Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: Victoria 1 - Cruise Liner / 2019-01-02 - 2019-07-17 (6 місяців)
Deck Cadet: Tan Binh 136 - Bulk Carrier / 2019-01-27 - 2019-07-13 (6 місяців)
2nd Engineer: FSO virini Prem - FSO / 2018-11-19 - 2019-07-07 (8 місяців)
Chief Engineer: Trinity Spirit - FPSO / 2014-07-02 - 2018-07-02 (4 року)
AB / Motorman: Envar - General cargo / 2018-09-09 - 2019-07-04 (10 місяців)
AB / Motorman: Envar - General cargo / 2017-09-15 - 2018-06-12 (9 місяців)
Oiler: Irem - General cargo / 2016-03-28 - 2017-03-29 (1 рік)
Engine Cadet: Dniper Prinsses - Passenger vessel / 2015-05-01 - 2015-08-31 (4 місяця)
Fitter / Welder: TAILWIND - Bulk Carrier / 2019-01-14 - 2019-07-03 (6 місяців)
Motorman: Герой России Пятницких - Chemical tanker / 2019-05-23 - 2019-06-23 (1 місяць)
Motorman: Набережные Челны - Dry Cargo / 2018-05-18 - 2018-10-20 (5 місяців)
Motorman: Хирург Разумовский - Passenger vessel / 2016-07-29 - 2016-09-04 (1 місяць)
Deck Cadet: T.S. VISHWANATH (TRAINING) - Standby-safety vessel / 2016-08-01 - 2019-06-17 (2 року)
AB Seaman: BONITO - Oil Products Tanker / 2019-04-19 - 2019-06-17 (2 місяця)
OS: Marlin - Chemical tanker / 2017-12-23 - 2018-07-05 (6 місяців)
OS: Marlin - Chemical tanker / 2017-03-03 - 2017-08-23 (6 місяців)
OS: Marlin - Chemical tanker / 2015-09-13 - 2016-02-29 (6 місяців)
OS: Seafrost - Oil Products Tanker / 2014-11-29 - 2015-06-03 (6 місяців)
3rd Engineer: MV Clipper Endeavour - Bulk Carrier / 2018-07-13 - 2019-06-01 (11 місяців)
3rd Engineer: MV Olivia - Container Ship / 2017-06-02 - 2017-09-09 (3 місяця)
3rd Engineer: MV Ornella - Container Ship / 2016-01-17 - 2016-10-18 (9 місяців)
3rd Engineer: MV Corvette - Container Ship / 2015-03-17 - 2015-08-23 (5 місяців)
3rd Engineer: MV Clipper - Container Ship / 2013-09-29 - 2014-06-14 (9 місяців)
ETO: BHorus MPSV+ROV DP2 - MRSV / 2019-04-19 - 2019-05-30 (1 місяць)
ETO: BL319 AHTS DP2 - AHTS / 2019-03-01 - 2019-04-19 (2 місяця)
ETO: BL161 - Well-stimulation vessel / 2018-10-03 - 2018-11-07 (1 місяць)
ETO: BL161 - Well-stimulation vessel / 2018-10-03 - 2018-11-07 (1 місяць)
ETO: BHorus MPSV+ROV DP2 - MRSV / 2018-08-07 - 2018-10-03 (2 місяця)
2nd Engineer: Glard 3 - Chemical tanker / 2017-04-08 - 2019-05-29 (2 року)
3rd Engineer: Glard 3 - Chemical tanker / 2014-10-26 - 2017-04-08 (2 року)
4th Engineer: Glard 3 - Chemical tanker / 2014-03-19 - 2014-10-26 (7 місяців)
2nd Officer: SHEILA - Bulk Carrier / 2018-12-02 - 2019-05-27 (6 місяців)
2nd Officer: M/V ANOGYRA - Bulk Carrier / 2018-03-03 - 2018-09-03 (6 місяців)
2nd Officer: ELISA - Bulk Carrier / 2017-06-11 - 2017-11-17 (5 місяців)
2nd Officer: ELISA - Bulk Carrier / 2016-07-19 - 2017-03-02 (7 місяців)
3rd Officer: M/V ELSABETH C - Bulk Carrier / 2015-09-13 - 2016-03-31 (7 місяців)
Chief Cook: MAC Centaurus - Platform Supply vessel / 2019-04-08 - 2019-05-27 (2 місяця)
Chief Cook: GSP Centaurus - Platform Supply vessel / 2018-11-23 - 2019-02-01 (2 місяця)
Chief Cook: GSP Centaurus - Platform Supply vessel / 2018-07-01 - 2018-10-01 (3 місяця)
Chief Cook: Hayal S - General cargo / 2018-03-05 - 2018-06-04 (3 місяця)
Chief Cook: Mriya S - General cargo / 2017-08-24 - 2017-12-29 (4 місяця)
Oiler: M/V KHERI 2 - General cargo / 2018-11-13 - 2019-05-21 (6 місяців)
Oiler: M/V KHERI 2 - General cargo / 2017-10-05 - 2017-10-26 (1 місяць)
OS: TATARBUNARY - General cargo / 2019-03-11 - 2019-05-15 (2 місяця)
AB Seaman: Sormovsky-3054 - Dry Cargo / 2019-01-18 - 2019-05-07 (4 місяця)
2nd Officer: GEMA - Oil Products Tanker / 2019-01-07 - 2019-05-04 (4 місяця)
2nd Officer: GEMA - Oil Products Tanker / 2017-12-28 - 2018-06-14 (6 місяців)
2nd Officer: GEMA - Oil Products Tanker / 2017-05-05 - 2017-09-28 (5 місяців)
2nd Officer: POLYAIGOS - Crude Oil Tanker / 2016-12-12 - 2017-03-10 (3 місяця)
2nd Officer: SOLIA - Bunkering Vessel / 2016-01-26 - 2016-06-10 (4 місяця)
Engine Cadet: Odisseus - Bulk Carrier / 2018-12-10 - 2019-04-28 (5 місяців)
OS: Cape Scott - Bulk Carrier / 2018-09-15 - 2019-03-18 (6 місяців)
Deck Cadet: M. V Ap Drzic - Bulk Carrier / 2018-09-08 - 2019-03-14 (6 місяців)
Deck Cadet: M. V Pure vision - Bulk Carrier / 2017-10-31 - 2018-08-24 (10 місяців)
Deck Cadet: MT khuran - Oil Products Tanker / 2017-03-18 - 2017-09-27 (6 місяців)