanker / 2015-12-08 - 2016-06-06 (6 місяців)
Motorman: VIOLET-1 - Chemical tanker / 2014-09-14 - 2015-03-17 (6 місяців)
Motorman: ROKSOLANA-2 - General cargo / 2012-06-25 - 2013-02-06 (7 місяців)
Motorman: ROKSOLANA-2 - General cargo / 2011-06-25 - 2011-12-07 (5 місяців)
ETO: FOG11 - Platform Supply vessel / 2016-03-03 - 2016-05-17 (2 місяця)
ETO: FOG11 - Platform Supply vessel / 2015-08-29 - 2015-11-02 (2 місяця)
ETO: Ark Tze - AHTS / 2015-01-19 - 2015-04-23 (3 місяця)
ETO: Ark Tze - AHTS / 2014-07-21 - 2014-10-21 (3 місяця)
ETO: Ark Tze - AHTS / 2014-02-14 - 2014-05-03 (3 місяця)
Master: AMUR 2516 - Dry Cargo / 2015-12-13 - 2016-04-26 (4 місяця)
Master: "CASPIAN BREEZE" - General cargo / 2014-12-01 - 2015-02-16 (2 місяця)
Master: "AMUR 2506" - Dry Cargo / 2013-04-01 - 2014-10-16 (1 рік)
Master: "SEABREEZE 1" - Dry Cargo / 2012-08-12 - 2013-02-16 (6 місяців)
Master: "CHALNA" - Dry Cargo / 2011-10-20 - 2012-06-08 (8 місяців)
Buffet attendant: Marco Polo - Passenger vessel / 2016-02-28 - 2016-03-31 (1 місяць)
Waiter: Azores - Passenger vessel / 2015-05-01 - 2015-10-02 (5 місяців)
Motorman: Mercator S - Crane vessel / 2015-05-19 - 2016-03-23 (10 місяців)
Motorman: Viktor Lekarev - Dredger / 2011-09-21 - 2012-04-19 (7 місяців)
Motorman: Viktor Lekarev - Dredger / 2011-01-10 - 2011-08-10 (7 місяців)
OS: M/x Andor - Dry Cargo / 2015-12-28 - 2016-02-28 (2 місяця)
OS: Arkadia - Bulk Carrier / 2015-06-23 - 2016-02-15 (8 місяців)
OS: Aviona - Bulk Carrier / 2014-06-12 - 2014-12-09 (6 місяців)
OS: Alpena - Bulk Carrier / 2013-09-13 - 2014-05-08 (8 місяців)
OS: alpena - Bulk Carrier / 2012-08-07 - 2013-03-17 (7 місяців)
OS: Lucie Delmas - RO-RO / 2010-12-30 - 2012-02-21 (1 рік)
Electric Cadet: Atlantic Hermes - Fishing vessel / 2015-10-10 - 2016-02-13 (4 місяця)
Motorman: Kentavr - Other vessels / 2015-12-10 - 2016-02-08 (2 місяця)
Motorman: Kentavr - Other vessels / 2015-12-10 - 2016-02-08 (2 місяця)
2nd Officer: Antoine - Bulk Carrier / 2015-05-15 - 2016-01-06 (8 місяців)
2nd Officer: Kaimoku - Bulk Carrier / 2014-12-20 - 2015-04-20 (4 місяця)
3rd Officer: GORA - Bulk Carrier / 2014-04-04 - 2014-08-14 (4 місяця)
3rd Officer: AK Brother - Bulk Carrier / 2013-07-15 - 2014-01-09 (6 місяців)
2nd Officer: Kalga - General cargo / 2013-01-04 - 2013-04-27 (4 місяця)